蘇純慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇純慧的職稱是董事, 持有股份數是46256, 公司名稱是思達迪國際諮詢有限公司, 統一編號是82795962.
無其他 思達迪國際諮詢 資料。
[ 搜尋所有 思達迪國際諮詢 ... ]
根據姓名 蘇純慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇純慧 ...) | 電話: (02)29211785 | 行動電話: | 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 新北市居家護理所清冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 華崴醫資股份有限公司 | 統一編號: 24456036 @ 董監事資料集 |
電話: (02)29211785 | 行動電話: | 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 新北市居家護理所清冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)29211785 | 機構負責人姓名: 蘇純慧 | 機構代碼: B10200041 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新北市永和區林森路41巷11號3樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 陽明館股份有限公司 | 統一編號: 11645844 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 華崴醫資股份有限公司 | 統一編號: 24456036 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蘇純慧 ... ]
名稱 思達迪國際諮詢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 思達迪國際諮詢)
思達迪國際諮詢有限公司 登記地址: 新北市三峽區永安街26號3樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 82795962 | 核准設立 |
姓名 蘇純慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蘇純慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翊雅設計顧問有限公司 新北市中和區景平路430巷1號(1樓) | 蘇純慧 | 53461369 | 核准設立 |
寶兒街舞有氧服飾 臺南市麻豆區油車里大同街11之7號2樓 | 蘇純慧 | 09583836 | 歇業 - 獨資 |
陽明館股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段170號2樓 | 蘇純慧 | 11645844 | 核准設立 |
盟樺漁業行 高雄市鼓山區鼓南街39號 | 陳蘇純慧 | 21328277 | 歇業 - 獨資 |
盟穩漁業股份有限公司 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 陳蘇純慧 | 22548123 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-17) |
盟橃漁業有限公司 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 陳蘇純慧 | 54213640 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-09) |
哥倫比亞小吃店 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 蘇純慧 | 81705838 | 歇業 - 獨資 |
翊雅設計顧問有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路430巷1號(1樓) | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 53461369 | 核准設立 |
寶兒街舞有氧服飾 登記地址: 臺南市麻豆區油車里大同街11之7號2樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 09583836 | 歇業 - 獨資 |
陽明館股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段170號2樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 11645844 | 核准設立 |
盟樺漁業行 登記地址: 高雄市鼓山區鼓南街39號 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 21328277 | 歇業 - 獨資 |
盟穩漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 22548123 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-17) |
盟橃漁業有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區延平街26號1樓 | 負責人: 陳蘇純慧 | 統編: 54213640 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-09) |
哥倫比亞小吃店 登記地址: 臺北市中山區雙城街19巷6號1樓 | 負責人: 蘇純慧 | 統編: 81705838 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蘇純慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
|