張愛玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張愛玲的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是科睿光電工程有限公司, 統一編號是82832707.
無其他 科睿光電工程 資料。
[ 搜尋所有 科睿光電工程 ... ]
根據姓名 張愛玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張愛玲 ...) | 國立臺灣師範大學進修推廣學院 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: 請參考課程網址 @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立臺灣師範大學進修推廣學院 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 蘇偉貞著 | 出版機構: 三民 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 109/04 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 232 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-14-6801-3 (平裝, 232面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 嚴紀華著 | 出版機構: 秀威資訊科技 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 109/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 246 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-326-847-5 (平裝, NT$320, 246面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣師範大學進修推廣學院 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: 請參考課程網址 @ 藝文活動-所有類別 |
國立臺灣師範大學進修推廣學院 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/12/06 | 活動結束日期: 2024/12/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 蘇偉貞著 | 出版機構: 三民 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 109/04 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 232 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-14-6801-3 (平裝, 232面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 嚴紀華著 | 出版機構: 秀威資訊科技 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 109/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 246 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-326-847-5 (平裝, NT$320, 246面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 張愛玲 ... ]
名稱 科睿光電工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 科睿光電工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
科睿光電工程有限公司 臺中市西屯區中清路二段1250巷57號5樓 | 張愛玲 | 82832707 | 核准設立 |
科睿光電工程有限公司 登記地址: 臺中市西屯區中清路二段1250巷57號5樓 | 負責人: 張愛玲 | 統編: 82832707 | 核准設立 |
姓名 張愛玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張愛玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳富小吃 臺南市佳里區鎮山里延平路105號1樓 | 張愛玲 | 10198494 | 歇業 - 獨資 |
微風不動產經紀有限公司 臺北市中正區濟南路2段45號 | 張愛玲 | 16772848 | 核准設立 |
友助工程行 桃園縣桃園市中埔里大興西路2段180之1號4樓 | 張愛玲 | 21518353 | 歇業 - 獨資 |
愷利國際有限公司 臺北市大安區敦化南路666號6樓之3 | 張愛玲 | 22861333 | 核准設立 |
鴻檤茶行 嘉義縣民雄鄉秀林村溪底寮18-14號 | 張愛玲 | 47872771 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1139301665) |
藏餘豐展業有限公司 臺北市中正區新生南路1段54巷3號1樓 | 張愛玲 | 53910226 | 核准設立 |
如鈺服務有限公司 新北市永和區協和里永和路1段67號3樓 | 張愛玲 | 54721960 | 解散 (核准解散日期: 2014-11-03) |
宏益行 彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段一七四號 | 張愛玲 | 59089135 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030821089) |
佳富小吃 登記地址: 臺南市佳里區鎮山里延平路105號1樓 | 負責人: 張愛玲 | 統編: 10198494 | 歇業 - 獨資 |
微風不動產經紀有限公司 登記地址: 臺北市中正區濟南路2段45號 | 負責人: 張愛玲 | 統編: 16772848 | 核准設立 |
友助工程行 登記地址: 桃園縣桃園市中埔里大興西路2段180之1號4樓 | 負責人: 張愛玲 | 統編: 21518353 | 歇業 - 獨資 |
愷利國際有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路666號6樓之3 | 負責人: 張愛玲 | 統編: 22861333 | 核准設立 |
鴻檤茶行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉秀林村溪底寮18-14號 | 負責人: 張愛玲 | 統編: 47872771 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1139301665) |
藏餘豐展業有限公司 登記地址: 臺北市中正區新生南路1段54巷3號1樓 | 負責人: 張愛玲 | 統編: 53910226 | 核准設立 |
如鈺服務有限公司 登記地址: 新北市永和區協和里永和路1段67號3樓 | 負責人: 張愛玲 | 統編: 54721960 | 解散 (核准解散日期: 2014-11-03) |
宏益行 登記地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段一七四號 | 負責人: 張愛玲 | 統編: 59089135 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030821089) |
[ 查詢所有 張愛玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
|