王耀宗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王耀宗的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是郁田有限公司, 統一編號是80376014.
根據名稱 郁田 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 郁田 ...) | (中華民國)張郁田 | 活動起始日期: 2024/03/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 票價:入內需收取門票費用 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張郁田 | 活動起始日期: 2024/03/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 票價:入內需收取門票費用 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 885885 | 所代表法人: | 田郁田有限公司 | 統一編號: 69424778 @ 董監事資料集 |
| 糧商電話號碼: 0952272255 | 稻米、小麥、麵粉、米食製品 | 買賣(零售、批發) | 高雄市三民區大昌二路111-1號20樓 @ 糧商資訊系統 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 天飛科技實業股份有限公司 | 統一編號: 91067113 @ 董監事資料集 |
(中華民國)張郁田 | 活動起始日期: 2024/03/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 票價:入內需收取門票費用 @ 展覽資訊 |
(中華民國)張郁田 | 活動起始日期: 2024/03/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: 票價:入內需收取門票費用 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 885885 | 所代表法人: | 田郁田有限公司 | 統一編號: 69424778 @ 董監事資料集 |
糧商電話號碼: 0952272255 | 稻米、小麥、麵粉、米食製品 | 買賣(零售、批發) | 高雄市三民區大昌二路111-1號20樓 @ 糧商資訊系統 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 天飛科技實業股份有限公司 | 統一編號: 91067113 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郁田 ... ]
根據姓名 王耀宗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王耀宗 ...) | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、269其他電子零組件、291金屬加工用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 22815253 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區連和里連城路134巷1號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 05922790 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉埔崙村彰水路二段102巷58弄16號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
26電子零組件製造業
29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市中和區連和里連城路134巷1號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
269其他電子零組件
291金屬加工用機械設備
303汽車零件
312機車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 泰弘有限公司 | 統一編號: 22815253 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 波賽頓海洋運動有限公司 | 統一編號: 24852985 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 利安興理貨有限公司 | 統一編號: 27623607 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 吉安農產有限公司 | 統一編號: 28290326 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 天翔事業有限公司 | 統一編號: 28511524 @ 董監事資料集 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、269其他電子零組件、291金屬加工用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 22815253 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區連和里連城路134巷1號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 05922790 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉埔崙村彰水路二段102巷58弄16號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
26電子零組件製造業
29機械設備製造業
30汽車及其零件製造業
31其他運輸工具及其零件製造業 | 廠址: 新北市中和區連和里連城路134巷1號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具
269其他電子零組件
291金屬加工用機械設備
303汽車零件
312機車及其零件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 泰弘有限公司 | 統一編號: 22815253 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 波賽頓海洋運動有限公司 | 統一編號: 24852985 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 利安興理貨有限公司 | 統一編號: 27623607 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 吉安農產有限公司 | 統一編號: 28290326 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 天翔事業有限公司 | 統一編號: 28511524 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王耀宗 ... ]
郁田農機工業社 | 地址: 彰化縣彰化市雲長路189號 | 電話: 04-762-0979 |
名稱 郁田 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 郁田)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
田郁田有限公司 新北市永和區國中路25號5樓 | 張寶梅 | 69424778 | 核准設立 |
郁田工藝社 新竹市北區士林里東大路二段764號一樓 | 洪瑞鴻 | 26699207 | 核准設立 - 獨資 |
郁田建設有限公司 高雄市三民區大昌二路121之8號5樓之2 | 謝鴻捷 | 27204674 | 解散 (核准解散日期: 2022-05-20) |
郁田有限公司 高雄市三民區大昌二路111之1號20樓 | 王耀宗 | 80376014 | 核准設立 |
郁田工藝社 新竹市東區湖濱里草湖街17巷51弄19號一樓 | 洪瑞鴻 | 26698903 | 歇業 - 獨資 |
郁田生物科技有限公司 臺中市北屯區文心路四段750之11號 | | 27807794 | 解散 (107年11月13日 府授經商字 第1070757764號) |
郁田工程企業有限公司 臺北市北投區明德路150巷10號1樓 | | 70732540 | 廢止 (文號: 2007-11-6 府產業商字 第09637923900號) |
田郁田有限公司 登記地址: 新北市永和區國中路25號5樓 | 負責人: 張寶梅 | 統編: 69424778 | 核准設立 |
郁田工藝社 登記地址: 新竹市北區士林里東大路二段764號一樓 | 負責人: 洪瑞鴻 | 統編: 26699207 | 核准設立 - 獨資 |
郁田建設有限公司 登記地址: 高雄市三民區大昌二路121之8號5樓之2 | 負責人: 謝鴻捷 | 統編: 27204674 | 解散 (核准解散日期: 2022-05-20) |
郁田有限公司 登記地址: 高雄市三民區大昌二路111之1號20樓 | 負責人: 王耀宗 | 統編: 80376014 | 核准設立 |
郁田工藝社 登記地址: 新竹市東區湖濱里草湖街17巷51弄19號一樓 | 負責人: 洪瑞鴻 | 統編: 26698903 | 歇業 - 獨資 |
郁田生物科技有限公司 登記地址: 臺中市北屯區文心路四段750之11號 | 統編: 27807794 | 解散 (107年11月13日 府授經商字 第1070757764號) |
郁田工程企業有限公司 登記地址: 臺北市北投區明德路150巷10號1樓 | 統編: 70732540 | 廢止 (文號: 2007-11-6 府產業商字 第09637923900號) |
[ 查詢所有 郁田 ... ]
姓名 王耀宗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王耀宗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王耀宗自營計程車行 臺南市下營區下營里下營714號 | 王耀宗 | 72215965 | 撤銷 - 獨資 |
宗宗麵食館 桃園市楊梅區楊明里新農街376號(1樓) | 王耀宗 | 87575072 | 核准設立 - 獨資 |
鯊魚王單車工作室 新北市永和區安樂路194巷30號 | 王耀宗 | 31717009 | 核准設立 - 獨資 |
宗憲商行 高雄市新興區忠孝1路147號6樓 | 王耀宗 | 06989782 | 核准設立 - 獨資 |
旭展玻璃工程行 新北市蘆洲區民族路422巷15弄17號5樓 | 王耀宗 | 02432948 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1078120811) |
味芳飲食店 臺北市萬華區西寧南路70號地下1層之28 | 王耀宗 | 04532351 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030003308) |
齊榮實業有限公司 臺北市中山區明水路457號2樓 | 王耀宗 | 04539761 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-23) |
三立企業社 高雄市三民區灣華里大順2路655號 | 王耀宗 | 06739687 | 歇業 - 獨資 |
王耀宗自營計程車行 登記地址: 臺南市下營區下營里下營714號 | 負責人: 王耀宗 | 統編: 72215965 | 撤銷 - 獨資 |
宗宗麵食館 登記地址: 桃園市楊梅區楊明里新農街376號(1樓) | 負責人: 王耀宗 | 統編: 87575072 | 核准設立 - 獨資 |
鯊魚王單車工作室 登記地址: 新北市永和區安樂路194巷30號 | 負責人: 王耀宗 | 統編: 31717009 | 核准設立 - 獨資 |
宗憲商行 登記地址: 高雄市新興區忠孝1路147號6樓 | 負責人: 王耀宗 | 統編: 06989782 | 核准設立 - 獨資 |
旭展玻璃工程行 登記地址: 新北市蘆洲區民族路422巷15弄17號5樓 | 負責人: 王耀宗 | 統編: 02432948 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1078120811) |
味芳飲食店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路70號地下1層之28 | 負責人: 王耀宗 | 統編: 04532351 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030003308) |
齊榮實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區明水路457號2樓 | 負責人: 王耀宗 | 統編: 04539761 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-23) |
三立企業社 登記地址: 高雄市三民區灣華里大順2路655號 | 負責人: 王耀宗 | 統編: 06739687 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王耀宗 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|