楊大威
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊大威的職稱是監察人, 持有股份數是125000, 公司名稱是美加鴕鳥股份有限公司, 統一編號是80743074.
無其他 美加鴕鳥 資料。
[ 搜尋所有 美加鴕鳥 ... ]
根據姓名 楊大威 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊大威 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B12100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 金門縣金沙鎮三民路十六號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 082-362078 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣烈嶼鄉西口村西方6之5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B12100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 金門縣金沙鎮三民路十六號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B12100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 金門縣金沙鎮三民路十六號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 082-352468 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100008 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣金沙鎮汶沙里三民路十六號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 082-352468 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100008 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣金沙鎮汶沙里三民路十六號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 082-352468 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100008 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣金沙鎮汶沙里三民路十六號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 082-362078 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣烈嶼鄉西口村西方6之5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B12100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 金門縣金沙鎮三民路十六號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 082-362078 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣烈嶼鄉西口村西方6之5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B12100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 金門縣金沙鎮三民路十六號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B12100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 金門縣金沙鎮三民路十六號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 082-352468 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100008 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣金沙鎮汶沙里三民路十六號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 082-352468 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100008 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣金沙鎮汶沙里三民路十六號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 082-352468 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100008 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣金沙鎮汶沙里三民路十六號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 082-362078 | 機構負責人姓名: 楊大威 | 機構代碼: B22100004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 金門縣烈嶼鄉西口村西方6之5號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 楊大威 ... ]
名稱 美加鴕鳥 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 美加鴕鳥)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美加鴕鳥股份有限公司 臺中市西區土庫里五權一街174號1樓 | | 80743074 | 廢止 (文號: 2008-11-6 經授中字 第0973524253號) |
美加鴕鳥股份有限公司 登記地址: 臺中市西區土庫里五權一街174號1樓 | 統編: 80743074 | 廢止 (文號: 2008-11-6 經授中字 第0973524253號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2916 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: 裕鈜實業股份有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
|