何佩英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何佩英的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是樂恩國際股份有限公司, 統一編號是82906968.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂恩國際股份有限公司 | 統一編號: 82906968 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 樂恩國際股份有限公司 | 統一編號: 82906968 |
[ 搜尋所有相關: 何佩英 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 樂恩國際 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 樂恩國際 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/25 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/15 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2958005 | 機構負責人姓名: 何佩英 | 機構代碼: 1V1400006 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺南市中西區西賢里西賢一街118巷20號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 樂恩國際 ... ]
無其他 何佩英 資料。
[ 搜尋所有 何佩英 ... ]
名稱 樂恩國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 樂恩國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樂恩國際貿易有限公司 臺中市梧棲區四維路106號6樓之3 | 李玫蓉 | 91094759 | 核准設立 |
樂恩國際企業社 高雄市三民區克武路24號1樓 | 鍾秋錦 | 82690340 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860475200) |
樂恩國際旅行社有限公司 臺北市松山區南京東路4段1號11樓 | 紀淑卿 | 52614134 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-28) |
樂恩國際股份有限公司 臺南市中西區西賢一街118巷20號1樓 | 何佩英 | 82906968 | 核准設立 |
樂恩國際貿易有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區四維路106號6樓之3 | 負責人: 李玫蓉 | 統編: 91094759 | 核准設立 |
樂恩國際企業社 登記地址: 高雄市三民區克武路24號1樓 | 負責人: 鍾秋錦 | 統編: 82690340 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860475200) |
樂恩國際旅行社有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段1號11樓 | 負責人: 紀淑卿 | 統編: 52614134 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-28) |
樂恩國際股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區西賢一街118巷20號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 82906968 | 核准設立 |
姓名 何佩英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 何佩英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
真美國際事業股份有限公司 臺南市北區和緯路5段234巷4弄2號1樓 | 何佩英 | 24912604 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-11) |
健康有限公司 臺南市北區和緯路五段234巷4弄2號1樓 | 何佩英 | 54552887 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-04) |
上允禮品行 臺南市中西區武聖路69巷40弄14號1樓 | 何佩英 | 81551138 | 歇業 - 獨資 |
至富投資有限公司 臺南市中西區西賢一街118巷20號1樓 | 何佩英 | 82888461 | 核准設立 |
花生田股份有限公司 臺南市安平區建平路283號1樓 | 何佩英 | 82945033 | 核准設立 |
元創國際顧問股份有限公司 臺南市中西區西賢一街118巷20號2樓 | 何佩英 | 89128228 | 核准設立 |
真美國際事業股份有限公司 登記地址: 臺南市北區和緯路5段234巷4弄2號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 24912604 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-11) |
健康有限公司 登記地址: 臺南市北區和緯路五段234巷4弄2號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 54552887 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-04) |
上允禮品行 登記地址: 臺南市中西區武聖路69巷40弄14號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 81551138 | 歇業 - 獨資 |
至富投資有限公司 登記地址: 臺南市中西區西賢一街118巷20號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 82888461 | 核准設立 |
花生田股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區建平路283號1樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 82945033 | 核准設立 |
元創國際顧問股份有限公司 登記地址: 臺南市中西區西賢一街118巷20號2樓 | 負責人: 何佩英 | 統編: 89128228 | 核准設立 |
[ 查詢所有 何佩英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
|