何佩英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何佩英的職稱是董事, 持有股份數是6180000, 公司名稱是至富投資有限公司, 統一編號是82888461.
根據名稱 至富投資 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 至富投資 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 至富投資有限公司 | 元創國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 89128228 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 至富投資有限公司 | 元創國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 89128228 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 至富投資有限公司 | 元創國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 89128228 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 至富投資有限公司 | 元創國際顧問股份有限公司 | 統一編號: 89128228 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 至富投資 ... ]
根據姓名 何佩英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何佩英 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 何佩英 ... ]
名稱 至富投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 至富投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
至富投資有限公司 臺南市中西區西賢一街118巷20號1樓 | 何佩英 | 82888461 | 核准設立 |
至富投資有限公司 登記地址: 臺南市中西區西賢一街118巷20號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 82888461 | 核准設立 |
姓名 何佩英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 何佩英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
真美國際事業股份有限公司 臺南市北區和緯路5段234巷4弄2號1樓 | 何佩英 | 24912604 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-11) |
健康有限公司 臺南市北區和緯路五段234巷4弄2號1樓 | 何佩英 | 54552887 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-04) |
上允禮品行 臺南市中西區武聖路69巷40弄14號1樓 | 何佩英 | 81551138 | 歇業 - 獨資 |
樂恩國際股份有限公司 臺南市中西區西賢一街118巷20號1樓 | 何佩英 | 82906968 | 核准設立 |
花生田股份有限公司 臺南市安平區建平路283號1樓 | 何佩英 | 82945033 | 核准設立 |
元創國際顧問股份有限公司 臺南市中西區西賢一街118巷20號2樓 | 何佩英 | 89128228 | 核准設立 |
真美國際事業股份有限公司 登記地址: 臺南市北區和緯路5段234巷4弄2號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 24912604 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-11) |
健康有限公司 登記地址: 臺南市北區和緯路五段234巷4弄2號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 54552887 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-04) |
上允禮品行 登記地址: 臺南市中西區武聖路69巷40弄14號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 81551138 | 歇業 - 獨資 |
樂恩國際股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區西賢一街118巷20號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 82906968 | 核准設立 |
花生田股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區建平路283號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 82945033 | 核准設立 |
元創國際顧問股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區西賢一街118巷20號2樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 89128228 | 核准設立 |
[ 查詢所有 何佩英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
|