劉怡君
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉怡君的職稱是董事, 持有股份數是45000, 公司名稱是儒君股份有限公司, 統一編號是80580542.
董監事資料集 資料集的 劉怡君 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉怡君 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 儒君股份有限公司 | 統一編號: 80580542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 儒君股份有限公司 | 統一編號: 80580542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 儒君股份有限公司 | 統一編號: 80580542 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 儒君股份有限公司 | 統一編號: 80580542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 儒君股份有限公司 | 統一編號: 80580542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 儒君股份有限公司 | 統一編號: 80580542 |
[ 搜尋所有相關: 劉怡君 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80580542 | 電話號碼: 07-5211711 | 高雄市大社區自由路214號12樓 |
統一編號: 80580542 | 電話號碼: 07-5211711 | 高雄市大社區自由路214號12樓 |
[ 搜尋所有相關: 劉怡君 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 儒君 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 儒君 ...) | 開始時間: 2022-11-19T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-07T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 越界 — 蔡儒君 個展展期:2022.11.19-2022.12.7展覽場地:文化局第二展場由金門縣文化局主辦,金門縣美術學會承辦【越界 — 蔡儒君個展】CROSS THE B... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 李虹儒 君/ | 處分機關: | 處分日期: 03 11 2016 12:00AM | 刊播日期: 10 29 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
| 開始時間: 2022-11-19T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-07T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2022-11-25T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2022驅山走海金門寫生展展期|11月25日-12月31日展地|烈嶼鄉文化館二樓展場李苡甄、陳秀娟、唐敏達、翁清土、洪永善、洪明燦、楊天澤、洪明標、張國英、顏國榮、董皓雲、蔡儒君十二位藝術家作品。「驅... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 立新工業股份有限公司 | 統一編號: 11166560 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 順成齒輪工業股份有限公司 | 統一編號: 23375839 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2022-11-19T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-07T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 越界 — 蔡儒君 個展展期:2022.11.19-2022.12.7展覽場地:文化局第二展場由金門縣文化局主辦,金門縣美術學會承辦【越界 — 蔡儒君個展】CROSS THE B... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 李虹儒 君/ | 處分機關: | 處分日期: 03 11 2016 12:00AM | 刊播日期: 10 29 2015 12:00AM | 刊播媒體: 奇摩拍賣 @ 違規食品廣告資料集 |
開始時間: 2022-11-19T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-07T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2022-11-25T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2022驅山走海金門寫生展展期|11月25日-12月31日展地|烈嶼鄉文化館二樓展場李苡甄、陳秀娟、唐敏達、翁清土、洪永善、洪明燦、楊天澤、洪明標、張國英、顏國榮、董皓雲、蔡儒君十二位藝術家作品。「驅... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 立新工業股份有限公司 | 統一編號: 11166560 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 順成齒輪工業股份有限公司 | 統一編號: 23375839 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 儒君 ... ]
根據姓名 劉怡君 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉怡君 ...) | (中華民國)劉怡君;(中華民國)陳香君;(中華民國)譚中清 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉怡君;(中華民國)陳香君;(中華民國)譚中清 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 940000 | 所代表法人: | 君鑫資產管理股份有限公司 | 統一編號: 45068898 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 富野大飯店股份有限公司 | 君野大飯店股份有限公司 | 統一編號: 54224914 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鑫君股份有限公司 | 統一編號: 69529415 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13250 | 所代表法人: | 怡珈開發股份有限公司 | 統一編號: 54636198 @ 董監事資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院材料所 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 有機及顯示材料產業技術開發計畫 | 專利發明人: 劉怡君、郭惠隆、李政道、 潘金平 | 證書號碼: I226363 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 丘至和、郭惠隆、彭美枝、劉怡君、陳品誠 | 證書號碼: I247136 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(中華民國)劉怡君;(中華民國)陳香君;(中華民國)譚中清 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉怡君;(中華民國)陳香君;(中華民國)譚中清 | 活動起始日期: 2024/05/31 | 活動結束日期: 2024/06/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 940000 | 所代表法人: | 君鑫資產管理股份有限公司 | 統一編號: 45068898 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 富野大飯店股份有限公司 | 君野大飯店股份有限公司 | 統一編號: 54224914 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鑫君股份有限公司 | 統一編號: 69529415 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13250 | 所代表法人: | 怡珈開發股份有限公司 | 統一編號: 54636198 @ 董監事資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院材料所 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 有機及顯示材料產業技術開發計畫 | 專利發明人: 劉怡君、郭惠隆、李政道、 潘金平 | 證書號碼: I226363 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 95 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 工研院創新前瞻技術研究計畫 | 專利發明人: 丘至和、郭惠隆、彭美枝、劉怡君、陳品誠 | 證書號碼: I247136 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 劉怡君 ... ]
名稱 儒君 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 儒君)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
儒君科技有限公司 臺北市中山區錦州街46號12樓之3 | 吳來發 | 90338270 | 核准設立 |
儒君股份有限公司 高雄市大社區自由路214號12樓 | 李重德 | 80580542 | 核准設立 |
儒君兒童書坊 臺中市西屯區上安里上仁街108號1樓 | 陳癸樺 | 99383937 | 歇業 - 獨資 |
儒君科技有限公司 登記地址: 臺北市中山區錦州街46號12樓之3 | 負責人: 吳來發 | 統編: 90338270 | 核准設立 |
儒君股份有限公司 登記地址: 高雄市大社區自由路214號12樓 | 負責人: 李重德 | 統編: 80580542 | 核准設立 |
儒君兒童書坊 登記地址: 臺中市西屯區上安里上仁街108號1樓 | 負責人: 陳癸樺 | 統編: 99383937 | 歇業 - 獨資 |
姓名 劉怡君 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉怡君)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉怡君美容工作坊 高雄市三民區正興里建工路581號 | 劉怡君 | 76707955 | 核准設立 - 獨資 |
怡君商店 臺北市中正區杭州南路1段145號之3、1樓 | 劉怡君 | 78368559 | 歇業 - 獨資 |
君鑫資產管理股份有限公司 桃園市中壢區普義里溪洲街261巷3號8樓 | 劉怡君 | 45068898 | 核准設立 |
怡縉商行 苗栗縣竹南鎮營盤里延平路71號1樓 | 劉怡君 | 47416872 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081002165) |
怡珈開發股份有限公司 高雄市鼓山區美術東四路1號2樓 | 劉怡君 | 54636198 | 核准設立 |
怡津美商行 桃園市平鎮區北華里6鄰振平街90號3樓 | 劉怡君 | 82056733 | 歇業 - 獨資 |
劉家公園豬腳麵 高雄市岡山區維仁路19號 | 劉怡君 | 36611716 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262203600) |
大銀幕視廳社 臺北市大安區安和路49號︹之4︺地下樓 | 劉怡君 | 01752669 | 撤銷 - 獨資 |
劉怡君美容工作坊 登記地址: 高雄市三民區正興里建工路581號 | 負責人: 劉怡君 | 統編: 76707955 | 核准設立 - 獨資 |
怡君商店 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段145號之3、1樓 | 負責人: 劉怡君 | 統編: 78368559 | 歇業 - 獨資 |
君鑫資產管理股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區普義里溪洲街261巷3號8樓 | 負責人: 劉怡君 | 統編: 45068898 | 核准設立 |
怡縉商行 登記地址: 苗栗縣竹南鎮營盤里延平路71號1樓 | 負責人: 劉怡君 | 統編: 47416872 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081002165) |
怡珈開發股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區美術東四路1號2樓 | 負責人: 劉怡君 | 統編: 54636198 | 核准設立 |
怡津美商行 登記地址: 桃園市平鎮區北華里6鄰振平街90號3樓 | 負責人: 劉怡君 | 統編: 82056733 | 歇業 - 獨資 |
劉家公園豬腳麵 登記地址: 高雄市岡山區維仁路19號 | 負責人: 劉怡君 | 統編: 36611716 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11262203600) |
大銀幕視廳社 登記地址: 臺北市大安區安和路49號︹之4︺地下樓 | 負責人: 劉怡君 | 統編: 01752669 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉怡君 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
|