蕭建平
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蕭建平的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是鼎盛鐘錶有限公司, 統一編號是80533106.
| 統一編號: 80533106 | 電話號碼: 02 23113977 | 臺北市萬華區西寧南路74號1樓 |
統一編號: 80533106 | 電話號碼: 02 23113977 | 臺北市萬華區西寧南路74號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 蕭建平 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 鼎盛鐘錶 資料。
[ 搜尋所有 鼎盛鐘錶 ... ]
根據姓名 蕭建平 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 蕭建平 ...) | (中華民國)蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開始時間: 2023-11-09T13:30:00+08:00 | 結束時間: 2023-11-10T14:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 蕭建平電視木偶劇團《藝起看虎趣》112.11.09 13:30 | 安瀾國小112.11.10 13:30 | 何浦國小由蕭建平電視木偶劇團以生態保育議題「石虎」與傳統偶戲精髓結合演出《藝起看虎趣》人... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)王識寬;(中華民國)蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)王識寬;(中華民國)蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/03/31 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開始時間: 2023-11-09T13:30:00+08:00 | 結束時間: 2023-11-10T14:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 蕭建平電視木偶劇團《藝起看虎趣》112.11.09 13:30 | 安瀾國小112.11.10 13:30 | 何浦國小由蕭建平電視木偶劇團以生態保育議題「石虎」與傳統偶戲精髓結合演出《藝起看虎趣》人... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)王識寬;(中華民國)蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)王識寬;(中華民國)蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
蕭建平電視木偶劇團 | 活動起始日期: 2024/05/19 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 蕭建平 ... ]
名稱 鼎盛鐘錶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鼎盛鐘錶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎盛鐘錶有限公司 臺北市萬華區西寧南路74號1樓 | 蕭建平 | 80533106 | 核准設立 |
鼎盛鐘錶有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路74號1樓 | 負責人: 蕭建平 | 統編: 80533106 | 核准設立 |
姓名 蕭建平 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 蕭建平)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蕭大吉鐘錶行 臺北市萬華區成都路41號1樓 | 蕭建平 | 01092920 | 歇業 - 獨資 |
甲區商行 高雄市三民區建工路711號2樓 | 蕭建平 | 81011506 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661904000) |
巨鼎資訊行 臺南市永康區中華里華興街174號 | 蕭建平 | 10839907 | 核准設立 - 獨資 |
蕭大吉鐘錶行 登記地址: 臺北市萬華區成都路41號1樓 | 負責人: 蕭建平 | 統編: 01092920 | 歇業 - 獨資 |
甲區商行 登記地址: 高雄市三民區建工路711號2樓 | 負責人: 蕭建平 | 統編: 81011506 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661904000) |
巨鼎資訊行 登記地址: 臺南市永康區中華里華興街174號 | 負責人: 蕭建平 | 統編: 10839907 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
|