方健良
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名方健良的職稱是董事, 持有股份數是75000, 公司名稱是太普建設股份有限公司, 統一編號是80383583.
董監事資料集 資料集的 方健良 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 方健良 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1820000 | 所代表法人: | 太普建設股份有限公司 | 統一編號: 80383583 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 太普建設股份有限公司 | 統一編號: 80383583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 太普建設股份有限公司 | 統一編號: 80383583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1820000 | 所代表法人: | 太普建設股份有限公司 | 統一編號: 80383583 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 太普建設股份有限公司 | 統一編號: 80383583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 太普建設股份有限公司 | 統一編號: 80383583 |
[ 搜尋所有相關: 方健良 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 80383583 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 80383583 ...) | 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 太普建設股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2024-01-14 | 違反時間: 2023-09-29 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 太普建設股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2023-05-30 | 違反時間: 2023-04-03 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 太普建設股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2024-01-14 | 違反時間: 2023-09-29 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 太普建設股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2023-05-30 | 違反時間: 2023-04-03 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 80383583 ... ]
根據姓名 方健良 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 方健良 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 高雄市鼓山區美術館路七五號 | 營利事業統一編號: 25183723 | 管制編號: E47A9991 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: | 太普開發建設股份有限公司 | 統一編號: 13040011 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7875000 | 所代表法人: 太普投資有限公司 | 太璞建設股份有限公司 | 統一編號: 53570134 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 312500 | 所代表法人: | 社稷建設股份有限公司 | 統一編號: 86915030 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 375000 | 所代表法人: | 宇國建設股份有限公司 | 統一編號: 89255808 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 尚普投資股份有限公司 | 統一編號: 93573538 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 高雄市鼓山區美術館路七五號 | 營利事業統一編號: 25183723 | 管制編號: E47A9991 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: | 太普開發建設股份有限公司 | 統一編號: 13040011 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7875000 | 所代表法人: 太普投資有限公司 | 太璞建設股份有限公司 | 統一編號: 53570134 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 312500 | 所代表法人: | 社稷建設股份有限公司 | 統一編號: 86915030 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 375000 | 所代表法人: | 宇國建設股份有限公司 | 統一編號: 89255808 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 尚普投資股份有限公司 | 統一編號: 93573538 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 方健良 ... ]
名稱 太普建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 太普建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
太普建設股份有限公司 高雄市前金區六合二路182號 | 邱玄祥 | 80383583 | 核准設立 |
太普建設股份有限公司 高雄市鳥松區 | | 89527822 | 解散已清算完結 (092年03月12日 92雄院貴民經91司158字 第13388號) |
太普建設股份有限公司 登記地址: 高雄市前金區六合二路182號 | 負責人: 邱玄祥 | 統編: 80383583 | 核准設立 |
太普建設股份有限公司 登記地址: 高雄市鳥松區 | 統編: 89527822 | 解散已清算完結 (092年03月12日 92雄院貴民經91司158字 第13388號) |
姓名 方健良 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 方健良)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上普投資有限公司 高雄市前金區六合二路182號1樓 | 方健良 | 24988863 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-07) |
尚普投資股份有限公司 高雄市前金區六合二路182號1樓 | 方健良 | 93573538 | 核准設立 |
上普投資有限公司 登記地址: 高雄市前金區六合二路182號1樓 | 負責人: 方健良 | 統編: 24988863 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-07) |
尚普投資股份有限公司 登記地址: 高雄市前金區六合二路182號1樓 | 負責人: 方健良 | 統編: 93573538 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
|