陳怡雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳怡雯的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是中怡開發有限公司, 統一編號是82949299.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 中怡開發有限公司 | 親子窩股份有限公司 | 統一編號: 90832835 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 中怡開發有限公司 | 親子窩股份有限公司 | 統一編號: 90832835 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 中怡開發 ... ]
根據姓名 陳怡雯 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳怡雯 ...) | 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/8/13 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22、24、26號1樓及20號地下1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/7/25 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22號(代表號)等 @ 合法特定寵物業名單 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2024/8/13 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22、24、26號1樓及20號地下1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/7/25 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路三段55巷22號(代表號)等 @ 合法特定寵物業名單 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國) 音樂家的無聊人生工作室 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許崴、林芳瑜、張恆碩、徐欣妍、陳怡雯、陳家寶;(日本)上地彩門 | 活動起始日期: 2024/08/29 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
[ 搜尋所有 陳怡雯 ... ]
名稱 中怡開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 中怡開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中怡開發有限公司 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 | 陳怡雯 | 82949299 | 核准設立 |
中怡開發有限公司 登記地址: 臺北市中正區許昌街42之1號11樓 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 82949299 | 核准設立 |
姓名 陳怡雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳怡雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡雯工作室 基隆市仁愛區精一路37號 | 陳怡雯 | 37758694 | 核准設立 - 獨資 |
雯玥服飾店 基隆市仁愛區仁三路72號 | 陳怡雯 | 42160823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001082) |
鴻盛興企業社 桃園市八德區瑞泰里介壽路2段748巷10弄12號1樓 | 陳怡雯 | 09786585 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007482) |
林吉信水電工程行 新北市淡水區淡金路4段579號1樓 | 陳怡雯 | 09938470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108151219) |
東港區漁產品行 屏東縣東港鎮朝安里新生三路一七五號(營業地址僅供辦公使用) | 陳怡雯 | 13601511 | 核准設立 - 獨資 |
綴双網咖啡廳 高雄市新興區新田路179號 | 陳怡雯 | 14245982 | 歇業 - 獨資 |
中區農藥行 南投縣名間鄉大庄村南田路六之九號 | 陳怡雯 | 14600119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002945) |
怡雯工作室 登記地址: 基隆市仁愛區精一路37號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 37758694 | 核准設立 - 獨資 |
雯玥服飾店 登記地址: 基隆市仁愛區仁三路72號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 42160823 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070001082) |
鴻盛興企業社 登記地址: 桃園市八德區瑞泰里介壽路2段748巷10弄12號1樓 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 09786585 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039007482) |
林吉信水電工程行 登記地址: 新北市淡水區淡金路4段579號1樓 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 09938470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108151219) |
東港區漁產品行 登記地址: 屏東縣東港鎮朝安里新生三路一七五號(營業地址僅供辦公使用) | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 13601511 | 核准設立 - 獨資 |
綴双網咖啡廳 登記地址: 高雄市新興區新田路179號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 14245982 | 歇業 - 獨資 |
中區農藥行 登記地址: 南投縣名間鄉大庄村南田路六之九號 | 負責人: 陳怡雯 | 統編: 14600119 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090002945) |
[ 查詢所有 陳怡雯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
|