陳貞希
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳貞希的職稱是董事, 持有股份數是175000, 公司名稱是亞捷汽車租賃股份有限公司, 統一編號是82797429.
董監事資料集 資料集的 陳貞希 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳貞希 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: 新北汽車客運股份有限公司 | 亞捷汽車租賃股份有限公司 | 統一編號: 82797429 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: 龍騰國際汽車股份有限公司 | 亞捷汽車租賃股份有限公司 | 統一編號: 82797429 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425000 | 所代表法人: 捷安租賃股份有限公司 | 亞捷汽車租賃股份有限公司 | 統一編號: 82797429 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: 新北汽車客運股份有限公司 | 亞捷汽車租賃股份有限公司 | 統一編號: 82797429 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: 龍騰國際汽車股份有限公司 | 亞捷汽車租賃股份有限公司 | 統一編號: 82797429 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425000 | 所代表法人: 捷安租賃股份有限公司 | 亞捷汽車租賃股份有限公司 | 統一編號: 82797429 |
[ 搜尋所有相關: 陳貞希 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 亞捷汽車租賃 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 亞捷汽車租賃 ...) | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100011 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100011 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100011 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100011 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20210701 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100024 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2020/10/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100011 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100011 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100011 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100011 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20210701 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: (02)2882-2277 | 機構負責人姓名: 呂奇龍 | 機構代碼: BA0100024 | 機構種類: BA | 地址全址: 臺北市士林區中正路499號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 亞捷汽車租賃 ... ]
根據姓名 陳貞希 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 陳貞希 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 碩捷小客車租賃有限公司 | 統一編號: 24561380 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 825000 | 所代表法人: | 捷安租賃股份有限公司 | 統一編號: 55856970 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 碩捷小客車租賃有限公司 | 統一編號: 24561380 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 825000 | 所代表法人: | 捷安租賃股份有限公司 | 統一編號: 55856970 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳貞希 ... ]
名稱 亞捷汽車租賃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 亞捷汽車租賃)
亞捷汽車租賃股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區中正路499號 | 負責人: 呂奇龍 | 統編: 82797429 | 核准設立 |
姓名 陳貞希 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳貞希)
碩捷小客車租賃有限公司 登記地址: 臺北市大同區環河北路2段205巷17號 | 負責人: 陳貞希 | 統編: 24561380 | 核准設立 |
捷安租賃股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區環河北路2段205巷17號 | 負責人: 陳貞希 | 統編: 55856970 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
|