王輝雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王輝雄的職稱是監察人, 持有股份數是2000000, 公司名稱是聯合商業服務股份有限公司, 統一編號是80459703.
無其他 聯合商業服務 資料。
[ 搜尋所有 聯合商業服務 ... ]
根據姓名 王輝雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王輝雄 ...) | 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 永輝彩藝印製廠有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 永輝彩藝印製廠有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-5936563 | 機構負責人姓名: 王輝雄 | 機構代碼: BF1400078 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市安定區蘇厝里312號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王輝雄 ... ]
名稱 聯合商業服務 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 聯合商業服務)
聯合商業服務股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段149之49號9樓之1 | 統編: 80459703 | 廢止 (102年01月31日 府產業商字 第10230858300號) |
聯合商業服務股份有限公司台北分公司 登記地址: 新北市新店區民權路137號5樓 | 負責人: 陶玉翰 | 統編: 27941928 | 廢止 |
姓名 王輝雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王輝雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王輝雄自營計程車行 彰化縣彰化市延和里英士路160號 | 王輝雄 | 59303732 | 核准設立 - 獨資 |
輝興衛生服務社 臺北市內湖區金龍路41號1樓 | 王輝雄 | 04598640 | 撤銷 - 獨資 |
王立機械工程有限公司 基隆市中正區中正里中正路34號307室 | 王輝雄 | 22772402 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-19) |
眾揚便利商店 高雄市前鎮區忠純里中華5路999巷31號 | 王輝雄 | 19216830 | 核准停業 - 獨資 |
利多國際泡沫飲品企業社 高雄市鼓山區裕誠路1507之6號10樓 | 王輝雄 | 21319474 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10361985800) |
安佳行 彰化縣彰化市南興里大埔路四三九巷十號 | 王輝雄 | 08363481 | 歇業 - 獨資 |
吉峰水電工程行 臺北市中山區農安街77巷9弄40號1樓 | 王輝雄 | 12486540 | 核准設立 - 獨資 |
大成生活館 臺中市南屯區三厝里黎明路二段160號一樓 | 王輝雄 | 13748888 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
王輝雄自營計程車行 登記地址: 彰化縣彰化市延和里英士路160號 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 59303732 | 核准設立 - 獨資 |
輝興衛生服務社 登記地址: 臺北市內湖區金龍路41號1樓 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 04598640 | 撤銷 - 獨資 |
王立機械工程有限公司 登記地址: 基隆市中正區中正里中正路34號307室 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 22772402 | 解散 (核准解散日期: 2017-12-19) |
眾揚便利商店 登記地址: 高雄市前鎮區忠純里中華5路999巷31號 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 19216830 | 核准停業 - 獨資 |
利多國際泡沫飲品企業社 登記地址: 高雄市鼓山區裕誠路1507之6號10樓 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 21319474 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10361985800) |
安佳行 登記地址: 彰化縣彰化市南興里大埔路四三九巷十號 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 08363481 | 歇業 - 獨資 |
吉峰水電工程行 登記地址: 臺北市中山區農安街77巷9弄40號1樓 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 12486540 | 核准設立 - 獨資 |
大成生活館 登記地址: 臺中市南屯區三厝里黎明路二段160號一樓 | 負責人: 王輝雄 | 統編: 13748888 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 王輝雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|