張軒維
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張軒維的職稱是董事, 持有股份數是400000, 公司名稱是豐和地產開發設計有限公司, 統一編號是82924229.
| 負責人姓名: 張軒維 | 統一編號: 82924229 | 所在地: 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路二段93之1號一樓 |
負責人姓名: 張軒維 | 統一編號: 82924229 | 所在地: 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路二段93之1號一樓 |
[ 搜尋所有相關: 張軒維 @ 不動產經紀業備查資料 ]
根據姓名 張軒維 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張軒維 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22256115 | 機構負責人姓名: 張軒維 | 機構代碼: A10800003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 張軒維 ... ]
名稱 豐和地產開發設計 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 豐和地產開發設計)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐和地產開發設計有限公司 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路2段93-1號1樓 | 張軒維 | 82924229 | 核准設立 |
豐和地產開發設計有限公司 登記地址: 屏東縣枋寮鄉東海村臨海路2段93-1號1樓 | 負責人: 張軒維 | 統編: 82924229 | 核准設立 |
姓名 張軒維 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 張軒維)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
藍芽香美食坊 臺中市大肚區福山里沙田路一段474之1號一樓 | 張軒維 | 13802405 | 歇業 - 獨資 |
凱浲貿易有限公司 臺北市松山區民族東路682號6樓 | 張軒維 | 50768843 | 核准設立 |
藍芽香美食坊 登記地址: 臺中市大肚區福山里沙田路一段474之1號一樓 | 負責人: 張軒維 | 統編: 13802405 | 歇業 - 獨資 |
凱浲貿易有限公司 登記地址: 臺北市松山區民族東路682號6樓 | 負責人: 張軒維 | 統編: 50768843 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
|