陳正
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳正的職稱是董事, 持有股份數是1128319, 所代表法人是健亞生物科技股份有限公司, 公司名稱是昌達生化科技股份有限公司, 統一編號是80524351.
董監事資料集 資料集的 陳正 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳正 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 16708691 | 所代表法人: 美商QPS控股有限公司 | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16708691 | 所代表法人: 美商QPS控股有限公司 | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16708691 | 所代表法人: 美商QPS控股有限公司 | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16708691 | 所代表法人: 美商QPS控股有限公司 | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16708691 | 所代表法人: 美商QPS控股有限公司 | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16708691 | 所代表法人: 美商QPS控股有限公司 | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16708691 | 所代表法人: 美商QPS控股有限公司 | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16708691 | 所代表法人: 美商QPS控股有限公司 | 昌達生化科技股份有限公司 | 統一編號: 80524351 |
[ 搜尋所有相關: 陳正 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80524351 | 電話號碼: 02-26557555 | 臺北市南港區園區街3號12樓 |
統一編號: 80524351 | 電話號碼: 02-26557555 | 臺北市南港區園區街3號12樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳正 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 80524351 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 80524351 ...)
根據名稱 昌達生化科技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 昌達生化科技 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 昌達生化科技股份有限公司 | 華鼎生技顧問股份有限公司 | 統一編號: 29030539 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 昌達生化科技股份有限公司 | 華鼎生技顧問股份有限公司 | 統一編號: 29030539 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 昌達生化科技股份有限公司 | 華鼎生技顧問股份有限公司 | 統一編號: 29030539 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 昌達生化科技股份有限公司 | 華鼎生技顧問股份有限公司 | 統一編號: 29030539 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 昌達生化科技股份有限公司 | 華鼎生技顧問股份有限公司 | 統一編號: 29030539 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 昌達生化科技股份有限公司 | 華鼎生技顧問股份有限公司 | 統一編號: 29030539 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 昌達生化科技股份有限公司 | 華鼎生技顧問股份有限公司 | 統一編號: 29030539 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 昌達生化科技股份有限公司 | 華鼎生技顧問股份有限公司 | 統一編號: 29030539 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 昌達生化科技 ... ]
根據姓名 陳正 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳正 ...) | | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 陳正常、韓地乙 | 臺南市 | 場域: 其他 | 70163臺南市東區裕信路237號 @ 文化部公共藝術 |
| 1 | 歷史沿革: 北門嶼三合院古厝係由陳德成及陳林莅率四位兒子於西元1911年起造,後於1915年興建完成啟用。營造過程所需之木料、紅料與石材、磚瓦等皆至閩南一帶購置,並聘請閩南一帶匠師前來參與營造;其中屋宅所需之石材... @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳正常、韓地乙 | 臺南市 | 場域: 其他 | 70163臺南市東區裕信路237號 @ 文化部公共藝術 |
1 | 歷史沿革: 北門嶼三合院古厝係由陳德成及陳林莅率四位兒子於西元1911年起造,後於1915年興建完成啟用。營造過程所需之木料、紅料與石材、磚瓦等皆至閩南一帶購置,並聘請閩南一帶匠師前來參與營造;其中屋宅所需之石材... @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 陳正 ... ]
名稱 昌達生化科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昌達生化科技)
昌達生化科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區園區街3號12樓 | 負責人: 簡銘達 | 統編: 80524351 | 核准設立 |
姓名 陳正 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳正)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳記陳正雄自營計 臺北市中正區克難街3巷9號9樓 | 陳正雄 | 01457441 | 核准設立 - 獨資 |
陳記陳正雄自營甲 臺北市中正區辛亥路1段84號9樓 | 陳正雄 | 01467270 | 核准設立 - 獨資 |
陳正義自營計程甲 臺北市信義區敦化南路300巷39號7樓 | 陳正義 | 01514246 | 核准設立 - 獨資 |
陳正定自營程車行 新北市樹林區日新街32之3號?7樓 | 陳正定 | 01918134 | 核准設立 - 獨資 |
陳正財自營計程車行 新北市板橋區漢生東路193巷45弄7號4樓 | 陳正財 | 01919274 | 核准設立 - 獨資 |
陳正雄計程汽車行 新北市板橋區漢生西路89巷4弄2號樓下 | 陳正雄 | 34469088 | 核准設立 - 獨資 |
陳正達農產行 臺南市永康區西灣里永華路273巷16號2樓 | 陳正達 | 40733867 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040004016) |
陳正企業社 基隆市暖暖區暖暖街507號 | 陳正 | 41217622 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000965) |
陳記陳正雄自營計 登記地址: 臺北市中正區克難街3巷9號9樓 | 負責人: 陳正雄 | 統編: 01457441 | 核准設立 - 獨資 |
陳記陳正雄自營甲 登記地址: 臺北市中正區辛亥路1段84號9樓 | 負責人: 陳正雄 | 統編: 01467270 | 核准設立 - 獨資 |
陳正義自營計程甲 登記地址: 臺北市信義區敦化南路300巷39號7樓 | 負責人: 陳正義 | 統編: 01514246 | 核准設立 - 獨資 |
陳正定自營程車行 登記地址: 新北市樹林區日新街32之3號?7樓 | 負責人: 陳正定 | 統編: 01918134 | 核准設立 - 獨資 |
陳正財自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區漢生東路193巷45弄7號4樓 | 負責人: 陳正財 | 統編: 01919274 | 核准設立 - 獨資 |
陳正雄計程汽車行 登記地址: 新北市板橋區漢生西路89巷4弄2號樓下 | 負責人: 陳正雄 | 統編: 34469088 | 核准設立 - 獨資 |
陳正達農產行 登記地址: 臺南市永康區西灣里永華路273巷16號2樓 | 負責人: 陳正達 | 統編: 40733867 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040004016) |
陳正企業社 登記地址: 基隆市暖暖區暖暖街507號 | 負責人: 陳正 | 統編: 41217622 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000965) |
[ 查詢所有 陳正 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|