楊依璇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊依璇的職稱是董事, 持有股份數是12611250, 公司名稱是高忻投資有限公司, 統一編號是82915609.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178500 | 所代表法人: 高忻投資有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 178500 | 所代表法人: 高忻投資有限公司 | 唐立投資股份有限公司 | 統一編號: 42886895 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 高忻投資 ... ]
根據姓名 楊依璇 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 楊依璇 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照B據點 |
| 電話: 426338867 | 地址鄉鎮市區: 沙鹿區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊依璇 @ 藥局基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 宏越企業股份有限公司 | 統一編號: 22620829 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 友喬投資股份有限公司 | 統一編號: 24247263 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 優盛投資股份有限公司 | 統一編號: 80125609 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26338867 | 機構負責人姓名: 楊依璇 | 機構代碼: B30800007 | 機構種類: B3 | 地址全址: 臺中市沙鹿區北中路86-1、86-2號 @ 長照B據點 |
電話: 426338867 | 地址鄉鎮市區: 沙鹿區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 楊依璇 @ 藥局基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 宏越企業股份有限公司 | 統一編號: 22620829 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 206000 | 所代表法人: | 友喬投資股份有限公司 | 統一編號: 24247263 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 455000 | 所代表法人: | 優盛投資股份有限公司 | 統一編號: 80125609 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊依璇 ... ]
名稱 高忻投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 高忻投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
高忻投資有限公司 臺中市西屯區惠中路二段35號7樓之2 | 楊依璇 | 82915609 | 核准設立 |
高忻投資有限公司 登記地址: 臺中市西屯區惠中路二段35號7樓之2 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 82915609 | 核准設立 |
姓名 楊依璇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊依璇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
首竹素塹小吃店 臺北市中山區吉林路234號1樓 | 楊依璇 | 25560893 | 歇業 - 獨資 |
不只手作室有限公司 臺北市士林區文林路144巷11號1樓 | 楊依璇 | 67007805 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-05) |
優盛投資股份有限公司 臺中市西屯區何安里臺灣大道二段910號10樓之1 | 楊依璇 | 80125609 | 核准設立 |
尼特兒有限公司 臺北市大同區迪化街1段21號4樓 | 楊依璇 | 83699951 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-13) |
新營鋼有限公司 臺南市新營區嘉芳里茄苳脚57之17號1樓 | 楊依璇 | 91031663 | 核准設立 |
饌食藝工作室 臺東縣臺東市民族里正氣路372巷2號一樓 | 楊依璇 | 92428570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120101088) |
玄佑創意文化坊 新北市新莊區中正路614巷6弄11號(1樓) | 楊依璇 | 92706187 | 核准設立 - 獨資 |
首竹素塹小吃店 登記地址: 臺北市中山區吉林路234號1樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 25560893 | 歇業 - 獨資 |
不只手作室有限公司 登記地址: 臺北市士林區文林路144巷11號1樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 67007805 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-05) |
優盛投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何安里臺灣大道二段910號10樓之1 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 80125609 | 核准設立 |
尼特兒有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段21號4樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 83699951 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-13) |
新營鋼有限公司 登記地址: 臺南市新營區嘉芳里茄苳脚57之17號1樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 91031663 | 核准設立 |
饌食藝工作室 登記地址: 臺東縣臺東市民族里正氣路372巷2號一樓 | 負責人: 楊依璇 | 統編: 92428570 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120101088) |
玄佑創意文化坊 登記地址: 新北市新莊區中正路614巷6弄11號(1樓) | 負責人: 楊依璇 | 統編: 92706187 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊依璇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
|