張永昇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張永昇的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是生辰鋼鐵企業有限公司, 統一編號是82922524.
無其他 生辰鋼鐵企業 資料。
[ 搜尋所有 生辰鋼鐵企業 ... ]
根據姓名 張永昇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張永昇 ...) | (中華民國)張永昇;(英國)奧利弗·庫克(Oliver Cook);(中國)郝云 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張永昇;(英國)奧利弗·庫克(Oliver Cook);(中國)郝云 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: 昶暉能源股份有限公司 | 昇特廢熱開發股份有限公司 | 統一編號: 91092210 @ 董監事資料集 |
| 核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院化工所 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 特化與奈米化工技術開發四年計畫 | 專利發明人: 許千樹、張書文、胡文中、張永昇 | 證書號碼: ZL01134217.X @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 主要產品: 302車體 | 統一編號: 97354464 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里中和街191巷6號 @ 登記工廠名錄 |
| 類別名稱: 陶瓷類 | 台中市 | 地址: 台中市大雅區大林路66巷12號 @ 工藝中心工藝社區 |
(中華民國)張永昇;(英國)奧利弗·庫克(Oliver Cook);(中國)郝云 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張永昇;(英國)奧利弗·庫克(Oliver Cook);(中國)郝云 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: 昶暉能源股份有限公司 | 昇特廢熱開發股份有限公司 | 統一編號: 91092210 @ 董監事資料集 |
核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院化工所 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 特化與奈米化工技術開發四年計畫 | 專利發明人: 許千樹、張書文、胡文中、張永昇 | 證書號碼: ZL01134217.X @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
主要產品: 302車體 | 統一編號: 97354464 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市泰和里中和街191巷6號 @ 登記工廠名錄 |
類別名稱: 陶瓷類 | 台中市 | 地址: 台中市大雅區大林路66巷12號 @ 工藝中心工藝社區 |
[ 搜尋所有 張永昇 ... ]
名稱 生辰鋼鐵企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 生辰鋼鐵企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
生辰鋼鐵企業有限公司 新北市新店區安祥路102巷46弄69號 | 張永昇 | 82922524 | 核准設立 |
生辰鋼鐵企業有限公司 登記地址: 新北市新店區安祥路102巷46弄69號 | 負責人: 張永昇 | 統編: 82922524 | 核准設立 |
姓名 張永昇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張永昇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永昇吊車行 彰化縣員林市南平里復興路59巷19號1樓 | 張永昇 | 45830157 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100818588) |
張永昇小吃店 新北市三重區重新路2段108號1樓 | 張永昇 | 02198817 | 歇業 - 獨資 |
昇進汽車保養所 臺北市松山區塔悠路233號 | 張永昇 | 48728212 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094118710) |
伊昇車業 高雄市三民區九如二路626號1樓 | 張永昇 | 69771164 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160160900) |
昇堡企業社 臺中市北屯區平田里柳陽東街64號4樓之3 | 張永昇 | 72332669 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090861535) |
昇平汽車材料行 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段514號1樓 | 張永昇 | 82503368 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090027437) |
昇特廢熱開發股份有限公司 臺中市潭子區嘉仁里嘉豐路318巷13號 | 張永昇 | 91092210 | 核准設立 |
慶昇行 臺北市北投區中央北路4段132號1樓 | 張永昇 | 01398871 | 撤銷 - 獨資 |
永昇吊車行 登記地址: 彰化縣員林市南平里復興路59巷19號1樓 | 負責人: 張永昇 | 統編: 45830157 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100818588) |
張永昇小吃店 登記地址: 新北市三重區重新路2段108號1樓 | 負責人: 張永昇 | 統編: 02198817 | 歇業 - 獨資 |
昇進汽車保養所 登記地址: 臺北市松山區塔悠路233號 | 負責人: 張永昇 | 統編: 48728212 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094118710) |
伊昇車業 登記地址: 高雄市三民區九如二路626號1樓 | 負責人: 張永昇 | 統編: 69771164 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160160900) |
昇堡企業社 登記地址: 臺中市北屯區平田里柳陽東街64號4樓之3 | 負責人: 張永昇 | 統編: 72332669 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090861535) |
昇平汽車材料行 登記地址: 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段514號1樓 | 負責人: 張永昇 | 統編: 82503368 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090027437) |
昇特廢熱開發股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區嘉仁里嘉豐路318巷13號 | 負責人: 張永昇 | 統編: 91092210 | 核准設立 |
慶昇行 登記地址: 臺北市北投區中央北路4段132號1樓 | 負責人: 張永昇 | 統編: 01398871 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張永昇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|