林安仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林安仁的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是台新環保科技股份有限公司, 統一編號是80657513.
董監事資料集 資料集的 林安仁 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林安仁 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 348750 | 所代表法人: | 台新環保科技股份有限公司 | 統一編號: 80657513 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3092500 | 所代表法人: | 台新環保科技股份有限公司 | 統一編號: 80657513 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 台新環保科技股份有限公司 | 統一編號: 80657513 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 348750 | 所代表法人: | 台新環保科技股份有限公司 | 統一編號: 80657513 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3092500 | 所代表法人: | 台新環保科技股份有限公司 | 統一編號: 80657513 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 台新環保科技股份有限公司 | 統一編號: 80657513 |
[ 搜尋所有相關: 林安仁 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 80657513 | 電話號碼: 02-27130096 | 臺北市松山區民生東路3段130巷18弄2號1樓 |
統一編號: 80657513 | 電話號碼: 02-27130096 | 臺北市松山區民生東路3段130巷18弄2號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 林安仁 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 台新環保科技 資料。
[ 搜尋所有 台新環保科技 ... ]
根據姓名 林安仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林安仁 ...) | 電話: 02-25055679 | 許可證起始日: 20000609 | 許可證終止日: 20020608 | 負責人姓名: 林安仁 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 20020613 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200915 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
電話: 02-25055679 | 許可證起始日: 20000609 | 許可證終止日: 20020608 | 負責人姓名: 林安仁 | 機構地址: 臺 | 終止營業日期: 20020613 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/06/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/09/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2602253 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200915 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2672577 | 機構負責人姓名: 林安仁 | 機構代碼: 1V1400020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市東區崇德里崇明22街10號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林安仁 ... ]
名稱 台新環保科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台新環保科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台新環保科技股份有限公司 臺北市松山區民生東路3段130巷18弄2號1樓 | 黃麗香 | 80657513 | 核准設立 |
台新環保科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段130巷18弄2號1樓 | 負責人: 黃麗香 | 統編: 80657513 | 核准設立 |
姓名 林安仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林安仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰齊股份有限公司 臺南市南區新興里健康路二段21號1樓 | 林安仁 | 90834833 | 核准設立 |
南宏藥行 臺北市中正區忠孝西路1段51號4樓 | 林安仁 | 05107261 | 歇業 - 獨資 |
越南商國外勞動合作有限公司 臺北市中山區民生東路三段五十七號十樓之一 | 林安仁 LIN AN JEN | 70792791 | 核准報備 |
暉秀有限公司 臺南市南區新興里健康路2段21號1樓 | 林安仁 | 83544774 | 核准設立 |
泰齊股份有限公司 登記地址: 臺南市南區新興里健康路二段21號1樓 | 負責人: 林安仁 | 統編: 90834833 | 核准設立 |
南宏藥行 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段51號4樓 | 負責人: 林安仁 | 統編: 05107261 | 歇業 - 獨資 |
越南商國外勞動合作有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路三段五十七號十樓之一 | 負責人: 林安仁 LIN AN JEN | 統編: 70792791 | 核准報備 |
暉秀有限公司 登記地址: 臺南市南區新興里健康路2段21號1樓 | 負責人: 林安仁 | 統編: 83544774 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|