陳彥穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳彥穎的職稱是監察人, 持有股份數是40000, 公司名稱是荷米斯國際餐飲股份有限公司, 統一編號是82805531.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 荷米斯國際餐飲股份有限公司 | 統一編號: 82805531 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 荷米斯國際餐飲股份有限公司 | 統一編號: 82805531 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥穎 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 陳彥穎 ...) | 食品業者登錄字號: B-182805531-00002-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 82805531 | 台中市大里區中興路二段183-5號 |
| 食品業者登錄字號: B-182805531-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 82805531 | 台中市北區太平路133號 |
| 食品業者登錄字號: B-182805531-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 82805531 | 台中市南屯區大進街373號6樓之2 |
食品業者登錄字號: B-182805531-00002-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 82805531 | 台中市大里區中興路二段183-5號 |
食品業者登錄字號: B-182805531-00001-2 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 82805531 | 台中市北區太平路133號 |
食品業者登錄字號: B-182805531-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 82805531 | 台中市南屯區大進街373號6樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥穎 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 荷米斯國際餐飲 資料。
[ 搜尋所有 荷米斯國際餐飲 ... ]
根據姓名 陳彥穎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳彥穎 ...) | (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 國彥企業股份有限公司 | 統一編號: 59313128 @ 董監事資料集 |
| 作者: ラマンおいどん作; 陳彥穎譯 | 出版機構: 臺灣角川 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 280 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-378-407-9 (第2冊:平裝, 280面, 19公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: ラマンおいどん作; 陳彥穎譯 | 出版機構: 臺灣角川 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-378-519-9 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 915750 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 @ 董監事資料集 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、洪鈺富、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通、徐嘉黛、吳采瑄、張 敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀... | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃譓丞、周則翰、陳舒妏、陳尚哲、林承君、詹以理、盧璽文、孫郁茵、邱聖凱、章仁安、楊明燈、邱彥維、洪巧玲、劉如嫚、曾恩通;(中華民國)徐嘉黛、張敬、蔡幀珅、曾郁惠、陳品忻、蕭子逸、吳瑀倩、詹... | 活動起始日期: 2024/07/08 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 國彥企業股份有限公司 | 統一編號: 59313128 @ 董監事資料集 |
作者: ラマンおいどん作; 陳彥穎譯 | 出版機構: 臺灣角川 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 280 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-378-407-9 (第2冊:平裝, 280面, 19公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: ラマンおいどん作; 陳彥穎譯 | 出版機構: 臺灣角川 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-378-519-9 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 915750 | 所代表法人: | 力富得股份有限公司 | 統一編號: 16256174 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳彥穎 ... ]
名稱 荷米斯國際餐飲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 荷米斯國際餐飲)
荷米斯國際餐飲股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大進街373號6樓之2 | 負責人: 余杰諺 | 統編: 82805531 | 核准設立 |
姓名 陳彥穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳彥穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彥穎小吃店 新竹縣湖口鄉長嶺村八德路3段23號 | 陳彥穎 | 31786119 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302554) |
彥威企業社 臺中市烏日區烏日里麻園溪西路27號1樓 | 陳彥穎 | 82417722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080875722) |
彥程驗屋工程行 高雄市楠梓區後昌新路11號3樓 | 陳彥穎 | 91510713 | 核准設立 - 獨資 |
黑色大理花服飾店 臺北市萬華區西寧南路72之1號5樓 | 陳彥穎 | 42274826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056009720) |
烘爐魚商行 臺北市松山區光復南路54號 | 陳彥穎 | 42492837 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094112909) |
禮承設計工作室 新北市中和區景新街398號(2樓) | 陳彥穎 | 50663828 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068112376) |
怪授食品行 臺南市安南區州北里安和路5段302號1樓 | 陳彥穎 | 85638121 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100052093) |
小人物咖啡工作室 雲林縣北港鎮文仁路245號 | 陳彥穎 | 88470364 | 核准設立 - 獨資 |
彥穎小吃店 登記地址: 新竹縣湖口鄉長嶺村八德路3段23號 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 31786119 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060302554) |
彥威企業社 登記地址: 臺中市烏日區烏日里麻園溪西路27號1樓 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 82417722 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080875722) |
彥程驗屋工程行 登記地址: 高雄市楠梓區後昌新路11號3樓 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 91510713 | 核准設立 - 獨資 |
黑色大理花服飾店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路72之1號5樓 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 42274826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056009720) |
烘爐魚商行 登記地址: 臺北市松山區光復南路54號 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 42492837 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094112909) |
禮承設計工作室 登記地址: 新北市中和區景新街398號(2樓) | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 50663828 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068112376) |
怪授食品行 登記地址: 臺南市安南區州北里安和路5段302號1樓 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 85638121 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100052093) |
小人物咖啡工作室 登記地址: 雲林縣北港鎮文仁路245號 | 負責人: 陳彥穎 | 統編: 88470364 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳彥穎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
|