黃伯超
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃伯超的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是億萬兆股份有限公司, 統一編號是82990796.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 195000 | 所代表法人: | 億萬兆股份有限公司 | 統一編號: 82990796 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 195000 | 所代表法人: | 億萬兆股份有限公司 | 統一編號: 82990796 |
[ 搜尋所有相關: 黃伯超 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 黃伯超 ...) | 食品業者登錄字號: F-182990796-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 82990796 | 新北市中和區莒光路53之1號 |
| 食品業者登錄字號: A-182990796-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 82990796 | 台北市萬華區昆明街158號1樓 |
食品業者登錄字號: F-182990796-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 82990796 | 新北市中和區莒光路53之1號 |
食品業者登錄字號: A-182990796-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 82990796 | 台北市萬華區昆明街158號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃伯超 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 億萬兆 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 億萬兆 ...) | 食品業者登錄字號: A-299999645-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 88398770 | 台北市萬華區西門里昆明街158號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: A-299999645-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 88398770 | 台北市萬華區西門里昆明街158號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: A-299999645-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 88398770 | 台北市萬華區西門里昆明街158號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: A-299999645-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 88398770 | 台北市萬華區西門里昆明街158號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 億萬兆 ... ]
根據姓名 黃伯超 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃伯超 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超淘氣餐飲股份有限公司 | 統一編號: 94172820 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 家恩資產管理有限公司 | 超甲組餐飲有限公司 | 統一編號: 94266827 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照C據點 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 超淘氣餐飲股份有限公司 | 統一編號: 94172820 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 家恩資產管理有限公司 | 超甲組餐飲有限公司 | 統一編號: 94266827 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-291571112 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: A10200001 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市新店區明德里民權路60號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-22261133 | 機構負責人姓名: 黃伯超 | 機構代碼: Z10200007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市中和區中原里中山路二段562號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 黃伯超 ... ]
名稱 億萬兆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 億萬兆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
億萬兆工作室 新北市永和區永貞路79號 | 高宏志 | 82150131 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108171837) |
億萬兆股份有限公司 新北市中和區莒光路53之1號 | 蔣有文 | 82990796 | 核准設立 |
億萬兆股份有限公司昆明分店 臺北市萬華區西門里昆明街158號1樓 | | 88398770 | |
億萬兆工作室 登記地址: 新北市永和區永貞路79號 | 負責人: 高宏志 | 統編: 82150131 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108171837) |
億萬兆股份有限公司 登記地址: 新北市中和區莒光路53之1號 | 負責人: 蔣有文 | 統編: 82990796 | 核准設立 |
億萬兆股份有限公司昆明分店 登記地址: 臺北市萬華區西門里昆明街158號1樓 | 統編: 88398770 |
姓名 黃伯超 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 黃伯超)
超淘氣餐飲股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中安街32號 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 94172820 | 核准設立 |
超甲組餐飲有限公司 登記地址: 臺北市大安區延吉街228巷1號1樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 94266827 | 核准設立 |
龍鳳企業社 登記地址: 新北市板橋區忠孝路196號之21樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 78893081 | 核准設立 - 獨資 |
自強康健股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段203之1號8樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 83202158 | 核准設立 |
家恩資產管理有限公司 登記地址: 臺北市大安區通化街8號1樓 | 負責人: 黃伯超 | 統編: 83599756 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
|