陳明德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳明德的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是雲泉國際股份有限公司, 統一編號是82912461.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 雲泉國際股份有限公司 | 統一編號: 82912461 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 雲泉國際股份有限公司 | 統一編號: 82912461 |
[ 搜尋所有相關: 陳明德 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 82912461 | 電話號碼: 02-29991558 | 高雄市苓雅區光華一路206號10樓之10 |
統一編號: 82912461 | 電話號碼: 02-29991558 | 高雄市苓雅區光華一路206號10樓之10 |
[ 搜尋所有相關: 陳明德 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 雲泉國際 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 雲泉國際 ...) | 食品業者登錄字號: O-200107377-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹市東區中央路162巷1號3樓之2 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 紫雲泉國際股份有限公司 | 統一編號: 55890576 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: O-200107377-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹市東區中央路162巷1號3樓之2 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 紫雲泉國際股份有限公司 | 統一編號: 55890576 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 雲泉國際 ... ]
根據姓名 陳明德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳明德 ...) | (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.110.90003.103867 | 電話: 02-26270007 | 地址: 台北市信義區松德路65號11樓之2 | DN: o=陳明德建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所所在地: 台北市信義區松德路65號11樓之2 | 建築師姓名: 陳明德 | 開業證號: 工師業字第B002012號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 作者: 陳明德著 | 出版機構: 明宗書法藝術館 | 版次: | 預訂出版日: 108/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-95884-6-1 (精裝, NT$600, 56面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 公司統編: 27651954 | 桃園市觀音區金湖里中山路1段1171巷16弄31衖8號 | 設立核准日期: 20050329 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃昭祥、林榮森、程代勒、陳明德、蕭世瓊、陳一郎、黃宗義、黃智陽、吳啟禎、柯良志 | 活動起始日期: 2024/07/15 | 活動結束日期: 2024/07/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.110.90003.103867 | 電話: 02-26270007 | 地址: 台北市信義區松德路65號11樓之2 | DN: o=陳明德建築師事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所所在地: 台北市信義區松德路65號11樓之2 | 建築師姓名: 陳明德 | 開業證號: 工師業字第B002012號 @ 建築師開業登記資訊 |
作者: 陳明德著 | 出版機構: 明宗書法藝術館 | 版次: | 預訂出版日: 108/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-95884-6-1 (精裝, NT$600, 56面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
公司統編: 27651954 | 桃園市觀音區金湖里中山路1段1171巷16弄31衖8號 | 設立核准日期: 20050329 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
[ 搜尋所有 陳明德 ... ]
名稱 雲泉國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 雲泉國際)
雲泉國際股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區光華一路206號10樓之10 | 負責人: 林庭聿 | 統編: 82912461 | 核准設立 |
紫雲泉國際股份有限公司 登記地址: 新竹市復中里中央路162巷1號3樓之2 | 負責人: 周青蓉 | 統編: 55890576 | 解散 |
姓名 陳明德 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳明德)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳明德自營計程車行 高雄市鳳山區鳳東里中山東路290巷17弄25號 | 陳明德 | 85941995 | 核准設立 - 獨資 |
明德工程行 金門縣金沙鎮浦山里洋山85號 | 陳明德 | 21547076 | 核准設立 - 獨資 |
明德汽車修護廠 嘉義縣民雄鄉興中村坔墘5號附16 | 陳明德 | 47855421 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301978) |
明德企業社 新竹市東區振興里興學街92號一樓 | 陳明德 | 91981592 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050003265) |
陳明德自營計程車行 臺北市北投區中和街502巷14弄16號2樓 | 陳明德 | 31193349 | 廢止 (100年11月11日 北市商一 字第 10037649200 號) - 獨資 |
陳明德自營計程車行 高雄市三民區安康里延吉街1巷24之3號4樓 | 陳明德 | 76365583 | 核准設立 - 獨資 |
旻政實業有限公司 臺北市信義區松德路36號4樓 | 陳明德 | 24563943 | 核准設立 |
明德肉號 臺北市大同區民生西路198號地下樓公有雙連市場75號攤位 | 陳明德 | 04486455 | 撤銷 - 獨資 |
陳明德自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區鳳東里中山東路290巷17弄25號 | 負責人: 陳明德 | 統編: 85941995 | 核准設立 - 獨資 |
明德工程行 登記地址: 金門縣金沙鎮浦山里洋山85號 | 負責人: 陳明德 | 統編: 21547076 | 核准設立 - 獨資 |
明德汽車修護廠 登記地址: 嘉義縣民雄鄉興中村坔墘5號附16 | 負責人: 陳明德 | 統編: 47855421 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301978) |
明德企業社 登記地址: 新竹市東區振興里興學街92號一樓 | 負責人: 陳明德 | 統編: 91981592 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050003265) |
陳明德自營計程車行 登記地址: 臺北市北投區中和街502巷14弄16號2樓 | 負責人: 陳明德 | 統編: 31193349 | 廢止 (100年11月11日 北市商一 字第 10037649200 號) - 獨資 |
陳明德自營計程車行 登記地址: 高雄市三民區安康里延吉街1巷24之3號4樓 | 負責人: 陳明德 | 統編: 76365583 | 核准設立 - 獨資 |
旻政實業有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路36號4樓 | 負責人: 陳明德 | 統編: 24563943 | 核准設立 |
明德肉號 登記地址: 臺北市大同區民生西路198號地下樓公有雙連市場75號攤位 | 負責人: 陳明德 | 統編: 04486455 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳明德 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
|