陳怡璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳怡璇的職稱是董事, 持有股份數是1100000, 公司名稱是亞洲資產股份有限公司, 統一編號是82913503.
董監事資料集 資料集的 陳怡璇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳怡璇 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 亞洲資產股份有限公司 | 統一編號: 82913503 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 亞洲資產股份有限公司 | 統一編號: 82913503 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 亞洲資產股份有限公司 | 統一編號: 82913503 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 亞洲資產股份有限公司 | 統一編號: 82913503 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 亞洲資產股份有限公司 | 統一編號: 82913503 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 亞洲資產股份有限公司 | 統一編號: 82913503 |
[ 搜尋所有相關: 陳怡璇 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 82913503 | 電話號碼: 02-82269177 | 新北市中和區中正路738號7樓之8 |
統一編號: 82913503 | 電話號碼: 02-82269177 | 新北市中和區中正路738號7樓之8 |
[ 搜尋所有相關: 陳怡璇 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 亞洲資產 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 亞洲資產 ...)
根據姓名 陳怡璇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳怡璇 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 陳怡璇 | 指導教授: 江怡瑩 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Beamish Jewelry Art Statement of Entwining Art With Thread By Yi-Hsuan Chen | 系所名稱: 藝術與設計學系所 | 學校名稱: 國立清華大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 許詩嫺, 陳怡璇, 陶振超, 張卿卿, 陳延昇, 林日璇, 吳齊殷, 林怡瑩作; 張卿卿, 陶振超主編 | 出版機構: 中研院人社中心 | 版次: | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 264 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7341-50-6 (平裝, NT$300, 264面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 陳怡璇 | 指導教授: 郭博州 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Tranquility and TurbulenceYi-Hsuan Chen - Exploration of Self in the Abstract World | 系所名稱: 藝術與造形設計學系碩士班 | 學校名稱: 國立臺北教育大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 作者: 陳怡璇 | 指導教授: 卓涵涵 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): Chen,Yi-Hsuan Master Degree Recital and Graduate Concert | 系所名稱: 管絃與擊樂研究所 | 學校名稱: 國立臺北藝術大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/12/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 陳怡璇 | 指導教授: 江怡瑩 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Beamish Jewelry Art Statement of Entwining Art With Thread By Yi-Hsuan Chen | 系所名稱: 藝術與設計學系所 | 學校名稱: 國立清華大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/10/06 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 許詩嫺, 陳怡璇, 陶振超, 張卿卿, 陳延昇, 林日璇, 吳齊殷, 林怡瑩作; 張卿卿, 陶振超主編 | 出版機構: 中研院人社中心 | 版次: | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 264 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7341-50-6 (平裝, NT$300, 264面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 陳怡璇 | 指導教授: 郭博州 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Tranquility and TurbulenceYi-Hsuan Chen - Exploration of Self in the Abstract World | 系所名稱: 藝術與造形設計學系碩士班 | 學校名稱: 國立臺北教育大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
作者: 陳怡璇 | 指導教授: 卓涵涵 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): Chen,Yi-Hsuan Master Degree Recital and Graduate Concert | 系所名稱: 管絃與擊樂研究所 | 學校名稱: 國立臺北藝術大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 陳怡璇 ... ]
名稱 亞洲資產 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 亞洲資產)
亞洲資產股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路738號7樓之8 | 負責人: 錡映亞 | 統編: 82913503 | 核准設立 |
香港商高柏亞洲資產管理有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路2段293號17樓 | 負責人: 盧業樑 | 統編: 97164669 | 核准設立 |
亞洲資產管理有限公司 登記地址: 新北市土城區中華路1段219號27樓 | 負責人: 徐采湄 | 統編: 83307717 | 核准設立 |
薩摩亞商亞洲資產股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路738號7樓之8 | 負責人: 錡永文 CHI,YUNG-WEN | 統編: 42942777 | 核准報備 |
德信亞洲資產管理有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段131號8樓 | 統編: 80657963 | 解散 (文號: 2004-12-15 府建商字 第09326186000號) |
姓名 陳怡璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳怡璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡德企業社 臺中市潭子區東寶里大德一路二段46巷7號1樓 | 陳怡璇 | 82465385 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080866895) |
怡億宇宙企業社 桃園市中壢區復華里中華路1段644巷30弄10號5樓 | 陳怡璇 | 92588251 | 核准設立 - 獨資 |
怡智商行 臺北市中山區吉林路286號地下室 | 陳怡璇 | 81735615 | 歇業 - 獨資 |
中貿旅行社股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段178號9樓 | 陳怡璇 | 13083279 | 核准設立 |
若儀的店 臺北市萬華區西寧南路72之1號4樓 | 陳怡璇 | 13478786 | 撤銷 - 獨資 |
資信管理顧問股份有限公司 臺北市大安區和平東路1段248巷2號4樓 | 陳怡璇 | 16616137 | 核准設立 |
立旺商店 基隆市信義區東明里東光路三0之四號一樓 | 陳怡璇 | 18305335 | 歇業 - 獨資 |
珈旺商店 基隆市信義區東明里東光路三0之四號一樓 | 陳怡璇 | 18305877 | 歇業 - 獨資 |
怡德企業社 登記地址: 臺中市潭子區東寶里大德一路二段46巷7號1樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 82465385 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080866895) |
怡億宇宙企業社 登記地址: 桃園市中壢區復華里中華路1段644巷30弄10號5樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 92588251 | 核准設立 - 獨資 |
怡智商行 登記地址: 臺北市中山區吉林路286號地下室 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 81735615 | 歇業 - 獨資 |
中貿旅行社股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段178號9樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 13083279 | 核准設立 |
若儀的店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路72之1號4樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 13478786 | 撤銷 - 獨資 |
資信管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路1段248巷2號4樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 16616137 | 核准設立 |
立旺商店 登記地址: 基隆市信義區東明里東光路三0之四號一樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 18305335 | 歇業 - 獨資 |
珈旺商店 登記地址: 基隆市信義區東明里東光路三0之四號一樓 | 負責人: 陳怡璇 | 統編: 18305877 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳怡璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
|