陳揚
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳揚的職稱是董事長, 持有股份數是275000, 公司名稱是康普特泵浦股份有限公司, 統一編號是80644861.
董監事資料集 資料集的 陳揚 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳揚 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 康普特泵浦股份有限公司 | 統一編號: 80644861 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 康普特泵浦股份有限公司 | 統一編號: 80644861 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 康普特泵浦股份有限公司 | 統一編號: 80644861 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 康普特泵浦股份有限公司 | 統一編號: 80644861 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 康普特泵浦股份有限公司 | 統一編號: 80644861 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 康普特泵浦股份有限公司 | 統一編號: 80644861 |
[ 搜尋所有相關: 陳揚 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80644861 | 電話號碼: 02-86861177 | 新北市板橋區篤行路3段15號5樓 |
統一編號: 80644861 | 電話號碼: 02-86861177 | 新北市板橋區篤行路3段15號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳揚 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 康普特泵浦 資料。
[ 搜尋所有 康普特泵浦 ... ]
根據姓名 陳揚 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳揚 ...) | (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 連絡電話: (04)2320-1796 | 精誠十五街36號 | 廠商序號: C2021090000061 @ 寵物食品業者資料 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/1/6 上午 12:00:00 | 臺南市新化區知義里8鄰復興路114巷50號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 君揚管理顧問有限公司 | 統一編號: 83407856 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 榮揚有限公司 | 統一編號: 83672572 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 揚意行銷有限公司 | 統一編號: 94013942 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新古典室內樂團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
連絡電話: (04)2320-1796 | 精誠十五街36號 | 廠商序號: C2021090000061 @ 寵物食品業者資料 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2026/1/6 上午 12:00:00 | 臺南市新化區知義里8鄰復興路114巷50號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 君揚管理顧問有限公司 | 統一編號: 83407856 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 榮揚有限公司 | 統一編號: 83672572 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 揚意行銷有限公司 | 統一編號: 94013942 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳揚 ... ]
名稱 康普特泵浦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 康普特泵浦)
康普特泵浦股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區篤行路3段15號5樓 | 負責人: 陳揚 | 統編: 80644861 | 核准設立 |
姓名 陳揚 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳揚)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
揚揚咖啡 新北市三芝區土地公坑54之6號 | 陳揚 | 41407502 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045246509) |
智揚資訊科技有限公司 新北市中和區員山路146巷18號(1樓) | 陳揚錕 | 28003106 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-27) |
君揚管理顧問有限公司 臺中市南屯區溝墘里大正街88號3樓之2 | 陳揚鈞 | 83407856 | 核准設立 |
榮揚有限公司 新北市八里區頂寮二街29之1號(1樓) | 陳揚哲 | 83672572 | 核准設立 |
揚意行銷有限公司 臺北市內湖區內湖路1段217巷12號2樓 | 陳揚勳 | 94013942 | 核准設立 |
光揚興業有限公司 高雄市前鎮區翠亨北路399巷12號6樓 | 陳揚文 | 94100729 | 核准設立 |
陳揚顯自營計程車 臺北市大同區大龍街235巷2號2樓 | 陳揚顯 | 01150272 | 核准設立 - 獨資 |
陳揚銘肉商號 臺北市大同區重慶北路3段大龍市場臨23號 | 陳揚銘 | 07716037 | 廢止 - 獨資 |
揚揚咖啡 登記地址: 新北市三芝區土地公坑54之6號 | 負責人: 陳揚 | 統編: 41407502 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045246509) |
智揚資訊科技有限公司 登記地址: 新北市中和區員山路146巷18號(1樓) | 負責人: 陳揚錕 | 統編: 28003106 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-27) |
君揚管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市南屯區溝墘里大正街88號3樓之2 | 負責人: 陳揚鈞 | 統編: 83407856 | 核准設立 |
榮揚有限公司 登記地址: 新北市八里區頂寮二街29之1號(1樓) | 負責人: 陳揚哲 | 統編: 83672572 | 核准設立 |
揚意行銷有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段217巷12號2樓 | 負責人: 陳揚勳 | 統編: 94013942 | 核准設立 |
光揚興業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區翠亨北路399巷12號6樓 | 負責人: 陳揚文 | 統編: 94100729 | 核准設立 |
陳揚顯自營計程車 登記地址: 臺北市大同區大龍街235巷2號2樓 | 負責人: 陳揚顯 | 統編: 01150272 | 核准設立 - 獨資 |
陳揚銘肉商號 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段大龍市場臨23號 | 負責人: 陳揚銘 | 統編: 07716037 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳揚 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
|