陳志盛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳志盛的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是寶榮工程有限公司, 統一編號是80428147.
無其他 寶榮工程 資料。
[ 搜尋所有 寶榮工程 ... ]
根據姓名 陳志盛 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳志盛 ...) | (中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/02/05 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/02/05 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 謝棟樑 | 南投縣 | 場域: 其他 | 55243南投縣集集鎮龍泉巷15號 岳崗營區岳崗石花園 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 盛鋒營造工程有限公司 | 統一編號: 53701121 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/02/05 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/02/05 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
謝棟樑 | 南投縣 | 場域: 其他 | 55243南投縣集集鎮龍泉巷15號 岳崗營區岳崗石花園 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳志盛 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 盛鋒營造工程有限公司 | 統一編號: 53701121 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳志盛 ... ]
名稱 寶榮工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 寶榮工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寶榮工程行 彰化縣田中鎮平和里山腳路5段97號2樓 | 許宏榮 | 38932263 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120821709) |
寶榮工程有限公司 新竹市北區光華里光華二街85號2樓 | 陳志盛 | 80428147 | 核准設立 |
李寶榮工程行 臺北市中山區五常街131巷14弄29號4樓 | 李寶榮 | 12339148 | 歇業 - 獨資 |
寶榮工程有限公司中壢分公司 桃園市中壢區普忠里大仁二街15號2樓之1 | | 83651274 | |
寶榮工程行 登記地址: 彰化縣田中鎮平和里山腳路5段97號2樓 | 負責人: 許宏榮 | 統編: 38932263 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120821709) |
寶榮工程有限公司 登記地址: 新竹市北區光華里光華二街85號2樓 | 負責人: 陳志盛 | 統編: 80428147 | 核准設立 |
李寶榮工程行 登記地址: 臺北市中山區五常街131巷14弄29號4樓 | 負責人: 李寶榮 | 統編: 12339148 | 歇業 - 獨資 |
寶榮工程有限公司中壢分公司 登記地址: 桃園市中壢區普忠里大仁二街15號2樓之1 | 統編: 83651274 |
姓名 陳志盛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳志盛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
志盛水果行 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯四三之八號一樓 | 陳志盛 | 88835786 | 歇業 - 獨資 |
盛鋒營造工程有限公司 新北市板橋區文化路1段285巷13號(1樓) | 陳志盛 | 53701121 | 核准設立 |
信琦企業社 南投縣魚池鄉魚池村新店巷36之3號 | 陳志盛 | 18137302 | 核准停業 - 獨資 |
好運來商行 基隆市中正區真砂里祥豐街三五號一樓 | 陳志盛 | 18306263 | 歇業 - 獨資 |
鴻福達企管顧問有限公司 桃園市桃園區同安街658號6樓 | 陳志盛 | 24327580 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-04) |
鴻福達科技有限公司 新北市新莊區中正路新建巷22弄6號 | 陳志盛 | 25177187 | 核准設立 |
亞勝水產行 澎湖縣馬公市陽明里新生路158號 | 陳志盛 | 26410845 | 核准設立 - 獨資 |
達仕企業社 新北市中和區中和路?096巷9弄?0號?0樓 | 陳志盛 | 66925171 | 核准設立 - 獨資 |
志盛水果行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯四三之八號一樓 | 負責人: 陳志盛 | 統編: 88835786 | 歇業 - 獨資 |
盛鋒營造工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路1段285巷13號(1樓) | 負責人: 陳志盛 | 統編: 53701121 | 核准設立 |
信琦企業社 登記地址: 南投縣魚池鄉魚池村新店巷36之3號 | 負責人: 陳志盛 | 統編: 18137302 | 核准停業 - 獨資 |
好運來商行 登記地址: 基隆市中正區真砂里祥豐街三五號一樓 | 負責人: 陳志盛 | 統編: 18306263 | 歇業 - 獨資 |
鴻福達企管顧問有限公司 登記地址: 桃園市桃園區同安街658號6樓 | 負責人: 陳志盛 | 統編: 24327580 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-04) |
鴻福達科技有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路新建巷22弄6號 | 負責人: 陳志盛 | 統編: 25177187 | 核准設立 |
亞勝水產行 登記地址: 澎湖縣馬公市陽明里新生路158號 | 負責人: 陳志盛 | 統編: 26410845 | 核准設立 - 獨資 |
達仕企業社 登記地址: 新北市中和區中和路?096巷9弄?0號?0樓 | 負責人: 陳志盛 | 統編: 66925171 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳志盛 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
|