許家瑋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許家瑋的職稱是董事, 持有股份數是13000000, 公司名稱是銘穗精密工業有限公司, 統一編號是80400653.
| 統一編號: 80400653 | 電話號碼: 04-7715639 | 彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷53-63號 |
統一編號: 80400653 | 電話號碼: 04-7715639 | 彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷53-63號 |
[ 搜尋所有相關: 許家瑋 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 80400653 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里港后路30號1樓 |
主要產品: 312機車及其零件、313自行車及其零件 | 統一編號: 80400653 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里港后路30號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 許家瑋 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 銘穗精密工業 資料。
[ 搜尋所有 銘穗精密工業 ... ]
根據姓名 許家瑋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許家瑋 ...) | 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2022/10/15 上午 12:00:00 | 金門縣金城鎮中興路173巷20號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 電話: (02)2277-4866 | 行動電話: 0988-061-176 | 姓名: 許家瑋 | 事務所地址: 新北市新莊區思源路481號3樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
| 姓名: 許家瑋 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市新莊區思源路481號3樓 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 38930498 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣麥寮鄉施厝村仁德東路506巷23號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7650000 | 所代表法人: | 幸瑋企業有限公司 | 統一編號: 12402129 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 837000 | 所代表法人: | 幸瑋科技股份有限公司 | 統一編號: 85116973 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2022/10/15 上午 12:00:00 | 金門縣金城鎮中興路173巷20號 @ 合法特定寵物業名單 |
電話: (02)2277-4866 | 行動電話: 0988-061-176 | 姓名: 許家瑋 | 事務所地址: 新北市新莊區思源路481號3樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
姓名: 許家瑋 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市新莊區思源路481號3樓 @ 地政士開業資料 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 38930498 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣麥寮鄉施厝村仁德東路506巷23號1樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7650000 | 所代表法人: | 幸瑋企業有限公司 | 統一編號: 12402129 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 837000 | 所代表法人: | 幸瑋科技股份有限公司 | 統一編號: 85116973 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許家瑋 ... ]
銘穗精密工業有限公司 | 地址: 彰化縣福興鄉彰鹿路六段394巷1號 | 電話: 04-774-8639 |
名稱 銘穗精密工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 銘穗精密工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銘穗精密工業有限公司 彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷53-63號 | 許家瑋 | 80400653 | 核准設立 |
銘穗精密工業有限公司 登記地址: 彰化縣鹿港鎮溝墘里溝墘巷53-63號 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 80400653 | 核准設立 |
姓名 許家瑋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許家瑋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
幸瑋企業有限公司 臺北市內湖區瑞光路76巷35號2樓 | 許家瑋 | 12402129 | 核准設立 |
瑋權企業社 彰化縣大城鄉菜寮村東平路9號1樓 | 許家瑋 | 38930498 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120820342) |
幸瑋科技股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄28號6樓 | 許家瑋 | 85116973 | 核准設立 |
瑋成重機械有限公司 彰化縣社頭鄉里仁村員集路一段267號 | 許家瑋 | 90265157 | 核准設立 |
瑋旗有限公司 嘉義市西區福安里國揚四街22號 | 許家瑋 | 94055626 | 核准設立 |
瑋成重機企業社 彰化縣社頭鄉里仁村員集路1段267號 | 許家瑋 | 38927607 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040815188) |
宏瑋農產行 雲林縣水林鄉水北村文化路36之10號 | 許家瑋 | 47399331 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071883) |
瑋創貿易有限公司 高雄市小港區桂華街13號1樓 | 許家瑋 | 45143691 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-03) |
幸瑋企業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路76巷35號2樓 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 12402129 | 核准設立 |
瑋權企業社 登記地址: 彰化縣大城鄉菜寮村東平路9號1樓 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 38930498 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120820342) |
幸瑋科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路26巷20弄28號6樓 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 85116973 | 核准設立 |
瑋成重機械有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉里仁村員集路一段267號 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 90265157 | 核准設立 |
瑋旗有限公司 登記地址: 嘉義市西區福安里國揚四街22號 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 94055626 | 核准設立 |
瑋成重機企業社 登記地址: 彰化縣社頭鄉里仁村員集路1段267號 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 38927607 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040815188) |
宏瑋農產行 登記地址: 雲林縣水林鄉水北村文化路36之10號 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 47399331 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080071883) |
瑋創貿易有限公司 登記地址: 高雄市小港區桂華街13號1樓 | 負責人: 許家瑋 | 統編: 45143691 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-03) |
[ 查詢所有 許家瑋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
|