劉育銘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉育銘的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是朋志工程有限公司, 統一編號是82782946.
無其他 朋志工程 資料。
[ 搜尋所有 朋志工程 ... ]
根據姓名 劉育銘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉育銘 ...) | 公司名稱: 鴻洋通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/26 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190605 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 公司名稱: 龍亨國際通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/26 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201126 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 鴻洋通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/26 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190605 @ 遊覽車駕駛資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/12/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/12/20 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-7321153 | 機構負責人姓名: 劉育銘 | 機構代碼: 1X1600025 | 機構種類: 1 | 地址全址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路670號2樓 @ 長照ABC據點 |
公司名稱: 龍亨國際通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/26 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201126 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 劉育銘 ... ]
名稱 朋志工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 朋志工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
朋志工程有限公司 臺中市南區崇倫里建國南路一段245號3樓之3 | 劉育銘 | 82782946 | 核准設立 |
朋志工程有限公司 登記地址: 臺中市南區崇倫里建國南路一段245號3樓之3 | 負責人: 劉育銘 | 統編: 82782946 | 核准設立 |
姓名 劉育銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉育銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旭東方有限公司 臺北市信義區松隆路102號14樓 | 劉育銘 | 70576837 | 核准設立 |
文森珠寶精品有限公司 臺北市士林區中山北路6段35巷6號 | 劉育銘 | 82828083 | 核准設立 |
潔聆企業社 高雄市鹽埕區瀨南街178號1樓 | 劉育銘 | 10213663 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460261000) |
冠勤運輸有限公司 桃園市中壢區環北路398號20樓之5 | 劉育銘 | 16430842 | 核准設立 |
永進發工程企業社 屏東縣九如鄉東寧村東寧路122號1樓 | 劉育銘 | 29421613 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11124998000) |
昇琳機車社 花蓮縣花蓮市主和里福建街163號 | 劉育銘 | 30202587 | 核准設立 - 獨資 |
六點一八茶飲店 新北市板橋區雙十路3段10巷1弄23號1樓 | 劉育銘 | 41145439 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大來報關股份有限公司 高雄市苓雅區四維四路174之2號8樓 | 劉育銘 | 81112820 | 核准設立 |
旭東方有限公司 登記地址: 臺北市信義區松隆路102號14樓 | 負責人: 劉育銘 | 統編: 70576837 | 核准設立 |
文森珠寶精品有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路6段35巷6號 | 負責人: 劉育銘 | 統編: 82828083 | 核准設立 |
潔聆企業社 登記地址: 高雄市鹽埕區瀨南街178號1樓 | 負責人: 劉育銘 | 統編: 10213663 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460261000) |
冠勤運輸有限公司 登記地址: 桃園市中壢區環北路398號20樓之5 | 負責人: 劉育銘 | 統編: 16430842 | 核准設立 |
永進發工程企業社 登記地址: 屏東縣九如鄉東寧村東寧路122號1樓 | 負責人: 劉育銘 | 統編: 29421613 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11124998000) |
昇琳機車社 登記地址: 花蓮縣花蓮市主和里福建街163號 | 負責人: 劉育銘 | 統編: 30202587 | 核准設立 - 獨資 |
六點一八茶飲店 登記地址: 新北市板橋區雙十路3段10巷1弄23號1樓 | 負責人: 劉育銘 | 統編: 41145439 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大來報關股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區四維四路174之2號8樓 | 負責人: 劉育銘 | 統編: 81112820 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉育銘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|