陳建雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳建雄的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是大吉光學眼鏡有限公司, 統一編號是80295625.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 陳建雄 ...) | 食品業者登錄字號: A-180295625-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 80295625 | 台北市大安區延吉街135之1號1樓 |
| 食品業者登錄字號: A-180295625-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 80295625 | 台北市大安區延吉街135之1號1樓 |
食品業者登錄字號: A-180295625-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 80295625 | 台北市大安區延吉街135之1號1樓 |
食品業者登錄字號: A-180295625-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 80295625 | 台北市大安區延吉街135之1號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳建雄 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 大吉光學眼鏡 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 大吉光學眼鏡 ...) | 電話: 87721385 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區延吉街135-1號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 87721385 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區延吉街135之1號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 87721385 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區延吉街135-1號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 87721385 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區延吉街135之1號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 大吉光學眼鏡 ... ]
根據姓名 陳建雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳建雄 ...) | OID: 2.16.886.110.90010.100039 | 電話: 04-8872699 | 地址: 彰化縣北斗鎮光復里復興路339號 | DN: o=陳建雄建築師事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所所在地: 彰化縣北斗鎮復興路339號 | 建築師姓名: 陳建雄 | 開業證號: 建開證字第O001487號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市善化區曾文段一三二八地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D9008153 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 雄鑽實業有限公司 | 統一編號: 90527173 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 530000 | 所代表法人: | 建順不銹鋼有限公司 | 統一編號: 34357491 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 興泰利建設股份有限公司 | 統一編號: 90898483 @ 董監事資料集 |
OID: 2.16.886.110.90010.100039 | 電話: 04-8872699 | 地址: 彰化縣北斗鎮光復里復興路339號 | DN: o=陳建雄建築師事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所所在地: 彰化縣北斗鎮復興路339號 | 建築師姓名: 陳建雄 | 開業證號: 建開證字第O001487號 @ 建築師開業登記資訊 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市善化區曾文段一三二八地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D9008153 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
開始時間: 2022-11-19T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-11-25T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2022金門縣攝影家聯展」展期:111.11.19-111.12.07展覽場地: 文化局第一展覽廳金門攝影學會在11月19日至12月07日,於金門縣文化局第一展聽展出「2022金門縣攝影家聯展」,會... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2024-05-11T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-05-22T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 烈嶼風情攝影展113年5月11日-22日|金門縣文化局第一、三展場以自己的視角去觀看小金門,因此拍攝題材更加豐富多元,展出內容包括風土民情、地質景觀、候鳥生態、四季風光、軍事遺蹟、空拍視角等非常精彩,... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 雄鑽實業有限公司 | 統一編號: 90527173 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 530000 | 所代表法人: | 建順不銹鋼有限公司 | 統一編號: 34357491 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 興泰利建設股份有限公司 | 統一編號: 90898483 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳建雄 ... ]
名稱 大吉光學眼鏡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大吉光學眼鏡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大吉光學眼鏡有限公司 臺北市大安區延吉街135之1號1樓 | 陳建雄 | 80295625 | 核准設立 |
大吉光學眼鏡有限公司 登記地址: 臺北市大安區延吉街135之1號1樓 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 80295625 | 核准設立 |
姓名 陳建雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳建雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳建雄自營計程車行 高雄市前鎮區信義里草衙2巷57之9號 | 陳建雄 | 81492531 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560315400) |
陳建雄 彰化縣鹿港鎮新宮里泉州路九九號 | 陳建雄 | 58020145 | 歇業 - 獨資 |
鼎坤企業社 高雄市三民區鼎正街23號5樓之1 | 陳建雄 | 08923386 | 停業 (停業起迄日期 109年12月02日 至 110年12月01日) - 獨資 |
興泰利建設股份有限公司 臺北市松山區光復南路13巷10號 | 陳建雄 | 90898483 | 核准設立 |
雄威 金門縣烈嶼鄉上林村上林村上林64號(限建築物第壹層使用) | 陳建雄 | 77350927 | 歇業 - 獨資 |
雄業 金門縣烈嶼鄉上林村上林村上林六五之一號(限建築物第壹層使用) | 陳建雄 | 77353059 | 歇業 - 獨資 |
建雄行 花蓮縣花蓮市主和里中和街八六號 | 陳建雄 | 94785763 | 歇業 - 獨資 |
郡義不動產有限公司 新竹縣新豐鄉青埔村青埔子20之3號1樓 | 陳建雄 | 91064729 | 核准設立 |
陳建雄自營計程車行 登記地址: 高雄市前鎮區信義里草衙2巷57之9號 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 81492531 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560315400) |
陳建雄 登記地址: 彰化縣鹿港鎮新宮里泉州路九九號 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 58020145 | 歇業 - 獨資 |
鼎坤企業社 登記地址: 高雄市三民區鼎正街23號5樓之1 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 08923386 | 停業 (停業起迄日期 109年12月02日 至 110年12月01日) - 獨資 |
興泰利建設股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復南路13巷10號 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 90898483 | 核准設立 |
雄威 登記地址: 金門縣烈嶼鄉上林村上林村上林64號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 陳建雄 | 統編: 77350927 | 歇業 - 獨資 |
雄業 登記地址: 金門縣烈嶼鄉上林村上林村上林六五之一號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 陳建雄 | 統編: 77353059 | 歇業 - 獨資 |
建雄行 登記地址: 花蓮縣花蓮市主和里中和街八六號 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 94785763 | 歇業 - 獨資 |
郡義不動產有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉青埔村青埔子20之3號1樓 | 負責人: 陳建雄 | 統編: 91064729 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳建雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
|