黃秋月
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃秋月的職稱是監察人, 持有股份數是63, 公司名稱是高嵩企業股份有限公司, 統一編號是81189144.
無其他 高嵩企業 資料。
[ 搜尋所有 高嵩企業 ... ]
根據姓名 黃秋月 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃秋月 ...) | 姓名: 黃秋月 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市新莊區建興街11號10樓之1 @ 地政士開業資料 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/02/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/02/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/02/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/02/13 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190213 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0973-867709 | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0973-867709 | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 02 2276-9087 | 行動電話: 0910-963-788 | 姓名: 黃秋月 | 事務所地址: 新北市新莊區建興街11號10樓之1 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
姓名: 黃秋月 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市新莊區建興街11號10樓之1 @ 地政士開業資料 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/02/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/02/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/02/13 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/02/13 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190213 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0973-867709 | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0973-867709 | 機構負責人姓名: 黃秋月 | 機構代碼: 2X1100019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣元長鄉客厝村四股5號 @ 長照ABC據點 |
電話: 02 2276-9087 | 行動電話: 0910-963-788 | 姓名: 黃秋月 | 事務所地址: 新北市新莊區建興街11號10樓之1 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
[ 搜尋所有 黃秋月 ... ]
名稱 高嵩企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 高嵩企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
高嵩企業有限公司 高雄市苓雅區武慶三路22號4樓之1 | | 89652264 | 廢止 (文號: 2009-9-8 高市府經二公字 第0980150927號) |
高嵩企業股份有限公司 高雄市前鎮區和平二路62號之1 | 張世瑞 | 81189144 | 核准設立 |
高嵩企業社 屏東縣屏東市維新里公園西路二八號壹樓(登記地點僅供辦公用) | 鍾滿珠 | 20209436 | 撤銷 - 獨資 |
高嵩企業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區武慶三路22號4樓之1 | 統編: 89652264 | 廢止 (文號: 2009-9-8 高市府經二公字 第0980150927號) |
高嵩企業股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區和平二路62號之1 | 負責人: 張世瑞 | 統編: 81189144 | 核准設立 |
高嵩企業社 登記地址: 屏東縣屏東市維新里公園西路二八號壹樓(登記地點僅供辦公用) | 負責人: 鍾滿珠 | 統編: 20209436 | 撤銷 - 獨資 |
姓名 黃秋月 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃秋月)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秋月火雞肉飯 嘉義市西區竹村里北港路1519號一樓 | 黃秋月 | 21900581 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040170475) |
新薇拉名店 高雄市楠梓區高楠公路1870巷18號 | 黃秋月 | 25924986 | 停業 (停業起迄日期 103年05月15日 至 104年05月14日) - 獨資 |
全勝彩券行 新北市板橋區四川路2段245巷22號 | 黃秋月 | 02310810 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
春好服裝店 宜蘭縣羅東鎮集祥里長春路3號?????? | 林黃秋月 | 02429275 | 歇業 - 獨資 |
正大樂器材 彰化縣北斗鎮新政里中正路144號 | 黃秋月 | 06008211 | 歇業 - 獨資 |
飛達企業行 高雄市苓雅區五權里武廟路276號 | 黃秋月 | 06675234 | 歇業 - 獨資 |
美林髮廊 高雄市前鎮區瑞華里永豐路130號1樓 | 吳黃秋月 | 06696266 | 撤銷 - 獨資 |
賓入理髮廳 桃園縣桃園市玉山里中山路457號1樓 | 陳黃秋月 | 08404413 | 歇業 - 獨資 |
秋月火雞肉飯 登記地址: 嘉義市西區竹村里北港路1519號一樓 | 負責人: 黃秋月 | 統編: 21900581 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040170475) |
新薇拉名店 登記地址: 高雄市楠梓區高楠公路1870巷18號 | 負責人: 黃秋月 | 統編: 25924986 | 停業 (停業起迄日期 103年05月15日 至 104年05月14日) - 獨資 |
全勝彩券行 登記地址: 新北市板橋區四川路2段245巷22號 | 負責人: 黃秋月 | 統編: 02310810 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
春好服裝店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮集祥里長春路3號?????? | 負責人: 林黃秋月 | 統編: 02429275 | 歇業 - 獨資 |
正大樂器材 登記地址: 彰化縣北斗鎮新政里中正路144號 | 負責人: 黃秋月 | 統編: 06008211 | 歇業 - 獨資 |
飛達企業行 登記地址: 高雄市苓雅區五權里武廟路276號 | 負責人: 黃秋月 | 統編: 06675234 | 歇業 - 獨資 |
美林髮廊 登記地址: 高雄市前鎮區瑞華里永豐路130號1樓 | 負責人: 吳黃秋月 | 統編: 06696266 | 撤銷 - 獨資 |
賓入理髮廳 登記地址: 桃園縣桃園市玉山里中山路457號1樓 | 負責人: 陳黃秋月 | 統編: 08404413 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃秋月 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
|