黃淑紋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃淑紋的職稱是董事, 持有股份數是500, 公司名稱是德律智慧財產技術服務股份有限公司, 統一編號是80413600.
董監事資料集 資料集的 黃淑紋 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃淑紋 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 德律智慧財產技術服務股份有限公司 | 統一編號: 80413600 |
[ 搜尋所有相關: 黃淑紋 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 黃淑紋 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃淑紋 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里五權五街285號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 嘉士億精密有限公司 | 統一編號: 53133423 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里美村路1段632號B1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0932-022889 | 機構負責人姓名: 黃淑紋 | 機構代碼: BE0800053 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市西區吉龍里五權五街285號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: | 嘉士億精密有限公司 | 統一編號: 53133423 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃淑紋 ... ]
名稱 德律智慧財產技術服務 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 德律智慧財產技術服務)
姓名 黃淑紋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 黃淑紋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉士億精密有限公司 桃園市蘆竹區瓦窯里南山路1段149號5樓 | 黃淑紋 | 53133423 | 核准設立 |
宇宙國際有限公司 新北市中和區中山路3段190號 | 黃淑紋 | 65121597 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-25) |
時毅企業社 臺北市大安區延吉街153之1號1樓 | 黃淑紋 | 88306596 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114116853) |
香榭賓館 高雄市三民區河北2路82號8樓之1至10,9樓之1至10 | 黃淑紋 | 93968526 | 歇業 - 獨資 |
嘉士億精密有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區瓦窯里南山路1段149號5樓 | 負責人: 黃淑紋 | 統編: 53133423 | 核准設立 |
宇宙國際有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路3段190號 | 負責人: 黃淑紋 | 統編: 65121597 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-25) |
時毅企業社 登記地址: 臺北市大安區延吉街153之1號1樓 | 負責人: 黃淑紋 | 統編: 88306596 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114116853) |
香榭賓館 登記地址: 高雄市三民區河北2路82號8樓之1至10,9樓之1至10 | 負責人: 黃淑紋 | 統編: 93968526 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
|