劉天生
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉天生的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是生博有限公司, 統一編號是82980827.
根據名稱 生博 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 生博 ...) | 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-6-2757575#63020 | 地址: 臺南市701東區大學路1號(成功校區) @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 聯絡方式: 03-2651835 | 是否收費: N | 活動地點: 中壢區中北路200號 | 開始日期: 20210501 | 結束日期: 20210605 | 發起單位: 中原大學生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫 窗口 | 主辦單位: 中原大學生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 開始時間: 2017/1/28 | 結束時間: 2017/2/13 | 電話: 886-6-9210405 #6408 劉先生 | | 地點: 澎湖生活博物館 | 地址: 880 澎湖縣馬公市新生路327號 | 參與者: 澎湖生活博物館於春節期間(初一至初三)、元宵節(農曆14 至17)推出不同DIY 體驗活動及闖關遊戲,帶領遊客了解澎湖生活文化及歡慶春節氛圍,活動內容可上網查詢:http://www.phlm | 停車資訊: | 描述: 澎湖生活博物館於春節期間(初一至初三)、元宵節(農曆14 至17)推出不同DIY 體驗活動及闖關遊戲,帶領遊客了解澎湖生活文化及歡慶春節氛圍,活動內容可上網查詢:http://wwwphlmnatgo... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2016/12/30 | 結束時間: 2017/6/14 | 電話: 886-6-9261141 分機232 石小姐 | | 地點: 澎湖生活博物館2 樓特展室 | 地址: 880 澎湖縣馬公市新生路327號 | 參與者: 為洪根深回饋故鄉文化美術,在進行美術館規劃時,將重要作品、歷史文件、收藏文物舉辦捐贈特展於生博館,來活絡典藏豐富多元之綠文化美術館。 | 停車資訊: | 描述: 為洪根深回饋故鄉文化美術,在進行美術館規劃時,將重要作品、歷史文件、收藏文物舉辦捐贈特展於生博館,來活絡典藏豐富多元之綠文化美術館。 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 28667390 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區東橋里27鄰中正路279巷21弄91號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 主事務所所在地: 110 臺北市信義區臺北市信義區基隆路1段180號8樓 | 董事長: 徐立德 | 設立許可日期: 1983/11/18 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 獎助學金 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 統一編號: 28667390 | 電話號碼: 06-2329979 | 臺南市永康區東橋里中正路279巷21弄13號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 生博科技有限公司 | 統一編號: 28667390 @ 董監事資料集 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-6-2757575#63020 | 地址: 臺南市701東區大學路1號(成功校區) @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
聯絡方式: 03-2651835 | 是否收費: N | 活動地點: 中壢區中北路200號 | 開始日期: 20210501 | 結束日期: 20210605 | 發起單位: 中原大學生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫 窗口 | 主辦單位: 中原大學生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
開始時間: 2017/1/28 | 結束時間: 2017/2/13 | 電話: 886-6-9210405 #6408 劉先生 | | 地點: 澎湖生活博物館 | 地址: 880 澎湖縣馬公市新生路327號 | 參與者: 澎湖生活博物館於春節期間(初一至初三)、元宵節(農曆14 至17)推出不同DIY 體驗活動及闖關遊戲,帶領遊客了解澎湖生活文化及歡慶春節氛圍,活動內容可上網查詢:http://www.phlm | 停車資訊: | 描述: 澎湖生活博物館於春節期間(初一至初三)、元宵節(農曆14 至17)推出不同DIY 體驗活動及闖關遊戲,帶領遊客了解澎湖生活文化及歡慶春節氛圍,活動內容可上網查詢:http://wwwphlmnatgo... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2016/12/30 | 結束時間: 2017/6/14 | 電話: 886-6-9261141 分機232 石小姐 | | 地點: 澎湖生活博物館2 樓特展室 | 地址: 880 澎湖縣馬公市新生路327號 | 參與者: 為洪根深回饋故鄉文化美術,在進行美術館規劃時,將重要作品、歷史文件、收藏文物舉辦捐贈特展於生博館,來活絡典藏豐富多元之綠文化美術館。 | 停車資訊: | 描述: 為洪根深回饋故鄉文化美術,在進行美術館規劃時,將重要作品、歷史文件、收藏文物舉辦捐贈特展於生博館,來活絡典藏豐富多元之綠文化美術館。 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 28667390 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區東橋里27鄰中正路279巷21弄91號1樓 @ 登記工廠名錄 |
主事務所所在地: 110 臺北市信義區臺北市信義區基隆路1段180號8樓 | 董事長: 徐立德 | 設立許可日期: 1983/11/18 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 獎助學金 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
統一編號: 28667390 | 電話號碼: 06-2329979 | 臺南市永康區東橋里中正路279巷21弄13號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 生博科技有限公司 | 統一編號: 28667390 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 生博 ... ]
根據姓名 劉天生 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 劉天生 ...) | 產品中類: | 廠址: 新北市板橋區中山路二段四九一巷七號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 源詰石材股份有限公司 | 統一編號: 23682344 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 登基窯業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 58700 | 所代表法人: | 金禾昌億長榮開發股份有限公司 | 統一編號: 00230750 @ 董監事資料集 |
產品中類: | 廠址: 新北市板橋區中山路二段四九一巷七號一樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 源詰石材股份有限公司 | 統一編號: 23682344 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 登基窯業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 58700 | 所代表法人: | 金禾昌億長榮開發股份有限公司 | 統一編號: 00230750 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 劉天生 ... ]
生博企業有限公司 | 地址: 新北市中和區永和路363巷29號3樓 | 電話: 02-2222-6166 |
生博科技有限公司 | 地址: 台南市永康區中正路279巷21弄91號2樓 | 電話: 06-232-9979 |
生博科技有限公司 | 地址: 台南市永康區中正路279巷21弄13號 | 電話: 06-232-9792 |
生博科技有限公司 | 地址: 台南市永康區中正路279巷21弄13號 | 電話: 06-232-2152 |
名稱 生博 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 生博)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
生博科技有限公司 臺南市永康區東橋里中正路279巷21弄13號1樓 | 王韋博 | 28667390 | 核准設立 |
生博有限公司 臺中市大肚區頂街里大明二街200號1樓 | 劉天生 | 82980827 | 核准設立 |
強生博士股份有限公司 臺北市中山區松江路156之1號6樓 | 許仁泰 | 54156388 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-15) |
雅生博國際有限公司 臺中市西屯區福恩里工業區一路98巷7弄62號 | 陳嘉英 | 94202845 | 核准設立 |
生博企業有限公司 臺北市中正區汀州路3段188號5樓 | | 70366797 | 解散 (107年06月25日 府產業商字 第10750646200號) |
生博行 高雄市楠梓區翠屏里德祥路22巷17號7樓之3 | 曾秋秋 | 74986019 | 歇業 - 獨資 |
生博科技有限公司 登記地址: 臺南市永康區東橋里中正路279巷21弄13號1樓 | 負責人: 王韋博 | 統編: 28667390 | 核准設立 |
生博有限公司 登記地址: 臺中市大肚區頂街里大明二街200號1樓 | 負責人: 劉天生 | 統編: 82980827 | 核准設立 |
強生博士股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路156之1號6樓 | 負責人: 許仁泰 | 統編: 54156388 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-15) |
雅生博國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福恩里工業區一路98巷7弄62號 | 負責人: 陳嘉英 | 統編: 94202845 | 核准設立 |
生博企業有限公司 登記地址: 臺北市中正區汀州路3段188號5樓 | 統編: 70366797 | 解散 (107年06月25日 府產業商字 第10750646200號) |
生博行 登記地址: 高雄市楠梓區翠屏里德祥路22巷17號7樓之3 | 負責人: 曾秋秋 | 統編: 74986019 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 生博 ... ]
姓名 劉天生 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉天生)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天生商店 桃園縣中壢市仁美里永隆三村113號 | 劉天生 | 43698436 | 歇業 - 獨資 |
生岳企業行 高雄市楠梓區清豐里旗楠路853巷12號1樓 | 劉天生 | 06870102 | 歇業 - 獨資 |
富田大理石廠 嘉義縣新港鄉福德村福德路一二一巷一O號 | 劉天生 | 06326686 | 核准停業 - 獨資 |
青吉商店 臺北市大安區青田街13號︹之2︺1樓 | 劉天生 | 09498070 | 核准設立 - 獨資 |
竹崎建材行 嘉義縣竹崎鄉灣橋村埤堂25號 | 劉天生 | 10172620 | 歇業 - 獨資 |
有恆印刷機械工業有限公司 臺北市南港區重陽路223號4樓 | 劉天生 | 52902114 | 解散 |
永昌置地有限公司 臺北市南港區重陽路223號4樓 | 劉天生 | 53529419 | 核准設立 |
天生商店 登記地址: 桃園縣中壢市仁美里永隆三村113號 | 負責人: 劉天生 | 統編: 43698436 | 歇業 - 獨資 |
生岳企業行 登記地址: 高雄市楠梓區清豐里旗楠路853巷12號1樓 | 負責人: 劉天生 | 統編: 06870102 | 歇業 - 獨資 |
富田大理石廠 登記地址: 嘉義縣新港鄉福德村福德路一二一巷一O號 | 負責人: 劉天生 | 統編: 06326686 | 核准停業 - 獨資 |
青吉商店 登記地址: 臺北市大安區青田街13號︹之2︺1樓 | 負責人: 劉天生 | 統編: 09498070 | 核准設立 - 獨資 |
竹崎建材行 登記地址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村埤堂25號 | 負責人: 劉天生 | 統編: 10172620 | 歇業 - 獨資 |
有恆印刷機械工業有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路223號4樓 | 負責人: 劉天生 | 統編: 52902114 | 解散 |
永昌置地有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路223號4樓 | 負責人: 劉天生 | 統編: 53529419 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉天生 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
|