王瑞源
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王瑞源的職稱是董事, 持有股份數是9850000, 公司名稱是銘士通建設有限公司, 統一編號是80589972.
無其他 銘士通建設 資料。
[ 搜尋所有 銘士通建設 ... ]
根據姓名 王瑞源 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王瑞源 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照B據點 |
| 電話: 05-7892412 | 地址: 雲林縣口湖鄉蚵寮村四維街45號 | 主祀神祇: 五府千歲 | 教別: 道教 | 負責人: 王瑞源 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照B據點 |
電話: 05-7892412 | 地址: 雲林縣口湖鄉蚵寮村四維街45號 | 主祀神祇: 五府千歲 | 教別: 道教 | 負責人: 王瑞源 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2614516 | 機構負責人姓名: 王瑞源 | 機構代碼: A11400061 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市南區永南街20號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王瑞源 ... ]
名稱 銘士通建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 銘士通建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銘士通建設有限公司 臺南市佳里區延平路458號1樓 | 王瑞源 | 80589972 | 核准設立 |
銘士通建設有限公司 登記地址: 臺南市佳里區延平路458號1樓 | 負責人: 王瑞源 | 統編: 80589972 | 核准設立 |
姓名 王瑞源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王瑞源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大源建設有限公司 臺南市安南區安中路一段七○五巷三弄五二號 | 王瑞源 | 86336264 | 核准設立 |
大未來資訊廣場 高雄市新興區南台路160號 | 王瑞源 | 20206493 | 歇業 - 獨資 |
昕陽科技股份有限公司 臺北市中正區延平南路163巷1號6樓 | 王瑞源 | 24495621 | 核准設立 |
級粒企業社 高雄市三民區萬全街60號1樓 | 王瑞源 | 38700242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062585600) |
擎修車業行 彰化縣大村鄉大崙村菜寮路237巷206號 | 王瑞源 | 38762844 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050818301) |
新奕貿易行 高雄市三民區立誠里天津街17之2號 | 王瑞源 | 75997941 | 核准設立 - 獨資 |
威懋實業有限公司 桃園市蘆竹區南工路68巷8號 | 王瑞源 | 80054029 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-20) |
大源建設有限公司 登記地址: 臺南市安南區安中路一段七○五巷三弄五二號 | 負責人: 王瑞源 | 統編: 86336264 | 核准設立 |
大未來資訊廣場 登記地址: 高雄市新興區南台路160號 | 負責人: 王瑞源 | 統編: 20206493 | 歇業 - 獨資 |
昕陽科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區延平南路163巷1號6樓 | 負責人: 王瑞源 | 統編: 24495621 | 核准設立 |
級粒企業社 登記地址: 高雄市三民區萬全街60號1樓 | 負責人: 王瑞源 | 統編: 38700242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11062585600) |
擎修車業行 登記地址: 彰化縣大村鄉大崙村菜寮路237巷206號 | 負責人: 王瑞源 | 統編: 38762844 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050818301) |
新奕貿易行 登記地址: 高雄市三民區立誠里天津街17之2號 | 負責人: 王瑞源 | 統編: 75997941 | 核准設立 - 獨資 |
威懋實業有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區南工路68巷8號 | 負責人: 王瑞源 | 統編: 80054029 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-20) |
[ 查詢所有 王瑞源 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|