蔡承霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡承霖的職稱是董事長, 持有股份數是25000, 公司名稱是正霖股份有限公司, 統一編號是82810703.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正霖股份有限公司 | 統一編號: 82810703 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正霖股份有限公司 | 統一編號: 82810703 |
[ 搜尋所有相關: 蔡承霖 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 82810703 | 電話號碼: | 臺中市西區民生里自由路一段101號14樓之4 |
統一編號: 82810703 | 電話號碼: | 臺中市西區民生里自由路一段101號14樓之4 |
[ 搜尋所有相關: 蔡承霖 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 正霖 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 正霖 ...) | 林秝弘/浯州陶藝 | 金門縣 | 場域: 學校 | 89347金門縣金城鎮珠浦北路38號(大門東側草地) @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 趙南開/田青藝創工作室 | 臺北市 | 場域: 學校 | 10592臺北市松山區民權東路五段1號(中正樓與綜合大樓側門通道) @ 文化部公共藝術 |
| OID: 2.16.886.119.90005.100106 | 電話: 03-6583511 | 地址: 新竹縣竹北市莊敬五街8號 | DN: o=正霖牙醫診所,l=新竹縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/9/5 上午 12:00:00 | 臺中市大里區國光路二段129號1樓、3樓、4樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 方偉霖 | 現況: 核准登記 | 聯絡電話: 06-5930651 | 臺南市安定區港口里港口345之21號 | 等級: 甲級 @ 電器承裝業登記家數清冊(Electric Appliance Construction) |
林秝弘/浯州陶藝 | 金門縣 | 場域: 學校 | 89347金門縣金城鎮珠浦北路38號(大門東側草地) @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
趙南開/田青藝創工作室 | 臺北市 | 場域: 學校 | 10592臺北市松山區民權東路五段1號(中正樓與綜合大樓側門通道) @ 文化部公共藝術 |
OID: 2.16.886.119.90005.100106 | 電話: 03-6583511 | 地址: 新竹縣竹北市莊敬五街8號 | DN: o=正霖牙醫診所,l=新竹縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/9/5 上午 12:00:00 | 臺中市大里區國光路二段129號1樓、3樓、4樓 @ 合法特定寵物業名單 |
方偉霖 | 現況: 核准登記 | 聯絡電話: 06-5930651 | 臺南市安定區港口里港口345之21號 | 等級: 甲級 @ 電器承裝業登記家數清冊(Electric Appliance Construction) |
[ 搜尋所有 正霖 ... ]
根據姓名 蔡承霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡承霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 伯霖投資有限公司 | 統一編號: 54650634 @ 董監事資料集 |
| 資料集識別碼: 131753 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:32:59 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺北市交通管制工程處 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 提供本處即時交通影像資訊加值利用申請須知、申請使用表及授權加值利用契約書 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2024/10/11 上午 12:00:00 | 新北市板橋區民享街137巷4號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 27500 | 所代表法人: | 天錡精密工業股份有限公司 | 統一編號: 01508413 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 352 | 所代表法人: | 匯欣企業股份有限公司 | 統一編號: 12135263 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 冀揚機械股份有限公司 | 統一編號: 22487012 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 威瑞實業股份有限公司 | 統一編號: 24511360 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東立格設計企業有限公司 | 統一編號: 27898561 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 伯霖投資有限公司 | 統一編號: 54650634 @ 董監事資料集 |
資料集識別碼: 131753 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:32:59 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺北市交通管制工程處 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 提供本處即時交通影像資訊加值利用申請須知、申請使用表及授權加值利用契約書 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2024/10/11 上午 12:00:00 | 新北市板橋區民享街137巷4號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 27500 | 所代表法人: | 天錡精密工業股份有限公司 | 統一編號: 01508413 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 352 | 所代表法人: | 匯欣企業股份有限公司 | 統一編號: 12135263 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 冀揚機械股份有限公司 | 統一編號: 22487012 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 威瑞實業股份有限公司 | 統一編號: 24511360 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東立格設計企業有限公司 | 統一編號: 27898561 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡承霖 ... ]
正霖製麵廠 | 地址: 嘉義市興業東路333號 | 電話: 05-224-0033 |
正霖牙醫診所 | 地址: 新竹縣竹北市莊敬五街8號 | 電話: 03-658-3511 |
正霖牙醫診所 | 地址: 彰化縣彰化市曉陽路17巷22號 | 電話: 04-728-9663 |
正霖消防器材有限公司 | 地址: 基隆市暖暖區源遠路282號之10、1樓 | 電話: 02-2458-2187 |
正霖木工傢俱 | 地址: 高雄市楠梓區國昌裡藍昌路361號 | 電話: 07-362-6934 |
正霖精機有限公司 | 地址: 新北市三峽區三樹路222巷236弄59號之8 | 電話: 02-2674-7989 |
正霖企業有限公司 | 地址: 台北市萬華區環河南路一段336號 | 電話: 02-2381-2976 |
正霖彩色印刷有限公司 | 地址: 新竹市南大路672巷2弄17號 | 電話: 03-521-4271 |
名稱 正霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 正霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正霖鮮乳奶蓋茶飲 嘉義市東區中央里文化路200號一樓 | 張正霖 | 85843946 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120170669) |
正霖空調工程有限公司 臺南市安定區港口里港口345之21號 | 方偉霖 | 53509336 | 核准設立 |
正霖股份有限公司 臺中市西區民生里自由路一段101號14樓之4 | 蔡承霖 | 82810703 | 核准設立 |
正霖工程有限公司 新北市樹林區大義路208號 | 黃政霖 | 94109995 | 核准設立 |
正霖企業社 臺南市新市區永就里永華二街36號1樓 | 鄭鍵霖 | 94315708 | 核准設立 - 獨資 |
正霖企業社 新北市新莊區福德二街82號10樓 | 吳宥霖 | 94875589 | 核准設立 - 獨資 |
正霖建設股份有限公司 臺北市北投區明德路100號4樓 | 黃至正 | 16614166 | 核准設立 |
正霖企業有限公司 新竹縣竹東鎮中豐路三段333巷24弄6號1樓 | 呂吉正 | 24884620 | 核准設立 |
正霖鮮乳奶蓋茶飲 登記地址: 嘉義市東區中央里文化路200號一樓 | 負責人: 張正霖 | 統編: 85843946 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120170669) |
正霖空調工程有限公司 登記地址: 臺南市安定區港口里港口345之21號 | 負責人: 方偉霖 | 統編: 53509336 | 核准設立 |
正霖股份有限公司 登記地址: 臺中市西區民生里自由路一段101號14樓之4 | 負責人: 蔡承霖 | 統編: 82810703 | 核准設立 |
正霖工程有限公司 登記地址: 新北市樹林區大義路208號 | 負責人: 黃政霖 | 統編: 94109995 | 核准設立 |
正霖企業社 登記地址: 臺南市新市區永就里永華二街36號1樓 | 負責人: 鄭鍵霖 | 統編: 94315708 | 核准設立 - 獨資 |
正霖企業社 登記地址: 新北市新莊區福德二街82號10樓 | 負責人: 吳宥霖 | 統編: 94875589 | 核准設立 - 獨資 |
正霖建設股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區明德路100號4樓 | 負責人: 黃至正 | 統編: 16614166 | 核准設立 |
正霖企業有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮中豐路三段333巷24弄6號1樓 | 負責人: 呂吉正 | 統編: 24884620 | 核准設立 |
[ 查詢所有 正霖 ... ]
姓名 蔡承霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡承霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
承霖實業有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段222號9樓 | 蔡承霖 | 42991762 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-04) |
承霖水電行 彰化縣和美鎮月眉里月北路77號 | 蔡承霖 | 13736102 | 歇業 - 獨資 |
伯霖投資有限公司 臺北市大安區建國南路1段354號2樓 | 蔡承霖 | 54650634 | 核准設立 |
永霖蛋糕坊 新北市中和區福祥路90巷5號 | 蔡承霖 | 78194093 | 核准設立 - 獨資 |
鑫興土木包工業 嘉義縣布袋鎮新民里新塭三二O之六號 | 蔡承霖 | 06370057 | 歇業 - 獨資 |
霈鑫園藝造景 嘉義縣布袋鎮新民里新塭三二O之六號 | 蔡承霖 | 20177434 | 核准設立 - 獨資 |
威瑞實業股份有限公司 高雄市仁武區名湖街483巷20號 | 蔡承霖 | 24511360 | 核准設立 |
承霖實業有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段222號9樓 | 負責人: 蔡承霖 | 統編: 42991762 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-04) |
承霖水電行 登記地址: 彰化縣和美鎮月眉里月北路77號 | 負責人: 蔡承霖 | 統編: 13736102 | 歇業 - 獨資 |
伯霖投資有限公司 登記地址: 臺北市大安區建國南路1段354號2樓 | 負責人: 蔡承霖 | 統編: 54650634 | 核准設立 |
永霖蛋糕坊 登記地址: 新北市中和區福祥路90巷5號 | 負責人: 蔡承霖 | 統編: 78194093 | 核准設立 - 獨資 |
鑫興土木包工業 登記地址: 嘉義縣布袋鎮新民里新塭三二O之六號 | 負責人: 蔡承霖 | 統編: 06370057 | 歇業 - 獨資 |
霈鑫園藝造景 登記地址: 嘉義縣布袋鎮新民里新塭三二O之六號 | 負責人: 蔡承霖 | 統編: 20177434 | 核准設立 - 獨資 |
威瑞實業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區名湖街483巷20號 | 負責人: 蔡承霖 | 統編: 24511360 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蔡承霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
|