王麗玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王麗玲的職稱是董事, 持有股份數是800000, 公司名稱是竑威保全股份有限公司, 統一編號是80386836.
董監事資料集 資料集的 王麗玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王麗玲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 竑威保全股份有限公司 | 統一編號: 80386836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 竑威保全股份有限公司 | 統一編號: 80386836 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 竑威保全股份有限公司 | 統一編號: 80386836 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 竑威保全股份有限公司 | 統一編號: 80386836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 竑威保全股份有限公司 | 統一編號: 80386836 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 竑威保全股份有限公司 | 統一編號: 80386836 |
[ 搜尋所有相關: 王麗玲 @ 董監事資料集 ]
無其他 竑威保全 資料。
[ 搜尋所有 竑威保全 ... ]
根據姓名 王麗玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王麗玲 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 王麗玲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25774259 | 臺北市松山區八德路3段155巷10號2樓 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 王麗玲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25774259 | 臺北市松山區八德路3段155巷10號2樓 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 王麗玲 ... ]
名稱 竑威保全 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 竑威保全)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
竑威保全股份有限公司 高雄市左營區榮成三街16號6樓之1 | 許鴻郎 | 80386836 | 核准設立 |
竑威保全股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區榮成三街16號6樓之1 | 負責人: 許鴻郎 | 統編: 80386836 | 核准設立 |
姓名 王麗玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王麗玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗玲不動產仲介有限公司 高雄市鼓山區美明路98號 | 王麗玲 | 53584691 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-18) |
王玲美學館 臺南市北區六甲里公園路591之36號1樓 | 王麗玲 | 29402117 | 歇業 - 獨資 |
琦麗美容坊 嘉義市東區長竹里大雅路二段208巷2號六樓一 | 王麗玲 | 18282065 | 核准設立 - 獨資 |
麗好金屬建材有限公司 新北市三重區自強路5段102號12樓 | 王麗玲 | 54154115 | 核准設立 |
麗德企業社 桃園市桃園區西湖里育樂街42號2樓之1 | 王麗玲 | 85264729 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099006300) |
麗泰彩券行 新北市汐止區大同路2段237號 | 王麗玲 | 92733353 | 核准設立 - 獨資 |
王媽煎粿 臺南市永康區大灣里大灣路370號1樓 | 王麗玲 | 92466172 | 核准設立 - 獨資 |
福玲商行 臺北市大安區新生南路2段8號地下之25 | 王麗玲 | 26347843 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030009681) |
麗玲不動產仲介有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區美明路98號 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 53584691 | 解散 (核准解散日期: 2022-11-18) |
王玲美學館 登記地址: 臺南市北區六甲里公園路591之36號1樓 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 29402117 | 歇業 - 獨資 |
琦麗美容坊 登記地址: 嘉義市東區長竹里大雅路二段208巷2號六樓一 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 18282065 | 核准設立 - 獨資 |
麗好金屬建材有限公司 登記地址: 新北市三重區自強路5段102號12樓 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 54154115 | 核准設立 |
麗德企業社 登記地址: 桃園市桃園區西湖里育樂街42號2樓之1 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 85264729 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099006300) |
麗泰彩券行 登記地址: 新北市汐止區大同路2段237號 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 92733353 | 核准設立 - 獨資 |
王媽煎粿 登記地址: 臺南市永康區大灣里大灣路370號1樓 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 92466172 | 核准設立 - 獨資 |
福玲商行 登記地址: 臺北市大安區新生南路2段8號地下之25 | 負責人: 王麗玲 | 統編: 26347843 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030009681) |
[ 查詢所有 王麗玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
|