楊惠瑛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊惠瑛的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是詠智管理顧問股份有限公司, 統一編號是80723226.
董監事資料集 資料集的 楊惠瑛 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊惠瑛 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 詠智管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 80723226 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 詠智管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 80723226 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 詠智管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 80723226 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 詠智管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 80723226 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 詠智管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 80723226 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 詠智管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 80723226 |
[ 搜尋所有相關: 楊惠瑛 @ 董監事資料集 ]
無其他 詠智管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 詠智管理顧問 ... ]
根據姓名 楊惠瑛 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 楊惠瑛 ...) | (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳美惠、陳桂馨 、陳菀蓁、楊惠瑛、魏劉君、陳玲瓊、賴淑女、劉張秀燕、蔡美月、邱銀珠、陳宛宜、張棠凱、劉順欽 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張麗珠、陳麗玲、陳玉容、邱銀珠、黃明婕、邱琇娟、陳菀蓁、蔡美月、賴淑女、陳宛宜、楊惠瑛、魏劉君、洪若婷、劉欽順、陳桂馨、陳玲瓊 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 楊惠瑛 ... ]
名稱 詠智管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 詠智管理顧問)
詠智管理顧問股份有限公司 登記地址: 新北市深坑區土庫里紅葉街一四巷二一號 | 負責人: 許春林 | 統編: 80723226 | 核准設立 |
姓名 楊惠瑛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 楊惠瑛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鑫榮工程行 屏東縣九如鄉大坵村九如路3段9巷50號1樓 | 楊惠瑛 | 00302959 | 核准設立 - 獨資 |
鑫榮工程行 登記地址: 屏東縣九如鄉大坵村九如路3段9巷50號1樓 | 負責人: 楊惠瑛 | 統編: 00302959 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
|