陳孝偉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳孝偉的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是國立股份有限公司, 統一編號是80481091.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國立股份有限公司 | 統一編號: 80481091 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國立股份有限公司 | 統一編號: 80481091 |
[ 搜尋所有相關: 陳孝偉 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80481091 | 電話號碼: 06-5781002 | 臺南市安平區建平五街22巷36弄74號 |
統一編號: 80481091 | 電話號碼: 06-5781002 | 臺南市安平區建平五街22巷36弄74號 |
[ 搜尋所有相關: 陳孝偉 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 國立 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 國立 ...) | 資料集識別碼: 147040 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://api.kcg.gov.tw/api/service/get/e4faa393-0685-4db1-9dd2-a570e690ca38 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 高雄市國民中學班級數按年級別、學生數別分資訊 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 高雄市政府研究發展考核委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 147041 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://api.kcg.gov.tw/api/service/get/a3c0e34b-1342-4385-bbd1-556ccc8e4562 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 高雄市國民小學彙總表資訊 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 高雄市政府研究發展考核委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 1 | 開放時間: 08:00-18:00,需與校門口警衛室洽談。 | 現狀: 1.電子連棟群:因應教學課綱與學生使用之變動,空間多有調整,現況北棟為供學生練習專業科目而局部整建地坪及電路。
2.員工消費合作社:現況作為學生餐廳,部分空間改造為廚房,並以裝修包覆牆面、天花板。
3... | 歷史沿革: 根據台灣總督府職員錄紀載,花蓮港廳立工業學校(花蓮高級工業職業學校前身)建立於昭和15年(1940)。學校初期為四年制並設機械、電機、化工三科。戰後美國開始對外援助重建,同時共同防衛共產主義及經濟發展... @ 文資局歷史建築 |
| 女藝會 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 現狀: 良好 | 歷史沿革: 1.本建築主體為日本「建功神社」遺址所改建。保留本書院建築物,並進一步於園區內增設相關遺蹟之證據保存或復舊模型,當可更完整承續歷史意義與豐富人文教化內涵。
2.亦為政府遷臺首要文化建設。歷經國語日報... @ 文資局歷史建築 |
| (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
資料集識別碼: 147040 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://api.kcg.gov.tw/api/service/get/e4faa393-0685-4db1-9dd2-a570e690ca38 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 高雄市國民中學班級數按年級別、學生數別分資訊 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 高雄市政府研究發展考核委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 147041 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://api.kcg.gov.tw/api/service/get/a3c0e34b-1342-4385-bbd1-556ccc8e4562 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 高雄市國民小學彙總表資訊 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 高雄市政府研究發展考核委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
1 | 開放時間: 08:00-18:00,需與校門口警衛室洽談。 | 現狀: 1.電子連棟群:因應教學課綱與學生使用之變動,空間多有調整,現況北棟為供學生練習專業科目而局部整建地坪及電路。
2.員工消費合作社:現況作為學生餐廳,部分空間改造為廚房,並以裝修包覆牆面、天花板。
3... | 歷史沿革: 根據台灣總督府職員錄紀載,花蓮港廳立工業學校(花蓮高級工業職業學校前身)建立於昭和15年(1940)。學校初期為四年制並設機械、電機、化工三科。戰後美國開始對外援助重建,同時共同防衛共產主義及經濟發展... @ 文資局歷史建築 |
女藝會 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/11/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 現狀: 良好 | 歷史沿革: 1.本建築主體為日本「建功神社」遺址所改建。保留本書院建築物,並進一步於園區內增設相關遺蹟之證據保存或復舊模型,當可更完整承續歷史意義與豐富人文教化內涵。
2.亦為政府遷臺首要文化建設。歷經國語日報... @ 文資局歷史建築 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 國立 ... ]
| 電話: 988502802 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 短期葉菜、瓜菜、豆菜、大漿果 | 證書效期: 2025/12/31 | 臺東縣鹿野鄉鹿野村2鄰中華一路261巷1弄1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 988502802 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 短期葉菜、瓜菜、豆菜、大漿果 | 證書效期: 2025/12/31 | 臺東縣鹿野鄉鹿野村2鄰中華一路261巷1弄1號 @ 臺灣有機農業資訊 |
[ 搜尋所有 陳孝偉 ... ]
名稱 國立 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 國立)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國立家具企業有限公司 彰化縣北斗鎮東光里斗中路臨646號 | 倪鉛 | 28752924 | 核准設立 |
國立機車修理 高雄市鳳山區建國路三段42之1號 | 呂世國 | 36974603 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561667100) |
國立農藥行 彰化縣田中鎮西路里建國路122號1樓 | 蕭一鵬 | 09192937 | 核准設立 - 獨資 |
國立土木包工業 苗栗縣苗栗市建功里自治路5號3樓 | 邱國章 | 08807936 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1071000165) |
國立事業有限公司 高雄市鼓山區明華路317號17樓之2 | 陳政偉 | 24500315 | 核准設立 |
國立環保科技股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段333號20樓 | 林信全 | 28627975 | 核准設立 |
國立工程有限公司 臺北市松山區八德路2段346巷7弄40號2樓 | 陳中文 | 28671084 | 核准設立 |
國立生技食品有限公司 嘉義縣水上鄉下寮村下寮二四號 | 賴永安 | 80044310 | 核准設立 |
國立家具企業有限公司 登記地址: 彰化縣北斗鎮東光里斗中路臨646號 | 負責人: 倪鉛 | 統編: 28752924 | 核准設立 |
國立機車修理 登記地址: 高雄市鳳山區建國路三段42之1號 | 負責人: 呂世國 | 統編: 36974603 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10561667100) |
國立農藥行 登記地址: 彰化縣田中鎮西路里建國路122號1樓 | 負責人: 蕭一鵬 | 統編: 09192937 | 核准設立 - 獨資 |
國立土木包工業 登記地址: 苗栗縣苗栗市建功里自治路5號3樓 | 負責人: 邱國章 | 統編: 08807936 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1071000165) |
國立事業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區明華路317號17樓之2 | 負責人: 陳政偉 | 統編: 24500315 | 核准設立 |
國立環保科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段333號20樓 | 負責人: 林信全 | 統編: 28627975 | 核准設立 |
國立工程有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路2段346巷7弄40號2樓 | 負責人: 陳中文 | 統編: 28671084 | 核准設立 |
國立生技食品有限公司 登記地址: 嘉義縣水上鄉下寮村下寮二四號 | 負責人: 賴永安 | 統編: 80044310 | 核准設立 |
[ 查詢所有 國立 ... ]
姓名 陳孝偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 陳孝偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
貝蒂服飾行 高雄市三民區漢口街22號1樓 | 陳孝偉 | 20497540 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460987700) |
鹿禾商行 臺中市北屯區水湳里瀋陽北路104巷6號1樓 | 陳孝偉 | 72314439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060862040) |
國立股份有限公司 臺南市安平區建平五街22巷36弄74號 | 陳孝偉 | 80481091 | 核准設立 |
貝蒂服飾行 登記地址: 高雄市三民區漢口街22號1樓 | 負責人: 陳孝偉 | 統編: 20497540 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460987700) |
鹿禾商行 登記地址: 臺中市北屯區水湳里瀋陽北路104巷6號1樓 | 負責人: 陳孝偉 | 統編: 72314439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060862040) |
國立股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區建平五街22巷36弄74號 | 負責人: 陳孝偉 | 統編: 80481091 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
|