鄭雅云
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭雅云的職稱是董事, 持有股份數是2900000, 所代表法人是宏大橡膠工業有限公司, 公司名稱是宏隆資產管理股份有限公司, 統一編號是80676027.
董監事資料集 資料集的 鄭雅云 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鄭雅云 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏大橡膠工業有限公司 | 宏隆資產管理股份有限公司 | 統一編號: 80676027 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏大橡膠工業有限公司 | 宏隆資產管理股份有限公司 | 統一編號: 80676027 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏大橡膠工業有限公司 | 宏隆資產管理股份有限公司 | 統一編號: 80676027 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏大橡膠工業有限公司 | 宏隆資產管理股份有限公司 | 統一編號: 80676027 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏大橡膠工業有限公司 | 宏隆資產管理股份有限公司 | 統一編號: 80676027 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏大橡膠工業有限公司 | 宏隆資產管理股份有限公司 | 統一編號: 80676027 |
[ 搜尋所有相關: 鄭雅云 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 宏隆資產管理 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 宏隆資產管理 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 宏燁建設股份有限公司 | 統一編號: 24348115 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 宏燁建設股份有限公司 | 統一編號: 24348115 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 宏燁建設股份有限公司 | 統一編號: 24348115 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 宏燁建設股份有限公司 | 統一編號: 24348115 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 上品閣精品旅館有限公司 | 統一編號: 54853666 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 宏燁建設股份有限公司 | 統一編號: 24348115 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 宏燁建設股份有限公司 | 統一編號: 24348115 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 宏燁建設股份有限公司 | 統一編號: 24348115 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 宏燁建設股份有限公司 | 統一編號: 24348115 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 宏隆資產管理股份有限公司 | 上品閣精品旅館有限公司 | 統一編號: 54853666 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宏隆資產管理 ... ]
根據姓名 鄭雅云 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭雅云 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 云右國際有限公司 | 統一編號: 83408291 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)台中故事協會、米兔劇場、臺中市家庭教育服務中心、鄭雅云、林寶玉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)台中故事協會、米兔劇場、臺中市家庭教育服務中心、鄭雅云、林寶玉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 朱南勳, 呂雅蕙, 李亦晴, 施舜耘, 徐子明, 張人偉, 許桂芬, 郭乃禎, 郭唐帷, 陳伍廷, 楊淳安, 廖彥宜, 鄭雅云作 | 出版機構: 資策會產研所 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789575819422 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 朱南勳, 呂雅蕙, 李亦晴, 施舜耘, 徐子明, 張人偉, 許桂芬, 郭乃禎, 郭唐帷, 陳伍廷, 楊淳安, 廖彥宜, 鄭雅云作 | 出版機構: 資策會產研所 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 210 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789575819453 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8100000 | 所代表法人: | 雅文國際有限公司 | 統一編號: 42650286 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 50823830 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區建國里鵬儀路334巷12號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 07-2150077 | 總機構代號: S910000 | 機構代號: S918300 | 負責人: 鄭雅云 | 地址: 高雄市前金區河東路165號1.2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 云右國際有限公司 | 統一編號: 83408291 @ 董監事資料集 |
(中華民國)台中故事協會、米兔劇場、臺中市家庭教育服務中心、鄭雅云、林寶玉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)台中故事協會、米兔劇場、臺中市家庭教育服務中心、鄭雅云、林寶玉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 朱南勳, 呂雅蕙, 李亦晴, 施舜耘, 徐子明, 張人偉, 許桂芬, 郭乃禎, 郭唐帷, 陳伍廷, 楊淳安, 廖彥宜, 鄭雅云作 | 出版機構: 資策會產研所 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 9789575819422 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 朱南勳, 呂雅蕙, 李亦晴, 施舜耘, 徐子明, 張人偉, 許桂芬, 郭乃禎, 郭唐帷, 陳伍廷, 楊淳安, 廖彥宜, 鄭雅云作 | 出版機構: 資策會產研所 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 210 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789575819453 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8100000 | 所代表法人: | 雅文國際有限公司 | 統一編號: 42650286 @ 董監事資料集 |
主要產品: 254金屬加工處理、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 50823830 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區建國里鵬儀路334巷12號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 07-2150077 | 總機構代號: S910000 | 機構代號: S918300 | 負責人: 鄭雅云 | 地址: 高雄市前金區河東路165號1.2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
[ 搜尋所有 鄭雅云 ... ]
名稱 宏隆資產管理 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏隆資產管理)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏隆資產管理股份有限公司 臺北市信義區信義路4段456號26樓之1 | 李錦龍 | 80676027 | 核准設立 |
宏隆資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路4段456號26樓之1 | 負責人: 李錦龍 | 統編: 80676027 | 核准設立 |
姓名 鄭雅云 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭雅云)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
云云工作室 高雄市岡山區岡山路89巷5號7樓 | 鄭雅云 | 88083928 | 核准設立 - 獨資 |
淨云人本有限公司 臺南市南區中華南路一段207號1樓 | 鄭雅云 | 24913821 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-14) |
百云工作室 臺南市南區金華里健康路2段405號1樓 | 鄭雅云 | 88995137 | 核准設立 - 獨資 |
一栗云運動工坊 高雄市小港區廈莊三街129號十一樓 | 鄭雅云 | 93237698 | 核准設立 - 獨資 |
云妃名坊 新竹市東區中正里大同路六八號一樓 | 鄭雅云 | 30144089 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000447) |
云品商行 臺南市南區興農里萬年七街165號3樓之6 | 鄭雅云 | 85871013 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
雅文國際有限公司 臺北市大安區臨江街101號 | 鄭雅云 | 42650286 | 核准設立 |
睿點行銷工作室 新北市林口區文化三路1段559號10樓 | 鄭雅云 | 02132105 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055239167) |
云云工作室 登記地址: 高雄市岡山區岡山路89巷5號7樓 | 負責人: 鄭雅云 | 統編: 88083928 | 核准設立 - 獨資 |
淨云人本有限公司 登記地址: 臺南市南區中華南路一段207號1樓 | 負責人: 鄭雅云 | 統編: 24913821 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-14) |
百云工作室 登記地址: 臺南市南區金華里健康路2段405號1樓 | 負責人: 鄭雅云 | 統編: 88995137 | 核准設立 - 獨資 |
一栗云運動工坊 登記地址: 高雄市小港區廈莊三街129號十一樓 | 負責人: 鄭雅云 | 統編: 93237698 | 核准設立 - 獨資 |
云妃名坊 登記地址: 新竹市東區中正里大同路六八號一樓 | 負責人: 鄭雅云 | 統編: 30144089 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000447) |
云品商行 登記地址: 臺南市南區興農里萬年七街165號3樓之6 | 負責人: 鄭雅云 | 統編: 85871013 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
雅文國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區臨江街101號 | 負責人: 鄭雅云 | 統編: 42650286 | 核准設立 |
睿點行銷工作室 登記地址: 新北市林口區文化三路1段559號10樓 | 負責人: 鄭雅云 | 統編: 02132105 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1055239167) |
[ 查詢所有 鄭雅云 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
|