廖淑華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖淑華的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是三龍電鍍科技股份有限公司, 統一編號是80555889.
董監事資料集 資料集的 廖淑華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖淑華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍電鍍科技股份有限公司 | 統一編號: 80555889 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍電鍍科技股份有限公司 | 統一編號: 80555889 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍電鍍科技股份有限公司 | 統一編號: 80555889 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍電鍍科技股份有限公司 | 統一編號: 80555889 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍電鍍科技股份有限公司 | 統一編號: 80555889 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: 三龍資產管理股份有限公司 | 三龍電鍍科技股份有限公司 | 統一編號: 80555889 |
[ 搜尋所有相關: 廖淑華 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80555889 | 電話號碼: 02-22683366 | 新北市土城區中山路55號1樓 |
統一編號: 80555889 | 電話號碼: 02-22683366 | 新北市土城區中山路55號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 廖淑華 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 80555889 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區沛陂里德安街三之一號一樓 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 80555889 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市土城區沛陂里德安街三之一號一樓 |
[ 搜尋所有相關: 廖淑華 @ 登記工廠名錄 ]
| 違反法令: 空氣污染防制法第24條第2項 | 事業名稱: 三龍電鍍科技股份有限公司 | 裁處金額: 100000 | 主旨: 罰鍰新臺幣100000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 固定空污 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-02-22 | 違反時間: 2023-01-10 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第24條第2項 | 事業名稱: 三龍電鍍科技股份有限公司 | 裁處金額: 100000 | 主旨: 罰鍰新臺幣100000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 固定空污 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新北市 | 裁處時間: 2023-02-22 | 違反時間: 2023-01-10 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 80555889 ... ]
| 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市土城區沛陂里德安街三之一號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市土城區沛陂里德安街三之一號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 三龍電鍍科技 ... ]
根據姓名 廖淑華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖淑華 ...) | 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: 東紘企業股份有限公司 | 東華開發股份有限公司 | 統一編號: 22819027 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: 東紘企業股份有限公司 | 東華開發股份有限公司 | 統一編號: 22819027 @ 董監事資料集 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 廖淑華 ... ]
名稱 三龍電鍍科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三龍電鍍科技)
三龍電鍍科技股份有限公司 登記地址: 新北市土城區中山路55號1樓 | 負責人: 鄭立松 | 統編: 80555889 | 核准設立 |
姓名 廖淑華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖淑華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢泰美容材料商行 高雄市前金區中華三路130號2樓 | 廖淑華 | 21310207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561316400) |
鈞華店 臺中市南區新榮里學府路132號1樓 | 廖淑華 | 45430342 | 歇業 - 獨資 |
義品味小餐屋 臺北市中山區長春路376號1樓 | 廖淑華 | 79156478 | 核准設立 - 獨資 |
運通精品店 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓之20 | 廖淑華 | 01794393 | 核准設立 - 獨資 |
豐祥食品行 宜蘭縣冬山鄉冬山村冬山路二八一號 | 廖淑華 | 02426397 | 撤銷 - 合夥 |
保興工業社 桃園縣八德市大信里介壽路二段685巷83弄9號1樓 | 廖淑華 | 02499237 | 歇業 - 獨資 |
奧斯髮廊 臺北市文山區指南路2段47號1樓 | 廖淑華 | 05505970 | 撤銷 - 獨資 |
萬利萊商行 彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段123號1樓 | 廖淑華 | 09256376 | 歇業 - 獨資 |
漢泰美容材料商行 登記地址: 高雄市前金區中華三路130號2樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 21310207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561316400) |
鈞華店 登記地址: 臺中市南區新榮里學府路132號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 45430342 | 歇業 - 獨資 |
義品味小餐屋 登記地址: 臺北市中山區長春路376號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 79156478 | 核准設立 - 獨資 |
運通精品店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓之20 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 01794393 | 核准設立 - 獨資 |
豐祥食品行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉冬山村冬山路二八一號 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 02426397 | 撤銷 - 合夥 |
保興工業社 登記地址: 桃園縣八德市大信里介壽路二段685巷83弄9號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 02499237 | 歇業 - 獨資 |
奧斯髮廊 登記地址: 臺北市文山區指南路2段47號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 05505970 | 撤銷 - 獨資 |
萬利萊商行 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段123號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 09256376 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 廖淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
|