林志鎰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林志鎰的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是頤安有限公司, 統一編號是82906171.
根據名稱 頤安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 頤安 ...) | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2142990 | 機構負責人姓名: 林志鎰 | 機構代碼: 1N1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區新生里大同路二段112巷11號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2142990 | 機構負責人姓名: 林志鎰 | 機構代碼: 1N1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區新生里大同路二段112巷11號9樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2142990 | 機構負責人姓名: 林志鎰 | 機構代碼: 1N1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區新生里大同路二段112巷11號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 小規模多機能服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-89533885 | 機構負責人姓名: 黃禎祥 | 機構代碼: 2S0200005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區廣權路130號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2142990 | 機構負責人姓名: 林志鎰 | 機構代碼: 1N1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區新生里大同路二段112巷11號9樓之1 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 頤安 ... ]
根據姓名 林志鎰 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 林志鎰 ...) | 主要產品: 220塑膠製品、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 91020390 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市茄苳里茄苳路二段139巷12弄17號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 銘鎰工業股份有限公司 | 統一編號: 22139062 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1440 | 所代表法人: | 金國鎰股份有限公司 | 統一編號: 84666654 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 銘鎰科技股份有限公司 | 統一編號: 91020390 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2142990 | 機構負責人姓名: 林志鎰 | 機構代碼: 1N1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區新生里大同路二段112巷11號9樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2142990 | 機構負責人姓名: 林志鎰 | 機構代碼: 1N1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區新生里大同路二段112巷11號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 220塑膠製品、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 91020390 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣彰化市茄苳里茄苳路二段139巷12弄17號1樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 銘鎰工業股份有限公司 | 統一編號: 22139062 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1440 | 所代表法人: | 金國鎰股份有限公司 | 統一編號: 84666654 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 銘鎰科技股份有限公司 | 統一編號: 91020390 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2142990 | 機構負責人姓名: 林志鎰 | 機構代碼: 1N1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區新生里大同路二段112巷11號9樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2142990 | 機構負責人姓名: 林志鎰 | 機構代碼: 1N1400003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市南區新生里大同路二段112巷11號9樓之1 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林志鎰 ... ]
頤安護理之家中華路 | 地址: 高雄市大社區中華路14巷91號 | 電話: 07-355-3366 |
頤安護理之家 | 地址: 高雄市大社區金龍路324號 | 電話: 07-352-5233 |
名稱 頤安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 頤安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
頤安貿易有限公司 臺北市北投區石牌路2段75巷3弄2號2樓 | 鄭功智 | 24338073 | 核准設立 |
頤安國際有限公司 臺北市大同區華陰街91號11樓之5 | 彭英昆 | 25103593 | 核准設立 |
頤安茶坊 臺南市東區東聖里富農街2段7號1樓 | 許凱閎 | 40915254 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080009369) |
頤安精密有限公司 新北市樹林區樹中街10號 | 黃森松 | 67423302 | 核准設立 |
頤安婦嬰美容國際有限公司 臺中市大肚區沙田路二段730號1及2樓 | 楊子鋒 | 80092591 | 核准設立 |
頤安有限公司 臺南市南區大同路二段112巷3號2樓之2 | 林志鎰 | 82906171 | 核准設立 |
頤安企業社 高雄市旗山區復新街82號1樓 | 雷洛維 | 93258551 | 核准設立 - 獨資 |
頤安有限公司附設臺南市私立頤安居家長照機構 臺南市南區新生里大同路2段112巷3號2樓之2 | | 81949882 | |
頤安貿易有限公司 登記地址: 臺北市北投區石牌路2段75巷3弄2號2樓 | 負責人: 鄭功智 | 統編: 24338073 | 核准設立 |
頤安國際有限公司 登記地址: 臺北市大同區華陰街91號11樓之5 | 負責人: 彭英昆 | 統編: 25103593 | 核准設立 |
頤安茶坊 登記地址: 臺南市東區東聖里富農街2段7號1樓 | 負責人: 許凱閎 | 統編: 40915254 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1080009369) |
頤安精密有限公司 登記地址: 新北市樹林區樹中街10號 | 負責人: 黃森松 | 統編: 67423302 | 核准設立 |
頤安婦嬰美容國際有限公司 登記地址: 臺中市大肚區沙田路二段730號1及2樓 | 負責人: 楊子鋒 | 統編: 80092591 | 核准設立 |
頤安有限公司 登記地址: 臺南市南區大同路二段112巷3號2樓之2 | 負責人: 林志鎰 | 統編: 82906171 | 核准設立 |
頤安企業社 登記地址: 高雄市旗山區復新街82號1樓 | 負責人: 雷洛維 | 統編: 93258551 | 核准設立 - 獨資 |
頤安有限公司附設臺南市私立頤安居家長照機構 登記地址: 臺南市南區新生里大同路2段112巷3號2樓之2 | 統編: 81949882 |
[ 查詢所有 頤安 ... ]
姓名 林志鎰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 林志鎰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
銘鎰科技股份有限公司 彰化縣彰化市茄苳里茄苳路二段139巷12弄17號1樓 | 林志鎰 | 91020390 | 核准設立 |
晶園企業社 臺中市霧峰區六股里中正路329號2樓 | 林志鎰 | 10990760 | 核准設立 - 獨資 |
國票綜合證券股份有限公司永康分公司 臺南市永康區中正北路50、52號地下1樓及1樓 | 林志鎰 | 16438865 | 廢止 |
銘鎰科技股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市茄苳里茄苳路二段139巷12弄17號1樓 | 負責人: 林志鎰 | 統編: 91020390 | 核准設立 |
晶園企業社 登記地址: 臺中市霧峰區六股里中正路329號2樓 | 負責人: 林志鎰 | 統編: 10990760 | 核准設立 - 獨資 |
國票綜合證券股份有限公司永康分公司 登記地址: 臺南市永康區中正北路50、52號地下1樓及1樓 | 負責人: 林志鎰 | 統編: 16438865 | 廢止 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|