張雅涵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張雅涵的職稱是監察人, 持有股份數是30000, 公司名稱是日出彤紅投資股份有限公司, 統一編號是80608366.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 日出彤紅投資股份有限公司 | 統一編號: 80608366 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 日出彤紅投資股份有限公司 | 統一編號: 80608366 |
[ 搜尋所有相關: 張雅涵 @ 董監事資料集 ]
無其他 日出彤紅投資 資料。
[ 搜尋所有 日出彤紅投資 ... ]
根據姓名 張雅涵 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張雅涵 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 04 12 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 張雅涵/張雅涵 | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 10 23 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/26 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)尼布恩合唱團;(中華民國)寶來國中合唱團;(中華民國)嘎呼拉斯兒少合唱團;(中華民國)建山部落古謠隊;(中華民國)嘎呼拉斯教師合唱團 | 活動起始日期: 2024/06/27 | 活動結束日期: 2024/06/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/24 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 04 12 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 張雅涵/張雅涵 | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 10 23 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 張雅涵 ... ]
名稱 日出彤紅投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日出彤紅投資)
日出彤紅投資股份有限公司 登記地址: 臺中市北區賴厝里東漢街9號13樓之8 | 負責人: 張濬暉 | 統編: 80608366 | 核准設立 |
姓名 張雅涵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張雅涵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉涵有限公司 臺南市安南區顯宮里科技公園大道15號 | 張雅涵 | 64422505 | 核准設立 |
涵悅企業社 新北市新莊區民安西路410巷9弄6號2樓 | 張雅涵 | 91249917 | 核准設立 - 獨資 |
涵氧企業社 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街382巷73號一樓 | 張雅涵 | 92647245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120902362) |
涵潼童品商行 桃園市平鎮區義民里復旦路二段241巷3弄6號(1樓) | 張雅涵 | 95024468 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
張家拉麵食堂 臺北市南港區同德路27號1樓 | 張雅涵 | 88381807 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124112247) |
張雷夢企業社 臺中市外埔區大東里甲后路五段122號一樓 | 張雅涵 | 94460456 | 核准設立 - 獨資 |
乘發商行 高雄市大寮區過溪里正義路1號1樓 | 張雅涵 | 10732222 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660447200) |
豐榮工業社 臺中市神岡區神洲里大洲路12號 | 張雅涵 | 10909683 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080860961) |
嘉涵有限公司 登記地址: 臺南市安南區顯宮里科技公園大道15號 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 64422505 | 核准設立 |
涵悅企業社 登記地址: 新北市新莊區民安西路410巷9弄6號2樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 91249917 | 核准設立 - 獨資 |
涵氧企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮西安里西安街382巷73號一樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 92647245 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120902362) |
涵潼童品商行 登記地址: 桃園市平鎮區義民里復旦路二段241巷3弄6號(1樓) | 負責人: 張雅涵 | 統編: 95024468 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
張家拉麵食堂 登記地址: 臺北市南港區同德路27號1樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 88381807 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124112247) |
張雷夢企業社 登記地址: 臺中市外埔區大東里甲后路五段122號一樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 94460456 | 核准設立 - 獨資 |
乘發商行 登記地址: 高雄市大寮區過溪里正義路1號1樓 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 10732222 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10660447200) |
豐榮工業社 登記地址: 臺中市神岡區神洲里大洲路12號 | 負責人: 張雅涵 | 統編: 10909683 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080860961) |
[ 查詢所有 張雅涵 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
|