洪千惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪千惠的職稱是董事長, 持有股份數是25000, 公司名稱是奉賢環球文教股份有限公司, 統一編號是82900752.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 奉賢環球文教股份有限公司 | 統一編號: 82900752 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 奉賢環球文教股份有限公司 | 統一編號: 82900752 |
[ 搜尋所有相關: 洪千惠 @ 董監事資料集 ]
無其他 奉賢環球文教 資料。
[ 搜尋所有 奉賢環球文教 ... ]
根據姓名 洪千惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪千惠 ...) | (中華民國)洪千惠 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/10/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)洪千惠 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/10/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.110.90011.100012 | 電話: 049-2930702 | 地址: 南投縣南投市文昌街54巷16號 | DN: o=洪千惠建築師事務所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所所在地: 南投縣南投市彰仁里文昌街54巷16號 | 建築師姓名: 洪千惠 | 開業證號: 投縣建開證字第P000010號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 作者: 方世華, 吳禮字, 李珍珍, 李哲欣, 洪千惠, 陳筱晴, 項千芸, 劉昭君, 賴志河, 鍾景光, 盧敏吉, 陳惠珍, 潘怡均編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 第七版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 184 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-430-925-2 (平裝, NT$280, 184面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 千立塑膠股份有限公司 | 統一編號: 89815008 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 千順國際科技有限公司 | 統一編號: 90566196 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)朱宗慶打擊樂團 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: 600/900/1200/1500/1800/2000 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)洪千惠 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/10/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)洪千惠 | 活動起始日期: 2024/09/26 | 活動結束日期: 2024/10/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.110.90011.100012 | 電話: 049-2930702 | 地址: 南投縣南投市文昌街54巷16號 | DN: o=洪千惠建築師事務所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所所在地: 南投縣南投市彰仁里文昌街54巷16號 | 建築師姓名: 洪千惠 | 開業證號: 投縣建開證字第P000010號 @ 建築師開業登記資訊 |
作者: 方世華, 吳禮字, 李珍珍, 李哲欣, 洪千惠, 陳筱晴, 項千芸, 劉昭君, 賴志河, 鍾景光, 盧敏吉, 陳惠珍, 潘怡均編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 第七版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 184 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-430-925-2 (平裝, NT$280, 184面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 千立塑膠股份有限公司 | 統一編號: 89815008 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 千順國際科技有限公司 | 統一編號: 90566196 @ 董監事資料集 |
(中華民國)朱宗慶打擊樂團 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: 600/900/1200/1500/1800/2000 @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 洪千惠 ... ]
名稱 奉賢環球文教 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 奉賢環球文教)
奉賢環球文教股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區昆明街161號8樓 | 負責人: 洪千惠 | 統編: 82900752 | 核准設立 |
姓名 洪千惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 洪千惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
千惠實業社 臺中市南區福順里忠明南路789號17樓之1 | 洪千惠 | 80074794 | 核准設立 - 獨資 |
千惠商行 苗栗縣竹南鎮正南里福德路182巷4號3樓 | 洪千惠 | 45699987 | 歇業 - 獨資 |
千順國際科技有限公司 桃園市平鎮區湧光里湧光路136巷80弄3號 | 洪千惠 | 90566196 | 核准設立 |
惠氏行企業有限公司 臺北市中山區雙城街43巷1之5號 | 洪千惠 | 16614525 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-30) |
九福貿易行 高雄市苓雅區光明街89號3樓之3 | 洪千惠 | 10279806 | 歇業 - 獨資 |
昱泰生物科技股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段128號5樓之6 | 洪千惠 | 13083995 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-11) |
伊美佳理容店 臺東縣臺東市民族里正氣路三六六號一樓 | 洪千惠 | 14204434 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090233749) |
卡汀艾吉髮型設計名店 臺北市信義區仁愛路4段452巷17號 | 洪千惠 | 14716239 | 核准設立 - 獨資 |
千惠實業社 登記地址: 臺中市南區福順里忠明南路789號17樓之1 | 負責人: 洪千惠 | 統編: 80074794 | 核准設立 - 獨資 |
千惠商行 登記地址: 苗栗縣竹南鎮正南里福德路182巷4號3樓 | 負責人: 洪千惠 | 統編: 45699987 | 歇業 - 獨資 |
千順國際科技有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區湧光里湧光路136巷80弄3號 | 負責人: 洪千惠 | 統編: 90566196 | 核准設立 |
惠氏行企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區雙城街43巷1之5號 | 負責人: 洪千惠 | 統編: 16614525 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-30) |
九福貿易行 登記地址: 高雄市苓雅區光明街89號3樓之3 | 負責人: 洪千惠 | 統編: 10279806 | 歇業 - 獨資 |
昱泰生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段128號5樓之6 | 負責人: 洪千惠 | 統編: 13083995 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-11) |
伊美佳理容店 登記地址: 臺東縣臺東市民族里正氣路三六六號一樓 | 負責人: 洪千惠 | 統編: 14204434 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090233749) |
卡汀艾吉髮型設計名店 登記地址: 臺北市信義區仁愛路4段452巷17號 | 負責人: 洪千惠 | 統編: 14716239 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 洪千惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|