宋立偉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名宋立偉的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是藍恩股份有限公司, 統一編號是82862223.
根據名稱 藍恩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 藍恩 ...) | 統一編號: 53512108 | 電話號碼: 03-4028828 | 桃園市中壢區林森里自忠街45號(1樓) @ 出進口廠商登記資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-7851664 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: BF1600044 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣泰武鄉平和村17號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25911550 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: 1R0800002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市和平區達觀里東崎路一段46之5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-7851664 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: BF1600044 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣泰武鄉平和村17號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25911550 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: 1R0800002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市和平區達觀里東崎路一段46之5號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-7851664 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: BF1600044 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣泰武鄉平和村17號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25911550 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: 1R0800002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市和平區達觀里東崎路一段46之5號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25911550 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: 1R0800002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市和平區達觀里東崎路一段46之5號 @ 長照ABC據點 |
統一編號: 53512108 | 電話號碼: 03-4028828 | 桃園市中壢區林森里自忠街45號(1樓) @ 出進口廠商登記資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-7851664 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: BF1600044 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣泰武鄉平和村17號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25911550 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: 1R0800002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市和平區達觀里東崎路一段46之5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-7851664 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: BF1600044 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣泰武鄉平和村17號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25911550 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: 1R0800002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市和平區達觀里東崎路一段46之5號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 08-7851664 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: BF1600044 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣泰武鄉平和村17號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-25911550 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: 1R0800002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市和平區達觀里東崎路一段46之5號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25911550 | 機構負責人姓名: 路發尼耀德布藍恩 | 機構代碼: 1R0800002 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市和平區達觀里東崎路一段46之5號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 藍恩 ... ]
無其他 宋立偉 資料。
[ 搜尋所有 宋立偉 ... ]
名稱 藍恩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 藍恩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麥斯藍恩有限公司 桃園市中壢區林森里自忠街45號(1樓) | 馬世晃 | 53512108 | 核准設立 |
藍恩股份有限公司 臺北市萬華區成都路139號11樓之1 | Shih Ching Yen | 82862223 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-21) |
藍恩國際股份有限公司 新北市淡水區淡金路2段127號15樓 | 簡維萱 | 83039591 | 核准設立 |
藍恩斯鎮有限公司 新北市深坑區深南路25號16樓 | 王鎮宇 | 90776566 | 核准設立 |
藍恩防火科技工程行 桃園市蘆竹區順興里奉化路89號8樓 | 李飛鵬 | 92695695 | 核准設立 - 獨資 |
藍恩實業有限公司 臺北市信義區莊敬路178巷15號6樓之2 | | 05630338 | 解散 (文號: 1997-8-7 建一字 第86324313號) |
新加坡商藍恩資訊股份有限公司 臺北市萬華區成都路139號8樓之1 | SHIH CHING YEN | 51236578 | 核准報備 |
麥斯藍恩有限公司 登記地址: 桃園市中壢區林森里自忠街45號(1樓) | 負責人: 馬世晃 | 統編: 53512108 | 核准設立 |
藍恩股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區成都路139號11樓之1 | 負責人: Shih Ching Yen | 統編: 82862223 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-21) |
藍恩國際股份有限公司 登記地址: 新北市淡水區淡金路2段127號15樓 | 負責人: 簡維萱 | 統編: 83039591 | 核准設立 |
藍恩斯鎮有限公司 登記地址: 新北市深坑區深南路25號16樓 | 負責人: 王鎮宇 | 統編: 90776566 | 核准設立 |
藍恩防火科技工程行 登記地址: 桃園市蘆竹區順興里奉化路89號8樓 | 負責人: 李飛鵬 | 統編: 92695695 | 核准設立 - 獨資 |
藍恩實業有限公司 登記地址: 臺北市信義區莊敬路178巷15號6樓之2 | 統編: 05630338 | 解散 (文號: 1997-8-7 建一字 第86324313號) |
新加坡商藍恩資訊股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區成都路139號8樓之1 | 負責人: SHIH CHING YEN | 統編: 51236578 | 核准報備 |
[ 查詢所有 藍恩 ... ]
姓名 宋立偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 宋立偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立康眼鏡行 宜蘭縣羅東鎮大新里中正路150號一樓 | 宋立偉 | 40969960 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030901474) |
水姑娘食品商行 臺北市松山區長安東路2段臨221號 | 宋立偉 | 42345202 | 廢止 (106年10月12日 字第 10630385600 號) - 獨資 |
立康眼鏡行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮大新里中正路150號一樓 | 負責人: 宋立偉 | 統編: 40969960 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030901474) |
水姑娘食品商行 登記地址: 臺北市松山區長安東路2段臨221號 | 負責人: 宋立偉 | 統編: 42345202 | 廢止 (106年10月12日 字第 10630385600 號) - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
|