陳冠瑀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳冠瑀的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是宏業資通有限公司, 統一編號是82828078.
| 統一編號: 82828078 | 電話號碼: 02-77515091 | 臺北市中山區松江路87號11樓 |
統一編號: 82828078 | 電話號碼: 02-77515091 | 臺北市中山區松江路87號11樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳冠瑀 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 宏業資通 資料。
[ 搜尋所有 宏業資通 ... ]
根據姓名 陳冠瑀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳冠瑀 ...) | (中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 希望建設股份有限公司 | 統一編號: 28612115 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 551471 | 所代表法人: | 星睿食品股份有限公司 | 統一編號: 50753721 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 希望建設股份有限公司 | 統一編號: 28612115 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 551471 | 所代表法人: | 星睿食品股份有限公司 | 統一編號: 50753721 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳冠瑀 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳冠瑀 ... ]
名稱 宏業資通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏業資通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏業資通有限公司 臺北市中山區松江路87號11樓 | 陳冠瑀 | 82828078 | 核准設立 |
宏業資通有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路87號11樓 | 負責人: 陳冠瑀 | 統編: 82828078 | 核准設立 |
姓名 陳冠瑀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 陳冠瑀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
田田健康蔬果有限公司 新北市板橋區莊敬里莊敬路220巷26號 | 陳冠瑀 | 24693050 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-17) |
希望建設股份有限公司 高雄市苓雅區仁愛三街308之10號11樓之1 | 陳冠瑀 | 28612115 | 核准設立 |
轉轉創意網路有限公司 臺北市中山區八德路2段300巷70號1樓 | 陳冠瑀 | 29145700 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-25) |
田田健康蔬果有限公司 登記地址: 新北市板橋區莊敬里莊敬路220巷26號 | 負責人: 陳冠瑀 | 統編: 24693050 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-17) |
希望建設股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區仁愛三街308之10號11樓之1 | 負責人: 陳冠瑀 | 統編: 28612115 | 核准設立 |
轉轉創意網路有限公司 登記地址: 臺北市中山區八德路2段300巷70號1樓 | 負責人: 陳冠瑀 | 統編: 29145700 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-25) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
|