陳怡雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳怡雯的職稱是董事, 持有股份數是996, 公司名稱是宏肯企業股份有限公司, 統一編號是81071481.
董監事資料集 資料集的 陳怡雯 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳怡雯 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8 | 所代表法人: | 宏肯企業股份有限公司 | 統一編號: 81071481 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏肯企業股份有限公司 | 統一編號: 81071481 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 996 | 所代表法人: | 宏肯企業股份有限公司 | 統一編號: 81071481 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8 | 所代表法人: | 宏肯企業股份有限公司 | 統一編號: 81071481 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宏肯企業股份有限公司 | 統一編號: 81071481 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 996 | 所代表法人: | 宏肯企業股份有限公司 | 統一編號: 81071481 |
[ 搜尋所有相關: 陳怡雯 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 81071481 | 電話號碼: 07-7312212-3 | 高雄市苓雅區仁義街133號 |
統一編號: 81071481 | 電話號碼: 07-7312212-3 | 高雄市苓雅區仁義街133號 |
[ 搜尋所有相關: 陳怡雯 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 陳怡雯 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 陳怡雯 ...) | 主要產品: 241鋼鐵、312機車及其零件 | 統一編號: 81071481 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷22之5號 |
| 主要產品: 322金屬家具、241鋼鐵、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 81071481 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路110巷53號 |
主要產品: 241鋼鐵、312機車及其零件 | 統一編號: 81071481 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷22之5號 |
主要產品: 322金屬家具、241鋼鐵、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 81071481 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路110巷53號 |
[ 搜尋所有相關: 陳怡雯 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 81071481 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 81071481 ...) | 負責人: 陳輝雄 | 統一編號: 81071481 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷22之5號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 負責人: 陳輝雄 | 統一編號: 81071481 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路110巷53號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 陳輝雄 | 統一編號: 81071481 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷22之5號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 陳輝雄 | 統一編號: 81071481 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路110巷53號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 81071481 ... ]
無其他 宏肯企業 資料。
[ 搜尋所有 宏肯企業 ... ]
根據姓名 陳怡雯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳怡雯 ...) | 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/8/13 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22、24、26號1樓及20號地下1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/7/25 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22號(代表號)等 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 中怡開發有限公司 | 統一編號: 82949299 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 中怡開發有限公司 | 親子窩股份有限公司 | 統一編號: 90832835 @ 董監事資料集 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/8/13 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22、24、26號1樓及20號地下1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/7/25 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22號(代表號)等 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 中怡開發有限公司 | 統一編號: 82949299 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 中怡開發有限公司 | 親子窩股份有限公司 | 統一編號: 90832835 @ 董監事資料集 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳怡雯 ... ]
宏肯企業股份有限公司 | 地址: 高雄市鳳山區鎮北北巷22號之5 | 電話: 07-731-2212 |
名稱 宏肯企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏肯企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏肯企業股份有限公司 高雄市苓雅區仁義街133號 | 陳輝雄 | 81071481 | 核准設立 |
宏肯企業股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區仁義街133號 | 負責人: 陳輝雄 | 統編: 81071481 | 核准設立 |
姓名 陳怡雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳怡雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡雯工作室 基隆市仁愛區精一路37號 | 陳怡雯 | 37758694 | 核准設立 - 獨資 |
雯玥服飾店 基隆市仁愛區仁三路72號 | 陳怡雯 | 42160823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001082) |
中怡開發有限公司 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 | 陳怡雯 | 82949299 | 核准設立 |
鴻盛興企業社 桃園市八德區瑞泰里介壽路2段748巷10弄12號1樓 | 陳怡雯 | 09786585 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007482) |
林吉信水電工程行 新北市淡水區淡金路4段579號1樓 | 陳怡雯 | 09938470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108151219) |
東港區漁產品行 屏東縣東港鎮朝安里新生三路一七五號(營業地址僅供辦公使用) | 陳怡雯 | 13601511 | 核准設立 - 獨資 |
綴双網咖啡廳 高雄市新興區新田路179號 | 陳怡雯 | 14245982 | 歇業 - 獨資 |
中區農藥行 南投縣名間鄉大庄村南田路六之九號 | 陳怡雯 | 14600119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002945) |
怡雯工作室 登記地址: 基隆市仁愛區精一路37號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 37758694 | 核准設立 - 獨資 |
雯玥服飾店 登記地址: 基隆市仁愛區仁三路72號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 42160823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001082) |
中怡開發有限公司 登記地址: 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 82949299 | 核准設立 |
鴻盛興企業社 登記地址: 桃園市八德區瑞泰里介壽路2段748巷10弄12號1樓 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 09786585 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007482) |
林吉信水電工程行 登記地址: 新北市淡水區淡金路4段579號1樓 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 09938470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108151219) |
東港區漁產品行 登記地址: 屏東縣東港鎮朝安里新生三路一七五號(營業地址僅供辦公使用) | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 13601511 | 核准設立 - 獨資 |
綴双網咖啡廳 登記地址: 高雄市新興區新田路179號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 14245982 | 歇業 - 獨資 |
中區農藥行 登記地址: 南投縣名間鄉大庄村南田路六之九號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 14600119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002945) |
[ 查詢所有 陳怡雯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
|