陳麗珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳麗珍的職稱是董事長, 持有股份數是3400, 公司名稱是長實企業股份有限公司, 統一編號是80403814.
董監事資料集 資料集的 陳麗珍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳麗珍 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長實企業股份有限公司 | 統一編號: 80403814 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 長實企業股份有限公司 | 統一編號: 80403814 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 長實企業股份有限公司 | 統一編號: 80403814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長實企業股份有限公司 | 統一編號: 80403814 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 長實企業股份有限公司 | 統一編號: 80403814 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 長實企業股份有限公司 | 統一編號: 80403814 |
[ 搜尋所有相關: 陳麗珍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80403814 | 電話號碼: 02-22256333 | 新北市中和區橋和路27號5樓 |
統一編號: 80403814 | 電話號碼: 02-22256333 | 新北市中和區橋和路27號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳麗珍 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製、331育樂用品 | 統一編號: 80403814 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里橋和路27號5樓 |
主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製、331育樂用品 | 統一編號: 80403814 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市中和區中原里橋和路27號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳麗珍 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 長實企業 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 長實企業 ...) | 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業
33其他製造業 | 廠址: 新北市中和區板南路490號5樓之7 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製
331育樂用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業
33其他製造業 | 廠址: 新北市中和區立德街一0七號二樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 161印刷及其輔助
331育樂用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 統一編號: 80807604 | 聯絡電話: 0935507810 | 澎湖縣馬公市 | 設立日期: 2007/5/3 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
| 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業
33其他製造業 | 廠址: 新北市中和區中原里橋和路27號5樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製
331育樂用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業
33其他製造業 | 廠址: 新北市中和區板南路490號5樓之7 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製
331育樂用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業
33其他製造業 | 廠址: 新北市中和區立德街一0七號二樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 161印刷及其輔助
331育樂用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
統一編號: 80807604 | 聯絡電話: 0935507810 | 澎湖縣馬公市 | 設立日期: 2007/5/3 上午 12:00:00 @ 原住民族之商業清冊 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業
33其他製造業 | 廠址: 新北市中和區中原里橋和路27號5樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製
331育樂用品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 長實企業 ... ]
根據姓名 陳麗珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳麗珍 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: 1X0800043 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20之3號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25256380 | 機構負責人姓名: 陳麗珍 | 機構代碼: B10800039 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區豐年路250巷20-3號2樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 陳麗珍 ... ]
長實企業股份有限公司 | 地址: 新北市中和區立德街107號2樓 | 電話: 02-2225-6333 |
名稱 長實企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 長實企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長實企業行 澎湖縣馬公市朝陽里文林街50巷2弄5號1樓 | 黃梅珍 | 80807604 | 核准設立 - 獨資 |
長實企業股份有限公司 新北市中和區橋和路27號5樓 | 陳麗珍 | 80403814 | 核准設立 |
長實企業社 新北市深坑區北深路1段100號2樓(現場僅供辦公室使用) | 鄭喬云 | 10570922 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098166164) |
長實企業社 高雄市苓雅區中正1路249號11樓 | 許輝雄 | 99046529 | 核准設立 - 獨資 |
長實企業社 臺中市北屯區仁和里四平路266巷7弄9號2樓 | 魏佳瑩 | 26970831 | 歇業 - 獨資 |
長實企業行 登記地址: 澎湖縣馬公市朝陽里文林街50巷2弄5號1樓 | 負責人: 黃梅珍 | 統編: 80807604 | 核准設立 - 獨資 |
長實企業股份有限公司 登記地址: 新北市中和區橋和路27號5樓 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 80403814 | 核准設立 |
長實企業社 登記地址: 新北市深坑區北深路1段100號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 鄭喬云 | 統編: 10570922 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098166164) |
長實企業社 登記地址: 高雄市苓雅區中正1路249號11樓 | 負責人: 許輝雄 | 統編: 99046529 | 核准設立 - 獨資 |
長實企業社 登記地址: 臺中市北屯區仁和里四平路266巷7弄9號2樓 | 負責人: 魏佳瑩 | 統編: 26970831 | 歇業 - 獨資 |
姓名 陳麗珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳麗珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
珍華麗投資股份有限公司 臺北市信義區信義路5段127號15樓之1 | 陳麗珍 | 90436949 | 核准設立 |
麗珍飲食店 臺北市大安區和平東路2段116號1樓 | 陳麗珍 | 13854563 | 撤銷 - 獨資 |
麗辰實業社 苗栗縣通霄鎮白東里一八鄰一四五之七號 | 陳麗珍 | 83352260 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1081004032) |
麗千有限公司 新北市新店區寶興路45巷1號 | 陳麗珍 | 85023763 | 核准設立 |
巧味珍食品行 彰化縣二林鎮東和里第一公有零售市場食品類第131攤位 | 陳麗珍 | 08364307 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030821301) |
珍仙小吃坊有限公司 臺北市信義區松山路473號 | 陳麗珍 | 54325672 | 核准設立 |
祥珍辦公傢俱行 桃園縣楊梅市紅梅里秀才路79號1樓 | 陳麗珍 | 87909394 | 歇業 - 獨資 |
華冑視覺陳列學苑 新北市中和區和平街54巷1弄15之2號(3樓) | 陳麗珍 | 50666466 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068113139) |
珍華麗投資股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路5段127號15樓之1 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 90436949 | 核准設立 |
麗珍飲食店 登記地址: 臺北市大安區和平東路2段116號1樓 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 13854563 | 撤銷 - 獨資 |
麗辰實業社 登記地址: 苗栗縣通霄鎮白東里一八鄰一四五之七號 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 83352260 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1081004032) |
麗千有限公司 登記地址: 新北市新店區寶興路45巷1號 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 85023763 | 核准設立 |
巧味珍食品行 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里第一公有零售市場食品類第131攤位 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 08364307 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030821301) |
珍仙小吃坊有限公司 登記地址: 臺北市信義區松山路473號 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 54325672 | 核准設立 |
祥珍辦公傢俱行 登記地址: 桃園縣楊梅市紅梅里秀才路79號1樓 | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 87909394 | 歇業 - 獨資 |
華冑視覺陳列學苑 登記地址: 新北市中和區和平街54巷1弄15之2號(3樓) | 負責人: 陳麗珍 | 統編: 50666466 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068113139) |
[ 查詢所有 陳麗珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
|