吳佳樺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳佳樺的職稱是董事長, 持有股份數是280000, 公司名稱是佳鼎國際股份有限公司, 統一編號是80583576.
董監事資料集 資料集的 吳佳樺 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳佳樺 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 佳鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 80583576 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 295000 | 所代表法人: | 佳鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 80583576 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 佳鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 80583576 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 佳鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 80583576 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 295000 | 所代表法人: | 佳鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 80583576 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 佳鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 80583576 |
[ 搜尋所有相關: 吳佳樺 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80583576 | 電話號碼: 02-2678-8868 | 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 |
統一編號: 80583576 | 電話號碼: 02-2678-8868 | 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳佳樺 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品 | 統一編號: 80583576 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市鶯歌區同慶里尖山埔路一六五巷二三號 |
主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品 | 統一編號: 80583576 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市鶯歌區同慶里尖山埔路一六五巷二三號 |
[ 搜尋所有相關: 吳佳樺 @ 登記工廠名錄 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 吳佳樺 ...) | 食品業者登錄字號: F-180583576-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 80583576 | 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 |
| 食品業者登錄字號: F-180583576-00001-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 80583576 | 新北市鶯歌區同慶里尖山埔路一六五巷二三號 |
| 食品業者登錄字號: F-180583576-00002-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 80583576 | 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 |
食品業者登錄字號: F-180583576-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 80583576 | 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 |
食品業者登錄字號: F-180583576-00001-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 80583576 | 新北市鶯歌區同慶里尖山埔路一六五巷二三號 |
食品業者登錄字號: F-180583576-00002-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 80583576 | 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳佳樺 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 佳鼎國際 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 佳鼎國際 ...) | 統一編號: 16628295 | 電話號碼: 02-55906855 | 新北市中和區中正路700號14樓之6 @ 出進口廠商登記資料 |
| 產品中類: 23非金屬礦物製品製造業 | 廠址: 新北市鶯歌區同慶里尖山埔路一六五巷二三號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 統一編號: 16628295 | 核准日期: 20080103 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
統一編號: 16628295 | 電話號碼: 02-55906855 | 新北市中和區中正路700號14樓之6 @ 出進口廠商登記資料 |
產品中類: 23非金屬礦物製品製造業 | 廠址: 新北市鶯歌區同慶里尖山埔路一六五巷二三號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
統一編號: 16628295 | 核准日期: 20080103 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋所有 佳鼎國際 ... ]
根據姓名 吳佳樺 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳佳樺 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 樺山地產有限公司 | 統一編號: 82958120 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2050000 | 所代表法人: | 寶佳租賃有限公司 | 統一編號: 53581218 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照B據點 |
| 統一編號: 84083779 | 廠商地址: 臺東縣臺東市新生里上海街101號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: E9709041 | 採購單位: 臺東縣臺東市公所 | 採購案: 台東市南京路雨水下水道工程 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪,經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 105/11/09 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 108/11/08 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照C據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 樺山地產有限公司 | 統一編號: 82958120 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2050000 | 所代表法人: | 寶佳租賃有限公司 | 統一編號: 53581218 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照B據點 |
統一編號: 84083779 | 廠商地址: 臺東縣臺東市新生里上海街101號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: E9709041 | 採購單位: 臺東縣臺東市公所 | 採購案: 台東市南京路雨水下水道工程 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪,經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 105/11/09 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 108/11/08 @ 拒絕往來廠商公告 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 吳佳樺 ... ]
名稱 佳鼎國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 佳鼎國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳鼎國際股份有限公司 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 | 吳佳樺 | 80583576 | 核准設立 |
佳鼎國際科技股份有限公司 新北市中和區中正路700號14樓之6 | 許德聖 | 16628295 | 核准設立 |
佳鼎國際事業有限公司 新北市新莊區幸福東路102號(2樓) | 許瑞軒 | 50786384 | 核准設立 |
佳鼎國際企業社 新竹市北區光田里經國路一段838巷12之2號一樓 | 蔡素芳 | 19381916 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070000030) |
佳鼎國際股份有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 80583576 | 核准設立 |
佳鼎國際科技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路700號14樓之6 | 負責人: 許德聖 | 統編: 16628295 | 核准設立 |
佳鼎國際事業有限公司 登記地址: 新北市新莊區幸福東路102號(2樓) | 負責人: 許瑞軒 | 統編: 50786384 | 核准設立 |
佳鼎國際企業社 登記地址: 新竹市北區光田里經國路一段838巷12之2號一樓 | 負責人: 蔡素芳 | 統編: 19381916 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070000030) |
姓名 吳佳樺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳佳樺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳佳樺工作室 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路28號1樓 | 吳佳樺 | 82009205 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080303209) |
樺山企業 新北市林口區文化北路1段281號(1樓) | 吳佳樺 | 82108562 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078118615) |
樺山地產有限公司 新北市林口區文化北路1段281號(1樓) | 吳佳樺 | 82958120 | 核准設立 |
寶佳租賃有限公司 高雄市三民區遼寧一街62號2樓 | 吳佳樺 | 53581218 | 核准設立 |
一佳一商店 金門縣金寧鄉湖埔村湖下152之1號 | 吳佳樺 | 87946341 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040033239) |
嘉佳樂企業社 臺南市玉井區三埔里三埔42號1樓 | 吳佳樺 | 88988558 | 核准設立 - 獨資 |
茂樺行 桃園縣龜山鄉新嶺村新嵿三街87號1樓 | 吳佳樺 | 98978755 | 核准設立 - 獨資 |
吳佳樺工作室 登記地址: 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路28號1樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 82009205 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080303209) |
樺山企業 登記地址: 新北市林口區文化北路1段281號(1樓) | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 82108562 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078118615) |
樺山地產有限公司 登記地址: 新北市林口區文化北路1段281號(1樓) | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 82958120 | 核准設立 |
寶佳租賃有限公司 登記地址: 高雄市三民區遼寧一街62號2樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 53581218 | 核准設立 |
一佳一商店 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村湖下152之1號 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 87946341 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040033239) |
嘉佳樂企業社 登記地址: 臺南市玉井區三埔里三埔42號1樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 88988558 | 核准設立 - 獨資 |
茂樺行 登記地址: 桃園縣龜山鄉新嶺村新嵿三街87號1樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 98978755 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳佳樺 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
|