謝宗翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝宗翰的職稱是董事, 持有股份數是933333, 公司名稱是普瑜投資股份有限公司, 統一編號是80537118.
董監事資料集 資料集的 謝宗翰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝宗翰 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 924000 | 所代表法人: | 普瑜投資股份有限公司 | 統一編號: 80537118 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9334 | 所代表法人: | 普瑜投資股份有限公司 | 統一編號: 80537118 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 933333 | 所代表法人: | 普瑜投資股份有限公司 | 統一編號: 80537118 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 924000 | 所代表法人: | 普瑜投資股份有限公司 | 統一編號: 80537118 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9334 | 所代表法人: | 普瑜投資股份有限公司 | 統一編號: 80537118 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 933333 | 所代表法人: | 普瑜投資股份有限公司 | 統一編號: 80537118 |
[ 搜尋所有相關: 謝宗翰 @ 董監事資料集 ]
無其他 普瑜投資 資料。
[ 搜尋所有 普瑜投資 ... ]
根據姓名 謝宗翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝宗翰 ...) | 總機電話: 03-3908833 | 公司代號: 8906 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 33742362 | 住址: 新北市土城區中山路六十五號 | 董事長: 謝宗翰 | 成立日期: 19680731 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
| (中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)廖莊廷、曾增、謝宗翰、陳信介 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
總機電話: 03-3908833 | 公司代號: 8906 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 33742362 | 住址: 新北市土城區中山路六十五號 | 董事長: 謝宗翰 | 成立日期: 19680731 | 出表日期: 1130918 @ 上櫃公司基本資料 |
(中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃偉駿、曾增譯、謝宗翰、樹葉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊彥宇;(中華民國)郭俊育;(中華民國)謝宗翰;(中華民國)林偉中 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/07/23 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)廖莊廷、曾增、謝宗翰、陳信介 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/23 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 謝宗翰 ... ]
名稱 普瑜投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 普瑜投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
普瑜投資股份有限公司 臺北市大安區安和路2段181巷4號5樓之1 | 謝炎盛 | 80537118 | 核准設立 |
普瑜投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段181巷4號5樓之1 | 負責人: 謝炎盛 | 統編: 80537118 | 核准設立 |
姓名 謝宗翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝宗翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗翰商行 彰化縣員林市崙雅里崙雅巷15弄40號 | 謝宗翰 | 88437181 | 核准設立 - 獨資 |
翰林數位影印行 新竹市東區立功里光復路2段26號1樓 | 謝宗翰 | 10071382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060004127) |
翰鑫企業社 臺南市南區建南里永成路2段699巷6號 | 謝宗翰 | 40883324 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040933314) |
澄翰實業社 桃園市龜山區山頂里明興街147號1樓 | 謝宗翰 | 41435471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049006188) |
翰詳建材有限公司 新竹市東區振興里南大路600巷12號1樓 | 謝宗翰 | 42771182 | 核准設立 |
心翰投資有限公司 臺北市大安區敦化南路1段205號13樓之5 | 謝宗翰 | 83997656 | 核准設立 |
詠翰實業有限公司 臺北市士林區中山北路5段520號6樓 | 謝宗翰 | 90215973 | 核准設立 |
興翰工程行 高雄市新興區民生一路206號11樓之3 | 謝宗翰 | 94626013 | 核准設立 - 獨資 |
宗翰商行 登記地址: 彰化縣員林市崙雅里崙雅巷15弄40號 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 88437181 | 核准設立 - 獨資 |
翰林數位影印行 登記地址: 新竹市東區立功里光復路2段26號1樓 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 10071382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060004127) |
翰鑫企業社 登記地址: 臺南市南區建南里永成路2段699巷6號 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 40883324 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040933314) |
澄翰實業社 登記地址: 桃園市龜山區山頂里明興街147號1樓 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 41435471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049006188) |
翰詳建材有限公司 登記地址: 新竹市東區振興里南大路600巷12號1樓 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 42771182 | 核准設立 |
心翰投資有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段205號13樓之5 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 83997656 | 核准設立 |
詠翰實業有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段520號6樓 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 90215973 | 核准設立 |
興翰工程行 登記地址: 高雄市新興區民生一路206號11樓之3 | 負責人: 謝宗翰 | 統編: 94626013 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 謝宗翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
|