黃楚文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃楚文的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是未來遊樂園股份有限公司, 統一編號是82841804.
| 開始時間: 2022-06-24T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-10-11T23:59:59+08:00 | 電話: 886-7-7995678 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市807三民區科工館B1四、五特展廳 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2022-06-24T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-10-11T23:59:59+08:00 | 電話: 886-7-7995678 | 地點: to see the official site | 地址: 高雄市807三民區科工館B1四、五特展廳 | 參與者: | 收費: | 描述: 無 | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 未來遊樂園 ... ]
根據姓名 黃楚文 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 黃楚文 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 290000 | 所代表法人: | 茂宇建設有限公司 | 統一編號: 24610426 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 常程開發有限公司 | 統一編號: 83100357 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 290000 | 所代表法人: | 茂宇建設有限公司 | 統一編號: 24610426 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 常程開發有限公司 | 統一編號: 83100357 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃楚文 ... ]
名稱 未來遊樂園 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 未來遊樂園)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
未來遊樂園股份有限公司 臺中市西區忠明南路237號9樓之3 | 左承右 | 82841804 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-18) |
未來遊樂園股份有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明南路237號9樓之3 | 負責人: 左承右 | 統編: 82841804 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-18) |
姓名 黃楚文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 黃楚文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃楚文國際美容顧問工作室 臺中市西屯區惠來里惠中一街26號1樓 | 黃楚文 | 18365608 | 歇業 - 獨資 |
茂宇建設有限公司 桃園市平鎮區廣泰路271號2樓 | 黃楚文 | 24610426 | 核准設立 |
良柏工程有限公司 桃園市平鎮區廣泰路271號5樓 | 黃楚文 | 24857166 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-22) |
常程開發有限公司 桃園市平鎮區平興里廣泰路271號(2樓) | 黃楚文 | 83100357 | 核准設立 |
黃楚文國際美容顧問工作室 登記地址: 臺中市西屯區惠來里惠中一街26號1樓 | 負責人: 黃楚文 | 統編: 18365608 | 歇業 - 獨資 |
茂宇建設有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區廣泰路271號2樓 | 負責人: 黃楚文 | 統編: 24610426 | 核准設立 |
良柏工程有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區廣泰路271號5樓 | 負責人: 黃楚文 | 統編: 24857166 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-22) |
常程開發有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區平興里廣泰路271號(2樓) | 負責人: 黃楚文 | 統編: 83100357 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
|