吳玲玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳玲玲的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是容浩投資股份有限公司, 統一編號是80522635.
董監事資料集 資料集的 吳玲玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳玲玲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 容浩投資股份有限公司 | 統一編號: 80522635 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 519655 | 所代表法人: | 容浩投資股份有限公司 | 統一編號: 80522635 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 容浩投資股份有限公司 | 統一編號: 80522635 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 容浩投資股份有限公司 | 統一編號: 80522635 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 519655 | 所代表法人: | 容浩投資股份有限公司 | 統一編號: 80522635 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 容浩投資股份有限公司 | 統一編號: 80522635 |
[ 搜尋所有相關: 吳玲玲 @ 董監事資料集 ]
無其他 容浩投資 資料。
[ 搜尋所有 容浩投資 ... ]
根據姓名 吳玲玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳玲玲 ...) | 電話: 05-2680123 | 地址: 嘉義縣水上鄉水頭村13鄰吳竹街18巷35號 | 主祀神祇: 保生大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 吳玲玲 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 86985014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市東區東園里東園街一三號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 86985014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市北區曲溪里南大路六七二巷六弄一九號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 931034076 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 米、雜糧、短期葉菜、果菜、瓜菜、豆菜、小漿果、自產農產加工品、蕈菜、大漿果、核果、梨果、柑桔、咖啡、其他 | 證書效期: 2026/04/09 | 花蓮縣光復鄉大安村9鄰和平街25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 免費 @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: 免費 @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 05-2680123 | 地址: 嘉義縣水上鄉水頭村13鄰吳竹街18巷35號 | 主祀神祇: 保生大帝 | 教別: 道教 | 負責人: 吳玲玲 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 86985014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市東區東園里東園街一三號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 86985014 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市北區曲溪里南大路六七二巷六弄一九號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 931034076 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 米、雜糧、短期葉菜、果菜、瓜菜、豆菜、小漿果、自產農產加工品、蕈菜、大漿果、核果、梨果、柑桔、咖啡、其他 | 證書效期: 2026/04/09 | 花蓮縣光復鄉大安村9鄰和平街25號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 免費 @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: 免費 @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/20 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: 免費 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳玲玲 ... ]
名稱 容浩投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 容浩投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
容浩投資股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段270號4樓之3 | 黎煥鑫 | 80522635 | 核准設立 |
容浩投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段270號4樓之3 | 負責人: 黎煥鑫 | 統編: 80522635 | 核准設立 |
姓名 吳玲玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳玲玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鳳玲百貨行 高雄市鳳山區忠孝里澄清路129巷10號之四 | 吳玲玲 | 08514967 | 撤銷 - 獨資 |
君之玉藝坊 臺北市大安區仁愛路4段266巷12號1樓 | 吳玲玲 | 01624709 | 撤銷 - 獨資 |
茶彞苑藝坊 臺北市大安區仁愛路4段266巷12號1樓 | 吳玲玲 | 01799518 | 撤銷 - 獨資 |
立莆貿易有限公司 臺北市中山區林森北路289號8樓之12 | 吳玲玲 | 05089806 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-28) |
永福彩色沖印 臺南市中西區永福路2段32號1樓???????? | 吳玲玲 | 06429281 | 撤銷 - 獨資 |
博惠企業社 高雄市鳳山區忠孝里澄清路129巷10-4號 | 吳玲玲 | 08492675 | 歇業 - 獨資 |
上興文具坊 新北市板橋區國泰街107之1號1樓 | 吳玲玲 | 08575324 | 歇業 - 獨資 |
百雲臺餐廳 臺北市士林區仰德大道3段125巷27號1樓 | 吳玲玲 | 13825580 | 核准停業 - 獨資 |
鳳玲百貨行 登記地址: 高雄市鳳山區忠孝里澄清路129巷10號之四 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 08514967 | 撤銷 - 獨資 |
君之玉藝坊 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段266巷12號1樓 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 01624709 | 撤銷 - 獨資 |
茶彞苑藝坊 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段266巷12號1樓 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 01799518 | 撤銷 - 獨資 |
立莆貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路289號8樓之12 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 05089806 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-28) |
永福彩色沖印 登記地址: 臺南市中西區永福路2段32號1樓???????? | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 06429281 | 撤銷 - 獨資 |
博惠企業社 登記地址: 高雄市鳳山區忠孝里澄清路129巷10-4號 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 08492675 | 歇業 - 獨資 |
上興文具坊 登記地址: 新北市板橋區國泰街107之1號1樓 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 08575324 | 歇業 - 獨資 |
百雲臺餐廳 登記地址: 臺北市士林區仰德大道3段125巷27號1樓 | 負責人: 吳玲玲 | 統編: 13825580 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳玲玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
|