蔡宛婷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡宛婷的職稱是董事, 持有股份數是90000, 公司名稱是聚元實業有限公司, 統一編號是82949896.
無其他 聚元實業 資料。
[ 搜尋所有 聚元實業 ... ]
根據姓名 蔡宛婷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡宛婷 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照ABC據點 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/9/16 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路二段59巷3弄7號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 事務所名稱: 凱林稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號10樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (106)台財稅證字第00278號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 凱林稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號10樓 | 電話: 02-87***986 | 記帳士證書字號: (106)台財稅證字第00278號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 02-29381110 | 機構負責人姓名: 蔡宛婷 | 機構代碼: B10100018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺北市文山區政大萬壽路75巷29號 @ 長照ABC據點 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/9/16 上午 12:00:00 | 臺北市中山區中山北路二段59巷3弄7號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
事務所名稱: 凱林稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號10樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 臺北市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (106)台財稅證字第00278號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 凱林稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 臺北市大安區忠孝東路4段221號10樓 | 電話: 02-87***986 | 記帳士證書字號: (106)台財稅證字第00278號 @ 財政部臺北國稅局記帳士名冊 |
[ 搜尋所有 蔡宛婷 ... ]
名稱 聚元實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 聚元實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聚元實業有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段50號13樓之20 | 蔡宛婷 | 82949896 | 核准設立 |
聚元實業有限公司 新北市樹林區育英街80號1樓 | | 28660538 | 廢止 (文號: 2009-7-15 經授中字 第0983410192號) |
聚元實業有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號13樓之20 | 負責人: 蔡宛婷 | 統編: 82949896 | 核准設立 |
聚元實業有限公司 登記地址: 新北市樹林區育英街80號1樓 | 統編: 28660538 | 廢止 (文號: 2009-7-15 經授中字 第0983410192號) |
姓名 蔡宛婷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 蔡宛婷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
炫彩衣舖 臺南市中西區西門路2段41號1樓 | 蔡宛婷 | 13937261 | 歇業 - 獨資 |
艾樂囍流行服飾 臺南市中西區青年里衞民街131號1樓 | 蔡宛婷 | 40886407 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070036735) |
閤家福健康管理顧問有限公司 臺北市信義區吳興街600巷76弄57號1樓 | 蔡宛婷 | 54334594 | 核准設立 |
豪友交通有限公司 新北市土城區明德路1段86號2樓 | 蔡宛婷 | 89868200 | 核准設立 |
炫彩衣舖 登記地址: 臺南市中西區西門路2段41號1樓 | 負責人: 蔡宛婷 | 統編: 13937261 | 歇業 - 獨資 |
艾樂囍流行服飾 登記地址: 臺南市中西區青年里衞民街131號1樓 | 負責人: 蔡宛婷 | 統編: 40886407 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070036735) |
閤家福健康管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市信義區吳興街600巷76弄57號1樓 | 負責人: 蔡宛婷 | 統編: 54334594 | 核准設立 |
豪友交通有限公司 登記地址: 新北市土城區明德路1段86號2樓 | 負責人: 蔡宛婷 | 統編: 89868200 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
|