鄭宇翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭宇翔的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是星宇金飾珠寶有限公司, 統一編號是82908163.
無其他 星宇金飾珠寶 資料。
[ 搜尋所有 星宇金飾珠寶 ... ]
根據姓名 鄭宇翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭宇翔 ...) | (中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 翔海貿易有限公司 | 統一編號: 45135799 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 仁翔精密科技有限公司 | 統一編號: 97630047 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宇傑油漆工程有限公司 | 統一編號: 24703727 @ 董監事資料集 |
| 證書期限: 2026/02/13 | 商品名稱: 咖啡磨豆機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 鄭宇翔君即小鄭咖啡商行 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| (中華民國)羅振賢、袁金塔、林永發、高聖賢、余振明、程代勒、李振明、李轂摩、趙宗冠、潘蓬彬、陳美惠、莊連東、廖本生、黃進龍、洪根深、鄭美珠;(中華民國)蔡樂生、莊麗珠、鄭宇翔、吳鼎仁、楊天澤、翁清土、... | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)羅振賢、袁金塔、林永發、高聖賢、余振明、程代勒、李振明、李轂摩、趙宗冠、潘蓬彬、陳美惠、莊連東、廖本生、黃進龍、洪根深、鄭美珠;(中華民國)蔡樂生、莊麗珠、鄭宇翔、吳鼎仁、楊天澤、翁清土、... | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)莊麗珠;(中華民國)莊喬媞;(中華民國)鄭宇翔 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 翔海貿易有限公司 | 統一編號: 45135799 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 仁翔精密科技有限公司 | 統一編號: 97630047 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宇傑油漆工程有限公司 | 統一編號: 24703727 @ 董監事資料集 |
證書期限: 2026/02/13 | 商品名稱: 咖啡磨豆機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 鄭宇翔君即小鄭咖啡商行 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
(中華民國)羅振賢、袁金塔、林永發、高聖賢、余振明、程代勒、李振明、李轂摩、趙宗冠、潘蓬彬、陳美惠、莊連東、廖本生、黃進龍、洪根深、鄭美珠;(中華民國)蔡樂生、莊麗珠、鄭宇翔、吳鼎仁、楊天澤、翁清土、... | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)羅振賢、袁金塔、林永發、高聖賢、余振明、程代勒、李振明、李轂摩、趙宗冠、潘蓬彬、陳美惠、莊連東、廖本生、黃進龍、洪根深、鄭美珠;(中華民國)蔡樂生、莊麗珠、鄭宇翔、吳鼎仁、楊天澤、翁清土、... | 活動起始日期: 2024/08/15 | 活動結束日期: 2024/09/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 鄭宇翔 ... ]
名稱 星宇金飾珠寶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 星宇金飾珠寶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星宇金飾珠寶有限公司 臺北市大同區景化街2號7樓 | 鄭宇翔 | 82908163 | 核准設立 |
星宇金飾珠寶有限公司 登記地址: 臺北市大同區景化街2號7樓 | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 82908163 | 核准設立 |
姓名 鄭宇翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭宇翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔海貿易有限公司 高雄市鳳山區光遠路372巷1弄2號 | 鄭宇翔 | 45135799 | 核准設立 |
翔雲商行 桃園市中壢區普慶里普慶路19號5樓 | 鄭宇翔 | 49410804 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099002053) |
德翔材料行 新北市淡水區大忠街153號 | 鄭宇翔 | 72861105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078112448) |
勝翔工程行 臺南市白河區永安里富民路360號1樓 | 鄭宇翔 | 81430613 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080007898) |
翔億車業 新竹縣竹北市中興里嘉興路222-1號1樓 | 鄭宇翔 | 82013658 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090300202) |
翔富專業車體貼膜 臺南市永康區塩洲里中正南路517號 | 鄭宇翔 | 85904788 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121285570) |
翔亨企業社 桃園市平鎮區新安里平東路239巷321弄32號(1樓) | 鄭宇翔 | 91302068 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
仁翔精密科技有限公司 臺南市善化區小新里小新營320之9號 | 鄭宇翔 | 97630047 | 核准設立 |
翔海貿易有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區光遠路372巷1弄2號 | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 45135799 | 核准設立 |
翔雲商行 登記地址: 桃園市中壢區普慶里普慶路19號5樓 | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 49410804 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099002053) |
德翔材料行 登記地址: 新北市淡水區大忠街153號 | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 72861105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078112448) |
勝翔工程行 登記地址: 臺南市白河區永安里富民路360號1樓 | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 81430613 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080007898) |
翔億車業 登記地址: 新竹縣竹北市中興里嘉興路222-1號1樓 | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 82013658 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090300202) |
翔富專業車體貼膜 登記地址: 臺南市永康區塩洲里中正南路517號 | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 85904788 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121285570) |
翔亨企業社 登記地址: 桃園市平鎮區新安里平東路239巷321弄32號(1樓) | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 91302068 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
仁翔精密科技有限公司 登記地址: 臺南市善化區小新里小新營320之9號 | 負責人: 鄭宇翔 | 統編: 97630047 | 核准設立 |
[ 查詢所有 鄭宇翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
|