李上泰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李上泰的職稱是監察人, 持有股份數是40000, 公司名稱是揚峰企業股份有限公司, 統一編號是80502032.
無其他 揚峰企業 資料。
[ 搜尋所有 揚峰企業 ... ]
根據姓名 李上泰 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 李上泰 ...) | 開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/09/09 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/09/10 | 結束時間: 2021/09/11 | 電話: 886-953547199 | 基隆市 | 地點: 基隆市消防局8樓 | 地址: 基隆市安樂區基金一路129巷6號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 基隆A場 大海有情.萬物有靈日期: 110年09月10日(五)時間:08:30~16:00地點:基隆市消防局8樓(基隆市安樂區基金一路129巷6號) 主持人: 基隆市消防局災害搶救科科員林宛柔時間 議... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 李上泰 ... ]
名稱 揚峰企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 揚峰企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
揚峰企業股份有限公司 臺北市中山區濱江街341號 | | 80502032 | 廢止 (文號: 2012-11-27 府產業商字 第10130569700號) |
揚峰企業社 嘉義市東區華南里中正路134號一樓 | 黃月雲 | 36706425 | 歇業 - 獨資 |
揚峰企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區濱江街341號 | 統編: 80502032 | 廢止 (文號: 2012-11-27 府產業商字 第10130569700號) |
揚峰企業社 登記地址: 嘉義市東區華南里中正路134號一樓 | 負責人: 黃月雲 | 統編: 36706425 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
|